徐漢城
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐漢城的職稱是董事, 持有股份數是100, 公司名稱是誼松股份有限公司, 統一編號是22080870.
董監事資料集 資料集的 徐漢城 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 徐漢城 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 誼松股份有限公司 | 統一編號: 22080870 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼松股份有限公司 | 統一編號: 22080870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼松股份有限公司 | 統一編號: 22080870 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 誼松股份有限公司 | 統一編號: 22080870 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼松股份有限公司 | 統一編號: 22080870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼松股份有限公司 | 統一編號: 22080870 |
[ 搜尋所有相關: 徐漢城 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22080870 | 電話號碼: 04-2556-8470-1 | 臺中市豐原區豐原大道5段96號1樓 |
統一編號: 22080870 | 電話號碼: 04-2556-8470-1 | 臺中市豐原區豐原大道5段96號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 徐漢城 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 誼松 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 誼松 ...) | 統一編號: 90826361 | 電話號碼: 04-25632466 | 臺中市西屯區林厝里安林路25之62號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 誼松實業股份有限公司 | 統一編號: 55984623 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 誼松國際有限公司 | 統一編號: 90826361 @ 董監事資料集 |
統一編號: 90826361 | 電話號碼: 04-25632466 | 臺中市西屯區林厝里安林路25之62號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 誼松實業股份有限公司 | 統一編號: 55984623 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 誼松國際有限公司 | 統一編號: 90826361 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 誼松 ... ]
根據姓名 徐漢城 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 徐漢城 ...) | (中華民國)丁有彧;(中華民國)陳庭怡;(中華民國)孫仲良;(中華民國)黃晏寧;(中華民國)張皓硯;(中華民國)黃愷絮 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)丁有彧;(中華民國)陳庭怡;(中華民國)孫仲良;(中華民國)黃晏寧;(中華民國)張皓硯;(中華民國)黃愷絮 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 鑫亞車業有限公司 | 統一編號: 28633147 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)李茂宗;(中華民國)許柏彥;(中華民國)廖瑞章 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李茂宗;(中華民國)許柏彥;(中華民國)廖瑞章 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)丁有彧;(中華民國)陳庭怡;(中華民國)孫仲良;(中華民國)黃晏寧;(中華民國)張皓硯;(中華民國)黃愷絮 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)丁有彧;(中華民國)陳庭怡;(中華民國)孫仲良;(中華民國)黃晏寧;(中華民國)張皓硯;(中華民國)黃愷絮 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 鑫亞車業有限公司 | 統一編號: 28633147 @ 董監事資料集 |
(中華民國)李茂宗;(中華民國)許柏彥;(中華民國)廖瑞章 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李茂宗;(中華民國)許柏彥;(中華民國)廖瑞章 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 徐漢城 ... ]
名稱 誼松 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 誼松)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
誼松股份有限公司 臺中市豐原區豐原大道5段96號1樓 | 徐宗宏 | 22080870 | 核准設立 |
誼松國際有限公司 臺中市西屯區林厝里安林路25之62號1樓 | 鄭秋霞 | 90826361 | 核准設立 |
誼松實業股份有限公司 臺中市潭子區栗林里中山路三段三九四號 | | 55984623 | 廢止 (文號: 2003-10-27 經授中字 第0923479173號) |
誼松股份有限公司 登記地址: 臺中市豐原區豐原大道5段96號1樓 | 負責人: 徐宗宏 | 統編: 22080870 | 核准設立 |
誼松國際有限公司 登記地址: 臺中市西屯區林厝里安林路25之62號1樓 | 負責人: 鄭秋霞 | 統編: 90826361 | 核准設立 |
誼松實業股份有限公司 登記地址: 臺中市潭子區栗林里中山路三段三九四號 | 統編: 55984623 | 廢止 (文號: 2003-10-27 經授中字 第0923479173號) |
姓名 徐漢城 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 徐漢城)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
徐達工業有限公司 桃園縣平鎮市湧光村工業南路53巷31號 | 徐漢城 | 45098020 | 核准設立 |
皇冠實業社 苗栗縣公館鄉玉泉村一一鄰三二三號 | 徐漢城 | 14214833 | 歇業 - 獨資 |
大美濃五金百貨行 高雄市美濃區泰安里泰安路92號1樓 | 徐漢城 | 15524201 | 核准停業 - 獨資 |
正泰車業行 苗栗縣苗栗市嘉盛里二六鄰為公路五0八號一樓 | 徐漢城 | 19859875 | 歇業 - 獨資 |
鑫亞車業有限公司 臺中市豐原區豐原大道五段96號1樓 | 徐漢城 | 28633147 | 核准設立 |
徐達工業有限公司 登記地址: 桃園縣平鎮市湧光村工業南路53巷31號 | 負責人: 徐漢城 | 統編: 45098020 | 核准設立 |
皇冠實業社 登記地址: 苗栗縣公館鄉玉泉村一一鄰三二三號 | 負責人: 徐漢城 | 統編: 14214833 | 歇業 - 獨資 |
大美濃五金百貨行 登記地址: 高雄市美濃區泰安里泰安路92號1樓 | 負責人: 徐漢城 | 統編: 15524201 | 核准停業 - 獨資 |
正泰車業行 登記地址: 苗栗縣苗栗市嘉盛里二六鄰為公路五0八號一樓 | 負責人: 徐漢城 | 統編: 19859875 | 歇業 - 獨資 |
鑫亞車業有限公司 登記地址: 臺中市豐原區豐原大道五段96號1樓 | 負責人: 徐漢城 | 統編: 28633147 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
|