陳信成
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳信成的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是偉昕企業股份有限公司, 統一編號是22003939.
董監事資料集 資料集的 陳信成 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳信成 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 偉昕企業股份有限公司 | 統一編號: 22003939 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12790 | 所代表法人: | 偉昕企業股份有限公司 | 統一編號: 22003939 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 偉昕企業股份有限公司 | 統一編號: 22003939 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 偉昕企業股份有限公司 | 統一編號: 22003939 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12790 | 所代表法人: | 偉昕企業股份有限公司 | 統一編號: 22003939 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 偉昕企業股份有限公司 | 統一編號: 22003939 |
[ 搜尋所有相關: 陳信成 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22003939 | 電話號碼: 02-22828239 | 新北市八里區仁愛路108號(1樓) |
統一編號: 22003939 | 電話號碼: 02-22828239 | 新北市八里區仁愛路108號(1樓) |
[ 搜尋所有相關: 陳信成 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 偉昕企業 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 偉昕企業 ...) | 電話: 26106685 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新北市八里區仁愛路108號(1樓) @ 醫療器材商資料集 |
| 證書期限: 2026/08/30 | 商品名稱: 專業用吸塵器 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 偉昕企業股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2023/01/30 | 商品名稱: 專業用吸塵器 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 偉昕企業股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2025/03/07 | 商品名稱: 電烤箱 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 偉昕企業股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2025/10/31 | 商品名稱: 溫風式烘碗機 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 偉昕企業股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2025/11/05 | 商品名稱: 電烤箱 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 偉昕企業股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
電話: 26106685 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新北市八里區仁愛路108號(1樓) @ 醫療器材商資料集 |
證書期限: 2026/08/30 | 商品名稱: 專業用吸塵器 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 偉昕企業股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2023/01/30 | 商品名稱: 專業用吸塵器 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 偉昕企業股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2025/03/07 | 商品名稱: 電烤箱 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 偉昕企業股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2025/10/31 | 商品名稱: 溫風式烘碗機 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 偉昕企業股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2025/11/05 | 商品名稱: 電烤箱 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 偉昕企業股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
[ 搜尋所有 偉昕企業 ... ]
根據姓名 陳信成 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳信成 ...) | 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-7235900 | 機構負責人姓名: 陳信成 | 機構代碼: B20900122 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市三民路304號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20210601 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 04-7235900 | 機構負責人姓名: 陳信成 | 機構代碼: B20900122 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市三民路304號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 04-7235900 | 機構負責人姓名: 陳信成 | 機構代碼: B20900122 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市三民路304號 @ 長照ABC據點 |
| 電話: 03-3794540 | 地址: 桃園市桃園區大豐路222號 | 行政區: 桃園市 | 負責人: 陳信成 @ 全國宗教資訊系統資料-法人教會 |
| 電話: 364-5900 361-3974 | 負責人: 陳信成 | 設立許可日: 84.6.5 | 桃園區大豐路222號 @ 桃園市財團法人教會堂及基金會名冊 |
| | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 27752551 | 地址鄉鎮市區: 大安區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: N | 負責人姓名: 陳信成 @ 藥局基本資料 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 04-7235900 | 機構負責人姓名: 陳信成 | 機構代碼: B20900122 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市三民路304號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20210601 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 04-7235900 | 機構負責人姓名: 陳信成 | 機構代碼: B20900122 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市三民路304號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 04-7235900 | 機構負責人姓名: 陳信成 | 機構代碼: B20900122 | 機構種類: B2 | 地址全址: 彰化縣彰化市三民路304號 @ 長照ABC據點 |
電話: 03-3794540 | 地址: 桃園市桃園區大豐路222號 | 行政區: 桃園市 | 負責人: 陳信成 @ 全國宗教資訊系統資料-法人教會 |
電話: 364-5900 361-3974 | 負責人: 陳信成 | 設立許可日: 84.6.5 | 桃園區大豐路222號 @ 桃園市財團法人教會堂及基金會名冊 |
| 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 27752551 | 地址鄉鎮市區: 大安區 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: N | 負責人姓名: 陳信成 @ 藥局基本資料 |
[ 搜尋所有 陳信成 ... ]
偉昕企業股份有限公司 | 地址: 新北市蘆洲區永樂街38巷33弄3號1樓 | 電話: 02-2282-8239 |
名稱 偉昕企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 偉昕企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
偉昕企業股份有限公司 新北市八里區仁愛路108號(1樓) | 陳春旭 | 22003939 | 核准設立 |
偉昕企業社 桃園縣蘆竹鄉五福村五福六路81號1樓 | 邱世男 | 98979001 | 歇業 - 獨資 |
偉昕企業股份有限公司 登記地址: 新北市八里區仁愛路108號(1樓) | 負責人: 陳春旭 | 統編: 22003939 | 核准設立 |
偉昕企業社 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉五福村五福六路81號1樓 | 負責人: 邱世男 | 統編: 98979001 | 歇業 - 獨資 |
姓名 陳信成 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳信成)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
信成工程行 臺中市西屯區大福里大鵬路市場四巷3弄2號2樓 | 陳信成 | 13754635 | 核准設立 - 獨資 |
信成機車工作室 新北市三重區車路頭街51巷12號 | 陳信成 | 82306227 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088113012) |
成信通信行 花蓮縣花蓮市民生里中山路一四二之十一號一樓 | 陳信成 | 20064852 | 歇業 - 獨資 |
偉成電子企業社 臺南市永康區復華里復華七街187號1樓 | 陳信成 | 20360761 | 撤銷 - 獨資 |
信成食品行 臺北市松山區興安街159號1樓 | 陳信成 | 78352775 | 歇業 - 獨資 |
睿優科技企業社 臺北市信義區東興路61號4樓 | 陳信成 | 31854782 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046005673) |
信煇工程行 屏東縣鹽埔鄉新二村自立路3之1號 | 陳信成 | 89066124 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11162415700) |
成品軒企業行 高雄市大寮區景隆街10巷37號1樓 | 陳信成 | 69915991 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062628500) |
信成工程行 登記地址: 臺中市西屯區大福里大鵬路市場四巷3弄2號2樓 | 負責人: 陳信成 | 統編: 13754635 | 核准設立 - 獨資 |
信成機車工作室 登記地址: 新北市三重區車路頭街51巷12號 | 負責人: 陳信成 | 統編: 82306227 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088113012) |
成信通信行 登記地址: 花蓮縣花蓮市民生里中山路一四二之十一號一樓 | 負責人: 陳信成 | 統編: 20064852 | 歇業 - 獨資 |
偉成電子企業社 登記地址: 臺南市永康區復華里復華七街187號1樓 | 負責人: 陳信成 | 統編: 20360761 | 撤銷 - 獨資 |
信成食品行 登記地址: 臺北市松山區興安街159號1樓 | 負責人: 陳信成 | 統編: 78352775 | 歇業 - 獨資 |
睿優科技企業社 登記地址: 臺北市信義區東興路61號4樓 | 負責人: 陳信成 | 統編: 31854782 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1046005673) |
信煇工程行 登記地址: 屏東縣鹽埔鄉新二村自立路3之1號 | 負責人: 陳信成 | 統編: 89066124 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11162415700) |
成品軒企業行 登記地址: 高雄市大寮區景隆街10巷37號1樓 | 負責人: 陳信成 | 統編: 69915991 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062628500) |
[ 查詢所有 陳信成 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
|