陳炎煌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳炎煌的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是年毅股份有限公司, 統一編號是22229660.
根據名稱 年毅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 年毅 ...) | 開放時間: 詳見官網或電話洽詢 | | 電話: 886-4-22111928 | 地址: 臺中市401東區旱溪街48 號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: (04)22111928 | 門票/收費: | 地址: 旱溪街48 號 | 東區 | 旅遊叮嚀: @ 臺中市景點 |
| 生產者: 彰化縣花壇鄉農會(彰化縣花壇鄉) | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: 臺灣有機農產品 | 聯絡地址: 彰化縣花壇鄉 | 異動日期: 2024/06/24 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 生產者: 劉○聰 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: 臺灣有機農產品 | 聯絡地址: 苗栗縣獅潭鄉 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 聯絡方式: 04-3700-7777 #502 | 是否收費: N | 活動地點: 北區錦平街40號2樓 (TCN創客基地-臺中據點) | 開始日期: 20230114 | 結束日期: 20230114 | 發起單位: 林小姐 | 主辦單位: TCN創客基地-臺中據點 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| (中華民國)陳慶夥 | 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳慶夥 | 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 生產者: 蘇○信 | 使用狀態: 暫停 | 驗證標章: 臺灣有機農產品 | 聯絡地址: 苗栗縣公館鄉 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
開放時間: 詳見官網或電話洽詢 | | 電話: 886-4-22111928 | 地址: 臺中市401東區旱溪街48 號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
電話: (04)22111928 | 門票/收費: | 地址: 旱溪街48 號 | 東區 | 旅遊叮嚀: @ 臺中市景點 |
生產者: 彰化縣花壇鄉農會(彰化縣花壇鄉) | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: 臺灣有機農產品 | 聯絡地址: 彰化縣花壇鄉 | 異動日期: 2024/06/24 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
生產者: 劉○聰 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: 臺灣有機農產品 | 聯絡地址: 苗栗縣獅潭鄉 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
聯絡方式: 04-3700-7777 #502 | 是否收費: N | 活動地點: 北區錦平街40號2樓 (TCN創客基地-臺中據點) | 開始日期: 20230114 | 結束日期: 20230114 | 發起單位: 林小姐 | 主辦單位: TCN創客基地-臺中據點 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
(中華民國)陳慶夥 | 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳慶夥 | 活動起始日期: 2024/03/20 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
生產者: 蘇○信 | 使用狀態: 暫停 | 驗證標章: 臺灣有機農產品 | 聯絡地址: 苗栗縣公館鄉 | 異動日期: 2024/06/03 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
[ 搜尋所有 年毅 ... ]
根據姓名 陳炎煌 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳炎煌 ...) | 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 52246722 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區仁化里仁化路三一二號 @ 登記工廠名錄 |
| 公司名稱: 南鯤鯓遊覽車客運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/7 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20231219 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 團體會址: 臺中市大里區仁化路三一二號 | 成立日期: 0900310 | 理事長: 陳炎煌 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一篁貿易股份有限公司 | 統一編號: 23070908 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 570600 | 所代表法人: 揚普實業有限公司 | 樂佳光能股份有限公司 | 統一編號: 53867229 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 馨金股份有限公司 | 統一編號: 54266456 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4200000 | 所代表法人: | 揚普實業有限公司 | 統一編號: 86025374 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 大功廣告股份有限公司 | 統一編號: 86067042 @ 董監事資料集 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 52246722 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大里區仁化里仁化路三一二號 @ 登記工廠名錄 |
公司名稱: 南鯤鯓遊覽車客運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/7 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20231219 @ 遊覽車駕駛資料 |
