劉玉梅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉玉梅的職稱是監察人, 持有股份數是1000, 公司名稱是双燕科技股份有限公司, 統一編號是21253888.
無其他 双燕科技 資料。
[ 搜尋所有 双燕科技 ... ]
根據姓名 劉玉梅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉玉梅 ...) | (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 公司統編: 13006858 | 彰化縣永靖鄉瑚璉村多福路一五巷九號 | 設立核准日期: 20020109 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/10/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/03/07 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/10/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/07/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
公司統編: 13006858 | 彰化縣永靖鄉瑚璉村多福路一五巷九號 | 設立核准日期: 20020109 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/06/06 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/10/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/03/07 | 活動結束日期: 2024/08/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)劉玉梅 | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/10/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 劉玉梅 ... ]
名稱 双燕科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 双燕科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
双燕科技股份有限公司 臺北市南港區南港路3段149巷49弄6號1樓 | | 21253888 | 廢止 (098年08月20日 府產業商字 第09837304800號) |
双燕科技股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區南港路3段149巷49弄6號1樓 | 統編: 21253888 | 廢止 (098年08月20日 府產業商字 第09837304800號) |
姓名 劉玉梅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉玉梅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉珍梅小吃店 臺北市大同區延平北路4段56號1樓 | 劉玉梅 | 88280370 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124111227) |
佑成企業社 桃園市楊梅區金龍里金龍三路1號14樓 | 陳劉玉梅 | 97809346 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099014318) |
玉興汽車材料有限公司 新北市三峽區紫新路36巷49號 | 劉玉梅 | 96853218 | 核准設立 |
玉珍商行 臺中市大甲區大甲里順天路156巷4號 | 劉玉梅 | 18333135 | 歇業 - 獨資 |
福志五金行 新北市板橋區光武街?78巷13號?0樓 | 劉玉梅 | 01935176 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
寬大家具行 新北市板橋區?7川路?0段?06號?0樓 | 林劉玉梅 | 01950794 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
金樺超級商店 臺北市大同區重慶北路1段83巷11號1樓 | 周劉玉梅 | 04518533 | 撤銷 - 獨資 |
瑞坤商店 嘉義縣東石鄉蔦松村船仔頭一八之二號 | 林劉玉梅 | 06348350 | 歇業 - 獨資 |
玉珍梅小吃店 登記地址: 臺北市大同區延平北路4段56號1樓 | 負責人: 劉玉梅 | 統編: 88280370 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124111227) |
佑成企業社 登記地址: 桃園市楊梅區金龍里金龍三路1號14樓 | 負責人: 陳劉玉梅 | 統編: 97809346 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099014318) |
玉興汽車材料有限公司 登記地址: 新北市三峽區紫新路36巷49號 | 負責人: 劉玉梅 | 統編: 96853218 | 核准設立 |
玉珍商行 登記地址: 臺中市大甲區大甲里順天路156巷4號 | 負責人: 劉玉梅 | 統編: 18333135 | 歇業 - 獨資 |
福志五金行 登記地址: 新北市板橋區光武街?78巷13號?0樓 | 負責人: 劉玉梅 | 統編: 01935176 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
寬大家具行 登記地址: 新北市板橋區?7川路?0段?06號?0樓 | 負責人: 林劉玉梅 | 統編: 01950794 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
金樺超級商店 登記地址: 臺北市大同區重慶北路1段83巷11號1樓 | 負責人: 周劉玉梅 | 統編: 04518533 | 撤銷 - 獨資 |
瑞坤商店 登記地址: 嘉義縣東石鄉蔦松村船仔頭一八之二號 | 負責人: 林劉玉梅 | 統編: 06348350 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 劉玉梅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 信隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00225704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 建隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00225802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 峰昌貿易有限公司 | 統一編號: 00237856 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
|