蔡美華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡美華的職稱是監察人, 持有股份數是165000, 公司名稱是承長企業股份有限公司, 統一編號是22141010.
根據名稱 承長企業 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 承長企業 ...) | 食品業者登錄字號: D-200072201-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 06452178 | 台南市東區德高里仁和路139巷52號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 統一編號: 06452178 | 電話號碼: 06-2667046 | 臺南市東區德高里仁和路139巷52號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 食品業者登錄字號: D-200072201-00001-5 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: 06452178 | 台南市仁德區二仁路一段491巷163號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: D-200072201-00002-6 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 06452178 | 台南市仁德區二仁路一段491巷163號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: D-200072201-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 06452178 | 台南市東區德高里仁和路139巷52號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
統一編號: 06452178 | 電話號碼: 06-2667046 | 臺南市東區德高里仁和路139巷52號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
食品業者登錄字號: D-200072201-00001-5 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: 06452178 | 台南市仁德區二仁路一段491巷163號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: D-200072201-00002-6 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 06452178 | 台南市仁德區二仁路一段491巷163號 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 承長企業 ... ]
根據姓名 蔡美華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡美華 ...) | 公司統編: 16923944 | 臺中市北屯區同榮里同榮一街229號1樓 | 設立核准日期: 19990524 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0937603658 | 機構負責人姓名: 蔡美華 | 機構代碼: BF2000013 | 機構種類: BF | 地址全址: 澎湖縣七美鄉平和村23-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0937603658 | 機構負責人姓名: 蔡美華 | 機構代碼: BF2000013 | 機構種類: BF | 地址全址: 澎湖縣七美鄉平和村23-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0937603658 | 機構負責人姓名: 蔡美華 | 機構代碼: BF2000013 | 機構種類: BF | 地址全址: 澎湖縣七美鄉平和村23-1號 @ 長照ABC據點 |
| 電話: 069971825、0910977407 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 大漿果 | 證書效期: 2026/11/03 | 澎湖縣七美鄉平和村2鄰下茄埕16號之1 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 0937603658 | 機構負責人姓名: 蔡美華 | 機構代碼: BF2000013 | 機構種類: BF | 地址全址: 澎湖縣七美鄉平和村23-1號 @ 長照ABC據點 |
| 管理人電話: 06-9971009 | 預計收容村里: 平和村 | 適用災害類別: 水災,震災,海嘯 | 澎湖縣七美鄉 | 平和村 | 平和村8鄰23-1 @ 避難收容處所點位檔 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宸美有限公司 | 統一編號: 91025867 @ 董監事資料集 |
公司統編: 16923944 | 臺中市北屯區同榮里同榮一街229號1樓 | 設立核准日期: 19990524 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0937603658 | 機構負責人姓名: 蔡美華 | 機構代碼: BF2000013 | 機構種類: BF | 地址全址: 澎湖縣七美鄉平和村23-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0937603658 | 機構負責人姓名: 蔡美華 | 機構代碼: BF2000013 | 機構種類: BF | 地址全址: 澎湖縣七美鄉平和村23-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0937603658 | 機構負責人姓名: 蔡美華 | 機構代碼: BF2000013 | 機構種類: BF | 地址全址: 澎湖縣七美鄉平和村23-1號 @ 長照ABC據點 |
電話: 069971825、0910977407 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 大漿果 | 證書效期: 2026/11/03 | 澎湖縣七美鄉平和村2鄰下茄埕16號之1 @ 臺灣有機農業資訊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 0937603658 | 機構負責人姓名: 蔡美華 | 機構代碼: BF2000013 | 機構種類: BF | 地址全址: 澎湖縣七美鄉平和村23-1號 @ 長照ABC據點 |
管理人電話: 06-9971009 | 預計收容村里: 平和村 | 適用災害類別: 水災,震災,海嘯 | 澎湖縣七美鄉 | 平和村 | 平和村8鄰23-1 @ 避難收容處所點位檔 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宸美有限公司 | 統一編號: 91025867 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 蔡美華 ... ]
承長企業社 | 地址: 台南市仁德區二仁路一段491巷163號 | 電話: 06-266-8393 |
名稱 承長企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 承長企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
承長企業社 臺南市東區德高里仁和路139巷52號1樓 | 王美秀 | 06452178 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070031258) |
承長企業有限公司 臺南市新營區文昌街一六號四樓之四 | | 84686770 | 廢止 (094年03月21日 經授中字 第0943466858號) |
承長企業股份有限公司 台南市崇德十七街110號 | | 22141010 | 撤銷 (077年09月22日 字 第077320012號) |
承長企業社 登記地址: 臺南市東區德高里仁和路139巷52號1樓 | 負責人: 王美秀 | 統編: 06452178 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070031258) |
承長企業有限公司 登記地址: 臺南市新營區文昌街一六號四樓之四 | 統編: 84686770 | 廢止 (094年03月21日 經授中字 第0943466858號) |
承長企業股份有限公司 登記地址: 台南市崇德十七街110號 | 統編: 22141010 | 撤銷 (077年09月22日 字 第077320012號) |
姓名 蔡美華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡美華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
潤川美容美髮沙龍 臺北市大安區忠孝東路4段216巷11弄14號 | 蔡美華 | 75414468 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084106869) |
蔡永興食品行 臺北市大同區民生西路396號7樓 | 蔡美華 | 07528106 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094108166) |
伊莉特美容院 基隆市仁愛區仁二路二三四號二樓 | 王蔡美華 | 81807342 | 核准設立 - 獨資 |
七美食品行 澎湖縣七美鄉南港村四之一號 | 蔡美華 | 77197190 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070820967) |
華美佛具玻璃行 桃園縣八德市大忠里介壽路1段943號 | 蔡美華 | 02626352 | 歇業 - 獨資 |
康美雅工作室 臺北市文山區景華街38號 | 蔡美華 | 42353315 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064206306) |
巴比意餐坊 新竹市東區文華里田美三街5巷28號1樓 | 蔡美華 | 66889077 | 撤銷 - 獨資 |
華玉美容院 澎湖縣湖西鄉湖西村65號 | 蔡美華 | 96647870 | 歇業 - 獨資 |
潤川美容美髮沙龍 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段216巷11弄14號 | 負責人: 蔡美華 | 統編: 75414468 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084106869) |
蔡永興食品行 登記地址: 臺北市大同區民生西路396號7樓 | 負責人: 蔡美華 | 統編: 07528106 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094108166) |
伊莉特美容院 登記地址: 基隆市仁愛區仁二路二三四號二樓 | 負責人: 王蔡美華 | 統編: 81807342 | 核准設立 - 獨資 |
七美食品行 登記地址: 澎湖縣七美鄉南港村四之一號 | 負責人: 蔡美華 | 統編: 77197190 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070820967) |
華美佛具玻璃行 登記地址: 桃園縣八德市大忠里介壽路1段943號 | 負責人: 蔡美華 | 統編: 02626352 | 歇業 - 獨資 |
康美雅工作室 登記地址: 臺北市文山區景華街38號 | 負責人: 蔡美華 | 統編: 42353315 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064206306) |
巴比意餐坊 登記地址: 新竹市東區文華里田美三街5巷28號1樓 | 負責人: 蔡美華 | 統編: 66889077 | 撤銷 - 獨資 |
華玉美容院 登記地址: 澎湖縣湖西鄉湖西村65號 | 負責人: 蔡美華 | 統編: 96647870 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡美華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
|