許玉華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許玉華的職稱是監察人, 持有股份數是290, 公司名稱是三裕報關股份有限公司, 統一編號是22258587.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210 | 所代表法人: | 三裕報關股份有限公司 | 統一編號: 22258587 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210 | 所代表法人: | 三裕報關股份有限公司 | 統一編號: 22258587 |
[ 搜尋所有相關: 許玉華 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 三裕報關 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 三裕報關 ...) | 連絡電話: 2722545 | 地址: 高雄市苓雅區海邊路48號11樓之3 | 高雄關 | 報關箱號: 78 | 備註: @ 關務署轄區報關業者名冊 |
| 連絡電話: 2722545 | 地址: 高雄市苓雅區海邊路48號11樓之3 | 高雄關 | 報關箱號: 078 | 備註: @ 關務署轄區報關業者名冊 |
連絡電話: 2722545 | 地址: 高雄市苓雅區海邊路48號11樓之3 | 高雄關 | 報關箱號: 78 | 備註: @ 關務署轄區報關業者名冊 |
連絡電話: 2722545 | 地址: 高雄市苓雅區海邊路48號11樓之3 | 高雄關 | 報關箱號: 078 | 備註: @ 關務署轄區報關業者名冊 |
[ 搜尋所有 三裕報關 ... ]
根據姓名 許玉華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 許玉華 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8700168 | 機構負責人姓名: 許玉華 | 機構代碼: A11800013 | 機構種類: A1 | 地址全址: 花蓮縣光復鄉大華村林森路183號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8700168 | 機構負責人姓名: 許玉華 | 機構代碼: A11800013 | 機構種類: A1 | 地址全址: 花蓮縣光復鄉大華村林森路183號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8700168 | 機構負責人姓名: 許玉華 | 機構代碼: A11800013 | 機構種類: A1 | 地址全址: 花蓮縣光復鄉大華村林森路183號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8700168 | 機構負責人姓名: 許玉華 | 機構代碼: A11800013 | 機構種類: A1 | 地址全址: 花蓮縣光復鄉大華村林森路183號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20181201 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-8700168 | 機構負責人姓名: 許玉華 | 機構代碼: A11800013 | 機構種類: A1 | 地址全址: 花蓮縣光復鄉大華村林森路183號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20181201 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 03-8700168 | 機構負責人姓名: 許玉華 | 機構代碼: A11800013 | 機構種類: A1 | 地址全址: 花蓮縣光復鄉大華村林森路183號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20181201 | 特約迄日: 20240630 | 機構電話: 03-8700168 | 機構負責人姓名: 許玉華 | 機構代碼: A11800013 | 機構種類: A1 | 地址全址: 花蓮縣光復鄉大華村林森路183號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20181201 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 03-8700168 | 機構負責人姓名: 許玉華 | 機構代碼: A11800013 | 機構種類: A1 | 地址全址: 花蓮縣光復鄉大華村林森路183號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8700168 | 機構負責人姓名: 許玉華 | 機構代碼: A11800013 | 機構種類: A1 | 地址全址: 花蓮縣光復鄉大華村林森路183號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8700168 | 機構負責人姓名: 許玉華 | 機構代碼: A11800013 | 機構種類: A1 | 地址全址: 花蓮縣光復鄉大華村林森路183號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8700168 | 機構負責人姓名: 許玉華 | 機構代碼: A11800013 | 機構種類: A1 | 地址全址: 花蓮縣光復鄉大華村林森路183號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8700168 | 機構負責人姓名: 許玉華 | 機構代碼: A11800013 | 機構種類: A1 | 地址全址: 花蓮縣光復鄉大華村林森路183號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20181201 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 03-8700168 | 機構負責人姓名: 許玉華 | 機構代碼: A11800013 | 機構種類: A1 | 地址全址: 花蓮縣光復鄉大華村林森路183號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20181201 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 03-8700168 | 機構負責人姓名: 許玉華 | 機構代碼: A11800013 | 機構種類: A1 | 地址全址: 花蓮縣光復鄉大華村林森路183號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20181201 | 特約迄日: 20240630 | 機構電話: 03-8700168 | 機構負責人姓名: 許玉華 | 機構代碼: A11800013 | 機構種類: A1 | 地址全址: 花蓮縣光復鄉大華村林森路183號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20181201 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 03-8700168 | 機構負責人姓名: 許玉華 | 機構代碼: A11800013 | 機構種類: A1 | 地址全址: 花蓮縣光復鄉大華村林森路183號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 許玉華 ... ]
三裕報關股份有限公司 | 地址: 80248 高雄市苓雅區海邊路48號11樓之3 | 電話: 07-272-2545, 07-272-2546, 07-272-2549 |
名稱 三裕報關 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 三裕報關)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
三裕報關股份有限公司 高雄市左營區自由二路90號4樓 | 齊啟瑞 | 22258587 | 核准設立 |
三裕報關股份有限公司 登記地址: 高雄市左營區自由二路90號4樓 | 負責人: 齊啟瑞 | 統編: 22258587 | 核准設立 |
姓名 許玉華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 許玉華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新華食品行 基隆市仁愛區獅球路二五巷一四號 | 藍許玉華 | 00810888 | 歇業 - 獨資 |
匯鴻通信行 臺中市新社區復盛里華豐街三村巷88號1樓 | 許玉華 | 05894366 | 歇業 - 獨資 |
金嘉華大飯店有限公司 金門縣金湖鎮夏興街八十八、九十、九十二、九十四號1、2 | 許玉華 | 84255553 | 核准設立 |
佳擎實業有限公司 新北市中和區景平路111巷28號8樓 | 許玉華 | 42706964 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-03) |
佳妮精緻平價流行時尚服飾店 高雄市林園區東林西路92號1樓 | 許玉華 | 85513086 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961429500) |
聖傑自動科技股份有限公司 新北市樹林區武林街12號 | 許玉華 | 86409548 | 核准設立 |
光嶼工作室 臺中市南區忠明南路787號26樓 | 許玉華 | 88525430 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108622339) |
利創智能科技股份有限公司 臺中市烏日區高鐵三路29號12樓之1 | 許玉華 | 96778204 | 核准設立 |
新華食品行 登記地址: 基隆市仁愛區獅球路二五巷一四號 | 負責人: 藍許玉華 | 統編: 00810888 | 歇業 - 獨資 |
匯鴻通信行 登記地址: 臺中市新社區復盛里華豐街三村巷88號1樓 | 負責人: 許玉華 | 統編: 05894366 | 歇業 - 獨資 |
金嘉華大飯店有限公司 登記地址: 金門縣金湖鎮夏興街八十八、九十、九十二、九十四號1、2 | 負責人: 許玉華 | 統編: 84255553 | 核准設立 |
佳擎實業有限公司 登記地址: 新北市中和區景平路111巷28號8樓 | 負責人: 許玉華 | 統編: 42706964 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-03) |
佳妮精緻平價流行時尚服飾店 登記地址: 高雄市林園區東林西路92號1樓 | 負責人: 許玉華 | 統編: 85513086 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961429500) |
聖傑自動科技股份有限公司 登記地址: 新北市樹林區武林街12號 | 負責人: 許玉華 | 統編: 86409548 | 核准設立 |
光嶼工作室 登記地址: 臺中市南區忠明南路787號26樓 | 負責人: 許玉華 | 統編: 88525430 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108622339) |
利創智能科技股份有限公司 登記地址: 臺中市烏日區高鐵三路29號12樓之1 | 負責人: 許玉華 | 統編: 96778204 | 核准設立 |
[ 查詢所有 許玉華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
|