詹玉英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名詹玉英的職稱是董事長, 持有股份數是29850, 公司名稱是百翔合板加工股份有限公司, 統一編號是22251819.
董監事資料集 資料集的 詹玉英 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 詹玉英 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 百翔合板加工股份有限公司 | 統一編號: 22251819 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 百翔合板加工股份有限公司 | 統一編號: 22251819 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15850 | 所代表法人: | 百翔合板加工股份有限公司 | 統一編號: 22251819 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 百翔合板加工股份有限公司 | 統一編號: 22251819 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 百翔合板加工股份有限公司 | 統一編號: 22251819 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15850 | 所代表法人: | 百翔合板加工股份有限公司 | 統一編號: 22251819 |
[ 搜尋所有相關: 詹玉英 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 百翔合板加工股份有限公司 | 到職日期: 0750804 | 統一編號: 22251819 |
公司名稱: 百翔合板加工股份有限公司 | 到職日期: 0750804 | 統一編號: 22251819 |
[ 搜尋所有相關: 詹玉英 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 22251819 | 電話號碼: 07-6512711 | 高雄市大樹區九曲里瓦厝街一七三號 |
統一編號: 22251819 | 電話號碼: 07-6512711 | 高雄市大樹區九曲里瓦厝街一七三號 |
[ 搜尋所有相關: 詹玉英 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據識別碼 22251819 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 22251819 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22251819 | 機構負責人姓名: 黃茗美 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 04-22251819 | 機構負責人姓名: 黃茗美 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照ABC據點 |
| OID: 2.16.886.119.90027.100944 | 電話: 04-22251819 | 地址: 臺中市中區成功路341號2樓 | DN: o=私立麗新老人長期照顧中心(養護型),l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22251819 | 機構負責人姓名: 黃茗美 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 04-22251819 | 機構負責人姓名: 黃茗美 | 機構代碼: A10800002 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺中市中區柳川里成功路341號 @ 長照ABC據點 |
OID: 2.16.886.119.90027.100944 | 電話: 04-22251819 | 地址: 臺中市中區成功路341號2樓 | DN: o=私立麗新老人長期照顧中心(養護型),l=臺中市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
[ 搜尋所有 22251819 ... ]
無其他 百翔合板加工 資料。
[ 搜尋所有 百翔合板加工 ... ]
根據姓名 詹玉英 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 詹玉英 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14285 | 所代表法人: | 承信國際股份有限公司 | 統一編號: 12779004 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯慶製衣股份有限公司 | 統一編號: 33710994 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 和榮百貨企業股份有限公司 | 統一編號: 45015730 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 祥迪包裝機械股份有限公司 | 統一編號: 97576640 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 亘國企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14285 | 所代表法人: | 承信國際股份有限公司 | 統一編號: 12779004 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯慶製衣股份有限公司 | 統一編號: 33710994 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 和榮百貨企業股份有限公司 | 統一編號: 45015730 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 祥迪包裝機械股份有限公司 | 統一編號: 97576640 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 亘國企業股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 詹玉英 ... ]
名稱 百翔合板加工 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 百翔合板加工)
百翔合板加工股份有限公司 登記地址: 高雄市大樹區九曲里瓦厝街一七三號 | 負責人: 詹玉英 | 統編: 22251819 | 核准設立 |
姓名 詹玉英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 詹玉英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏原百貨行 臺中市后里區墩北里四村路115號1樓 | 詹玉英 | 08319633 | 核准設立 - 獨資 |
全品飲料店 高雄市楠梓區惠豐街248號 | 詹玉英 | 10236011 | 停業 (停業起迄日期 100年07月12日 至 101年07月11日) - 獨資 |
旻其企業有限公司 苗栗縣三灣鄉永和村明坑13號 | 詹玉英 | 23084136 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-23) |
展雲電子有限公司 臺中市大雅區大雅里學府路250巷97弄36號1樓 | 陳詹玉英 | 28504946 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-14) |
豐聖人力工程行 臺中市北屯區四民里長生巷3弄8號 | 詹玉英 | 39801774 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108601894) |
宏仁藥房 苗栗縣苗栗市維新里一四鄰僑育路五八號 | 詹玉英 | 49111904 | 歇業 - 獨資 |
宏原百貨行 登記地址: 臺中市后里區墩北里四村路115號1樓 | 負責人: 詹玉英 | 統編: 08319633 | 核准設立 - 獨資 |
全品飲料店 登記地址: 高雄市楠梓區惠豐街248號 | 負責人: 詹玉英 | 統編: 10236011 | 停業 (停業起迄日期 100年07月12日 至 101年07月11日) - 獨資 |
旻其企業有限公司 登記地址: 苗栗縣三灣鄉永和村明坑13號 | 負責人: 詹玉英 | 統編: 23084136 | 解散 (核准解散日期: 2023-05-23) |
展雲電子有限公司 登記地址: 臺中市大雅區大雅里學府路250巷97弄36號1樓 | 負責人: 陳詹玉英 | 統編: 28504946 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-14) |
豐聖人力工程行 登記地址: 臺中市北屯區四民里長生巷3弄8號 | 負責人: 詹玉英 | 統編: 39801774 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108601894) |
宏仁藥房 登記地址: 苗栗縣苗栗市維新里一四鄰僑育路五八號 | 負責人: 詹玉英 | 統編: 49111904 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 詹玉英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
|