邱美玫
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱美玫的職稱是監察人, 持有股份數是28, 公司名稱是青春股份有限公司, 統一編號是22072935.
董監事資料集 資料集的 邱美玫 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 邱美玫 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 11028 | 所代表法人: | 青春股份有限公司 | 統一編號: 22072935 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8333 | 所代表法人: | 青春股份有限公司 | 統一編號: 22072935 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1139 | 所代表法人: | 青春股份有限公司 | 統一編號: 22072935 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11028 | 所代表法人: | 青春股份有限公司 | 統一編號: 22072935 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8333 | 所代表法人: | 青春股份有限公司 | 統一編號: 22072935 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1139 | 所代表法人: | 青春股份有限公司 | 統一編號: 22072935 |
[ 搜尋所有相關: 邱美玫 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22072935 | 電話號碼: 02-25916626 | 新北市三重區溪尾街317號 |
統一編號: 22072935 | 電話號碼: 02-25916626 | 新北市三重區溪尾街317號 |
[ 搜尋所有相關: 邱美玫 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 青春 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 青春 ...) | (中華民國)高雄市立圖書館高雄市文化中心分館 | 活動起始日期: 2024/02/07 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)高雄市立圖書館高雄市文化中心分館 | 活動起始日期: 2024/02/07 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)白先勇 | 活動起始日期: 2024/03/27 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)白先勇 | 活動起始日期: 2024/03/27 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 聯絡方式: 02-86310133 | 是否收費: Y | 活動地點: 華山1914文化創意產業園區-東3B烏梅劇院 | 開始日期: 20201229 | 結束日期: 20210103 | 發起單位: 余浩瑋 | 主辦單位: 青少年表演藝術聯盟 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| (中華民國)社團法人中華翰維文化推廣協會 | 活動起始日期: 2024/09/13 | 活動結束日期: 2024/10/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)社團法人中華翰維文化推廣協會 | 活動起始日期: 2024/09/13 | 活動結束日期: 2024/10/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 電影 |
(中華民國)高雄市立圖書館高雄市文化中心分館 | 活動起始日期: 2024/02/07 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)高雄市立圖書館高雄市文化中心分館 | 活動起始日期: 2024/02/07 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)白先勇 | 活動起始日期: 2024/03/27 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)白先勇 | 活動起始日期: 2024/03/27 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
聯絡方式: 02-86310133 | 是否收費: Y | 活動地點: 華山1914文化創意產業園區-東3B烏梅劇院 | 開始日期: 20201229 | 結束日期: 20210103 | 發起單位: 余浩瑋 | 主辦單位: 青少年表演藝術聯盟 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
(中華民國)社團法人中華翰維文化推廣協會 | 活動起始日期: 2024/09/13 | 活動結束日期: 2024/10/11 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)社團法人中華翰維文化推廣協會 | 活動起始日期: 2024/09/13 | 活動結束日期: 2024/10/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 電影 |
[ 搜尋所有 青春 ... ]
根據姓名 邱美玫 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 邱美玫 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 青春線上股份有限公司 | 統一編號: 23105408 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 奇登企業股份有限公司 | 統一編號: 53145785 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 青春線上科技股份有限公司 | 統一編號: 70557374 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 青春線上股份有限公司 | 統一編號: 23105408 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 奇登企業股份有限公司 | 統一編號: 53145785 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 青春線上科技股份有限公司 | 統一編號: 70557374 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 邱美玫 ... ]
青春之泉 | 地址: 台北市青田街12巷23號 | 電話: 02-2358-4210 |
青春勿語美容機構 | 地址: 高雄市苓雅區青年一路1號之12 | 電話: 07-723-1137 |
青春有機疏果園 | 地址: 台北市中山區長安東路二段43號 | 電話: 02-2521-2337 |
張青春 | 地址: 彰化縣員林市惠農路25號 | 電話: 04-832-1953 |
青春活力有限公司 | 地址: 桃園市桃園區國際路二段83號 | 電話: 03-370-8433 |
青春泉食品股份有限公司 | 地址: 新北市三重區中正北路20巷21號1樓 | 電話: 02-8981-1367 |
青春泉食品股份有限公司 | 地址: 545 南投縣埔里鎮慈恩街399號 | 電話: 049-290-2774 |
青春泉食品股份有限公司 | 地址: 545 南投縣埔里鎮慈恩街397號 | 電話: 049-299-1549 |
青春玉露有限公司 | 地址: 新北市板橋區中山路一段1號9樓之14 | 電話: 02-2953-5251 |
青春泉食品股份有限公司 | 地址: 241 新北市三重區中正北路20巷21號1樓 | 電話: 02-2771-4179 |
名稱 青春 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 青春)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
青春商行 新北市淡水區大忠街21號(1樓) | 阮氏青春 | 72693699 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068131801) |
青春檳榔總店 高雄市小港區桂林里桂陽路141號1樓 | 林倉全 | 78707684 | 核准設立 - 獨資 |
青春服飾 高雄市新興區渤海街58號1樓 | 許清春 | 57912870 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11061899000) |
青春少年家商行 臺南市仁德區二行里行大街294號1樓 | 宋保春 | 85598583 | 停業 - 獨資 |
青春出版社 臺北市大安區泰順街48之1號1樓 | 楊文傑 | 04904556 | 核准設立 - 獨資 |
青春音響行 基隆市中山區健民里健民街一巷四弄三號一樓 | 劉健鑑 | 09631611 | 核准設立 - 獨資 |
青春企業社 桃園市中壢區興國里中豐路167號1樓 | 李錦雲 | 09727670 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
青春廣播電台股份有限公司 臺南市北區臨安路二段53號15樓之2 | 劉福松 | 13073883 | 核准設立 |
青春商行 登記地址: 新北市淡水區大忠街21號(1樓) | 負責人: 阮氏青春 | 統編: 72693699 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068131801) |
青春檳榔總店 登記地址: 高雄市小港區桂林里桂陽路141號1樓 | 負責人: 林倉全 | 統編: 78707684 | 核准設立 - 獨資 |
青春服飾 登記地址: 高雄市新興區渤海街58號1樓 | 負責人: 許清春 | 統編: 57912870 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11061899000) |
青春少年家商行 登記地址: 臺南市仁德區二行里行大街294號1樓 | 負責人: 宋保春 | 統編: 85598583 | 停業 - 獨資 |
青春出版社 登記地址: 臺北市大安區泰順街48之1號1樓 | 負責人: 楊文傑 | 統編: 04904556 | 核准設立 - 獨資 |
青春音響行 登記地址: 基隆市中山區健民里健民街一巷四弄三號一樓 | 負責人: 劉健鑑 | 統編: 09631611 | 核准設立 - 獨資 |
青春企業社 登記地址: 桃園市中壢區興國里中豐路167號1樓 | 負責人: 李錦雲 | 統編: 09727670 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
青春廣播電台股份有限公司 登記地址: 臺南市北區臨安路二段53號15樓之2 | 負責人: 劉福松 | 統編: 13073883 | 核准設立 |
[ 查詢所有 青春 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
|