林惠津
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林惠津的職稱是監察人, 持有股份數是580, 公司名稱是大峰電器股份有限公司, 統一編號是22278438.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1040 | 所代表法人: | 大峰電器股份有限公司 | 統一編號: 22278438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1040 | 所代表法人: | 大峰電器股份有限公司 | 統一編號: 22278438 |
[ 搜尋所有相關: 林惠津 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22278438 | 電話號碼: 03-3019191 | 桃園市龜山區明興街41號 |
統一編號: 22278438 | 電話號碼: 03-3019191 | 桃園市龜山區明興街41號 |
[ 搜尋所有相關: 林惠津 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 285家用電器、289其他電力設備及配備、292其他專用機械設備 | 統一編號: 22278438 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市八德區瑞泰里14鄰瑞源街57號(3樓) |
主要產品: 285家用電器、289其他電力設備及配備、292其他專用機械設備 | 統一編號: 22278438 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市八德區瑞泰里14鄰瑞源街57號(3樓) |
[ 搜尋所有相關: 林惠津 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 大峰電器 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 大峰電器 ...) | 證書期限: 2021/04/12 | 商品名稱: 全功能高氧食品養生機 | 證書狀態: 註銷 | 申請人: 大峰電器股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2026/01/05 | 商品名稱: 全功能高氧食品養生機 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 大峰電器股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2021/04/12 | 商品名稱: 全功能高氧食品養生機 | 證書狀態: 註銷 | 申請人: 大峰電器股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2026/01/05 | 商品名稱: 全功能高氧食品養生機 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 大峰電器股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
[ 搜尋所有 大峰電器 ... ]
根據姓名 林惠津 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林惠津 ...) | (中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/15 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/15 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 總機電話: (02)8228-6088 | 公司代號: 3287 | 產業別: 25 | 營利事業統一編號: 70360251 | 住址: 新北市中和區建二路113號6樓 | 董事長: 王忠傑 | 成立日期: 19990510 | 出表日期: 1130922 @ 上櫃公司基本資料 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 16948065 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區汴洲里春日路1434巷138號 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/15 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/03/15 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林惠津 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
總機電話: (02)8228-6088 | 公司代號: 3287 | 產業別: 25 | 營利事業統一編號: 70360251 | 住址: 新北市中和區建二路113號6樓 | 董事長: 王忠傑 | 成立日期: 19990510 | 出表日期: 1130922 @ 上櫃公司基本資料 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 16948065 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市桃園區汴洲里春日路1434巷138號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 林惠津 ... ]
大峰電器股份有限公司 | 地址: 桃園市桃園區宏昌十三街570號7樓 | 電話: 03-228-9074 |
名稱 大峰電器 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 大峰電器)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大峰電器股份有限公司 桃園市龜山區明興街41號 | 黃培浚 | 22278438 | 核准設立 |
大峰電器行 嘉義縣民雄鄉北斗村北勢子166號1樓 | 蔡侑燐 | 81330868 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109300047) |
大峰電器行 花蓮縣花蓮市主勤里自由街六三號 | 徐森良 | 94624346 | 歇業 - 獨資 |
大峰電器材料行 高雄市三民區寶國里覺民路214號 | 廖益毅 | 76549632 | 歇業 - 獨資 |
大峰電器股份有限公司 登記地址: 桃園市龜山區明興街41號 | 負責人: 黃培浚 | 統編: 22278438 | 核准設立 |
大峰電器行 登記地址: 嘉義縣民雄鄉北斗村北勢子166號1樓 | 負責人: 蔡侑燐 | 統編: 81330868 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109300047) |
大峰電器行 登記地址: 花蓮縣花蓮市主勤里自由街六三號 | 負責人: 徐森良 | 統編: 94624346 | 歇業 - 獨資 |
大峰電器材料行 登記地址: 高雄市三民區寶國里覺民路214號 | 負責人: 廖益毅 | 統編: 76549632 | 歇業 - 獨資 |
姓名 林惠津 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林惠津)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
一順托運行 津梅路七十四之三十二號一樓(僅供辦公室聯絡) | 林惠津 | 40000033 | 廢止 - 獨資 |
德川醫療儀器行 臺中市北屯區水景里東山路一段198之6號一樓 | 林惠津 | 02949590 | 歇業 - 獨資 |
慶邦文具商行 臺北市中山區合江街102巷2號1樓 | 林惠津 | 12503766 | 歇業 - 獨資 |
宇正營造有限公司 南投縣南投市營南里營盤路151巷79弄23號1樓 | 林惠津 | 16367398 | 核准設立 |
合聚發實業有限公司 桃園市桃園區汴洲里春日路1434巷138號 | 林惠津 | 16948065 | 核准設立 |
六九小吃部 高雄市左營區明誠2路482號1樓 | 林惠津 | 18122048 | 歇業 - 獨資 |
展邦企業有限公司 臺北市中山區錦州街312號1樓 | 林惠津 | 30998950 | 核准設立 |
信大曬圖行 宜蘭縣宜蘭市民權里渭水路23―13號 | 林惠津 | 40152501 | 歇業 - 獨資 |
一順托運行 登記地址: 津梅路七十四之三十二號一樓(僅供辦公室聯絡) | 負責人: 林惠津 | 統編: 40000033 | 廢止 - 獨資 |
德川醫療儀器行 登記地址: 臺中市北屯區水景里東山路一段198之6號一樓 | 負責人: 林惠津 | 統編: 02949590 | 歇業 - 獨資 |
慶邦文具商行 登記地址: 臺北市中山區合江街102巷2號1樓 | 負責人: 林惠津 | 統編: 12503766 | 歇業 - 獨資 |
宇正營造有限公司 登記地址: 南投縣南投市營南里營盤路151巷79弄23號1樓 | 負責人: 林惠津 | 統編: 16367398 | 核准設立 |
合聚發實業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區汴洲里春日路1434巷138號 | 負責人: 林惠津 | 統編: 16948065 | 核准設立 |
六九小吃部 登記地址: 高雄市左營區明誠2路482號1樓 | 負責人: 林惠津 | 統編: 18122048 | 歇業 - 獨資 |
展邦企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區錦州街312號1樓 | 負責人: 林惠津 | 統編: 30998950 | 核准設立 |
信大曬圖行 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市民權里渭水路23―13號 | 負責人: 林惠津 | 統編: 40152501 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林惠津 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
|