莊淑婷
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名莊淑婷的職稱是監察人, 持有股份數是4095, 公司名稱是臺群纖維股份有限公司, 統一編號是22033167.
董監事資料集 資料集的 莊淑婷 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 莊淑婷 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1531 | 所代表法人: | 臺群纖維股份有限公司 | 統一編號: 22033167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15242 | 所代表法人: | 臺群纖維股份有限公司 | 統一編號: 22033167 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 384 | 所代表法人: | 臺群纖維股份有限公司 | 統一編號: 22033167 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1531 | 所代表法人: | 臺群纖維股份有限公司 | 統一編號: 22033167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15242 | 所代表法人: | 臺群纖維股份有限公司 | 統一編號: 22033167 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 384 | 所代表法人: | 臺群纖維股份有限公司 | 統一編號: 22033167 |
[ 搜尋所有相關: 莊淑婷 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22033167 | 電話號碼: 03-3234926 | 桃園市桃園區西埔里富國路950號 |
統一編號: 22033167 | 電話號碼: 03-3234926 | 桃園市桃園區西埔里富國路950號 |
[ 搜尋所有相關: 莊淑婷 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 臺群纖維 資料。
[ 搜尋所有 臺群纖維 ... ]
根據姓名 莊淑婷 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 莊淑婷 ...) | 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 新北市新莊區幸福東路一五○號 | 營利事業統一編號: 53421542 | 管制編號: F06C6953 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-36060666*3539 | 機構負責人姓名: 莊淑婷 | 機構代碼: A30800068 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市潭子區豐興路一段66號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-36060666*3539 | 機構負責人姓名: 莊淑婷 | 機構代碼: A30800068 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市潭子區豐興路一段66號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-36060666*3539 | 機構負責人姓名: 莊淑婷 | 機構代碼: A30800068 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市潭子區豐興路一段66號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-36060666*3539 | 機構負責人姓名: 莊淑婷 | 機構代碼: A30800068 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市潭子區豐興路一段66號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/02/12 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 莊淑婷 | 機構代碼: A30800108 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市西屯區協和里安和路103號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-36060666*3521 | 機構負責人姓名: 莊淑婷 | 機構代碼: A30800081 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市西屯區何明里忠義街146號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-36060666*3539 | 機構負責人姓名: 莊淑婷 | 機構代碼: A30800068 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市潭子區豐興路一段66號 @ 長照C據點 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 新北市新莊區幸福東路一五○號 | 營利事業統一編號: 53421542 | 管制編號: F06C6953 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-36060666*3539 | 機構負責人姓名: 莊淑婷 | 機構代碼: A30800068 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市潭子區豐興路一段66號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-36060666*3539 | 機構負責人姓名: 莊淑婷 | 機構代碼: A30800068 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市潭子區豐興路一段66號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-36060666*3539 | 機構負責人姓名: 莊淑婷 | 機構代碼: A30800068 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市潭子區豐興路一段66號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-36060666*3539 | 機構負責人姓名: 莊淑婷 | 機構代碼: A30800068 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市潭子區豐興路一段66號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/02/12 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 莊淑婷 | 機構代碼: A30800108 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市西屯區協和里安和路103號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-36060666*3521 | 機構負責人姓名: 莊淑婷 | 機構代碼: A30800081 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市西屯區何明里忠義街146號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-36060666*3539 | 機構負責人姓名: 莊淑婷 | 機構代碼: A30800068 | 機構種類: A3 | 地址全址: 臺中市潭子區豐興路一段66號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 莊淑婷 ... ]
名稱 臺群纖維 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 臺群纖維)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
臺群纖維股份有限公司 桃園市桃園區西埔里富國路950號 | 莊淑惠 | 22033167 | 核准設立 |
臺群纖維股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區西埔里富國路950號 | 負責人: 莊淑惠 | 統編: 22033167 | 核准設立 |
姓名 莊淑婷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 莊淑婷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
旺財企業社 高雄市三民區九如2路214號 | 莊淑婷 | 25912285 | 歇業 - 獨資 |
米蘭旅館 宜蘭縣宜蘭市大東里新民路62、62-1、62-2、62-3、62-4、62-5、62-6號 | 莊淑婷 | 26779308 | 歇業 - 獨資 |
養鍵有限公司 臺南市新營區民生里民治路75之1號 | 莊淑婷 | 28554608 | 解散 (核准解散日期: 2018-10-02) |
天水工程行 高雄市大樹區溪埔路48號 | 莊淑婷 | 38687563 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561043100) |
席朵拉國際美妝企業社 雲林縣斗六市鎮西里保長路42巷17號1樓 | 莊淑婷 | 38796921 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
艾咪精緻美髮工作室 臺北市文山區保儀路26巷7號3樓 | 莊淑婷 | 42279651 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104103307) |
天堂水工程有限公司 高雄市大樹區溪埔路48號1樓 | 莊淑婷 | 45133722 | 核准設立 |
西安犬舍 彰化縣溪湖鎮西勢里西安路236巷12弄13號 | 莊淑婷 | 72509589 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070820822) |
旺財企業社 登記地址: 高雄市三民區九如2路214號 | 負責人: 莊淑婷 | 統編: 25912285 | 歇業 - 獨資 |
米蘭旅館 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市大東里新民路62、62-1、62-2、62-3、62-4、62-5、62-6號 | 負責人: 莊淑婷 | 統編: 26779308 | 歇業 - 獨資 |
養鍵有限公司 登記地址: 臺南市新營區民生里民治路75之1號 | 負責人: 莊淑婷 | 統編: 28554608 | 解散 (核准解散日期: 2018-10-02) |
天水工程行 登記地址: 高雄市大樹區溪埔路48號 | 負責人: 莊淑婷 | 統編: 38687563 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561043100) |
席朵拉國際美妝企業社 登記地址: 雲林縣斗六市鎮西里保長路42巷17號1樓 | 負責人: 莊淑婷 | 統編: 38796921 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
艾咪精緻美髮工作室 登記地址: 臺北市文山區保儀路26巷7號3樓 | 負責人: 莊淑婷 | 統編: 42279651 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104103307) |
天堂水工程有限公司 登記地址: 高雄市大樹區溪埔路48號1樓 | 負責人: 莊淑婷 | 統編: 45133722 | 核准設立 |
西安犬舍 登記地址: 彰化縣溪湖鎮西勢里西安路236巷12弄13號 | 負責人: 莊淑婷 | 統編: 72509589 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070820822) |
[ 查詢所有 莊淑婷 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3980000 | 所代表法人: | 巴達有限公司 | 統一編號: 00653851 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
|