團體會址: 臺中市大里區仁化路三一二號 | 成立日期: 0900310 | 理事長: 陳炎煌 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一篁貿易股份有限公司 | 統一編號: 23070908 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 570600 | 所代表法人: 揚普實業有限公司 | 樂佳光能股份有限公司 | 統一編號: 53867229 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 馨金股份有限公司 | 統一編號: 54266456 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4200000 | 所代表法人: | 揚普實業有限公司 | 統一編號: 86025374 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 大功廣告股份有限公司 | 統一編號: 86067042 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳炎煌 ... ]
名稱 年毅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 年毅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
年毅企業社 新北市板橋區綠堤街15號 | 賴威秀 | 72875240 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108164184) |
年毅股份有限公司 臺中市東區大興街一七七巷九六弄一七號 | | 22229660 | 撤銷 (084年08月31日 建三管字 第084166740號) |
年毅民俗藝品店 高雄市前金區草江里瑞源路115號 | 王淑美 | 07833669 | 核准設立 - 獨資 |
年毅籐具行 新北市三重區三和路1段55號2樓(現場僅供辦公室使用) | 王麗娟 | 17258209 | 歇業 - 獨資 |
年毅籐具行有限公司 新北市八里區忠六街35號(2樓) | | 72178949 | 解散 (文號: 2006-6-22 經授中字 第0953237974號) |
年毅企業社 登記地址: 新北市板橋區綠堤街15號 | 負責人: 賴威秀 | 統編: 72875240 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108164184) |
年毅股份有限公司 登記地址: 臺中市東區大興街一七七巷九六弄一七號 | 統編: 22229660 | 撤銷 (084年08月31日 建三管字 第084166740號) |
年毅民俗藝品店 登記地址: 高雄市前金區草江里瑞源路115號 | 負責人: 王淑美 | 統編: 07833669 | 核准設立 - 獨資 |
年毅籐具行 登記地址: 新北市三重區三和路1段55號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 王麗娟 | 統編: 17258209 | 歇業 - 獨資 |
年毅籐具行有限公司 登記地址: 新北市八里區忠六街35號(2樓) | 統編: 72178949 | 解散 (文號: 2006-6-22 經授中字 第0953237974號) |
姓名 陳炎煌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳炎煌)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
炎煌商號 屏東縣萬丹鄉社上村土庫厝路112號 | 陳炎煌 | 90719881 | 核准設立 - 獨資 |
煌威企業社 宜蘭縣頭城鎮大坑里協天路686巷50號一樓 | 陳炎煌 | 26569099 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110902701) |
奇奇鐘錶店 臺北市士林區文林路116號1樓 | 陳炎煌 | 17738931 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030001411) |
名品裝璜行 臺中市梧棲區大庄里中棲路1段161號1樓 | 陳炎煌 | 19827213 | 撤銷 - 獨資 |
南坊商行 金門縣金城鎮西門里民權路122巷5弄2號1樓 | 陳炎煌 | 37777019 | 核准設立 - 獨資 |
正益農產行 南投縣名間鄉中山村水尾巷13-10號 | 陳炎煌 | 39697603 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030001754) |
騰輝工程行 臺南市永康區中興里中華路200之5號5樓 | 陳炎煌 | 40869879 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070032122) |
焉苒股份有限公司 臺中市北屯區中清路二段726號1樓 | 陳炎煌 | 52822040 | 廢止 (108年02月13日 府授經商字 第1080795254號) |
炎煌商號 登記地址: 屏東縣萬丹鄉社上村土庫厝路112號 | 負責人: 陳炎煌 | 統編: 90719881 | 核准設立 - 獨資 |
煌威企業社 登記地址: 宜蘭縣頭城鎮大坑里協天路686巷50號一樓 | 負責人: 陳炎煌 | 統編: 26569099 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110902701) |
奇奇鐘錶店 登記地址: 臺北市士林區文林路116號1樓 | 負責人: 陳炎煌 | 統編: 17738931 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030001411) |
名品裝璜行 登記地址: 臺中市梧棲區大庄里中棲路1段161號1樓 | 負責人: 陳炎煌 | 統編: 19827213 | 撤銷 - 獨資 |
南坊商行 登記地址: 金門縣金城鎮西門里民權路122巷5弄2號1樓 | 負責人: 陳炎煌 | 統編: 37777019 | 核准設立 - 獨資 |
正益農產行 登記地址: 南投縣名間鄉中山村水尾巷13-10號 | 負責人: 陳炎煌 | 統編: 39697603 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030001754) |
騰輝工程行 登記地址: 臺南市永康區中興里中華路200之5號5樓 | 負責人: 陳炎煌 | 統編: 40869879 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070032122) |
焉苒股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區中清路二段726號1樓 | 負責人: 陳炎煌 | 統編: 52822040 | 廢止 (108年02月13日 府授經商字 第1080795254號) |
[ 查詢所有 陳炎煌 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
|