林照
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林照的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是大玖實業股份有限公司, 統一編號是22289913.
無其他 大玖實業 資料。
[ 搜尋所有 大玖實業 ... ]
根據姓名 林照 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林照 ...) | (中華民國)不限電戲劇實驗室 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)不限電戲劇實驗室 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 李冠毅、林奐廷/翼果設計工作室 | 臺南市 | 場域: 學校 | 71443臺南市玉井區中山路1-1號 天橋上 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)林佳霖;(中華民國)韓筠 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)林佳霖;(中華民國)韓筠 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林佳霖;(中華民國)韓筠 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)林佳霖;(中華民國)孔維良;(中華民國)林照明 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)林佳霖;(中華民國)孔維良;(中華民國)林照明 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)不限電戲劇實驗室 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)不限電戲劇實驗室 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
李冠毅、林奐廷/翼果設計工作室 | 臺南市 | 場域: 學校 | 71443臺南市玉井區中山路1-1號 天橋上 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)林佳霖;(中華民國)韓筠 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)林佳霖;(中華民國)韓筠 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林佳霖;(中華民國)韓筠 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)林佳霖;(中華民國)孔維良;(中華民國)林照明 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)林佳霖;(中華民國)孔維良;(中華民國)林照明 | 活動起始日期: 2024/07/14 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林照 ... ]
名稱 大玖實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 大玖實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大玖實業股份有限公司 臺中市北區淡溝里忠明路三三九一二號三樓 | | 22289913 | 撤銷 (079年05月25日 字 第079243027號) |
大玖實業股份有限公司 登記地址: 臺中市北區淡溝里忠明路三三九一二號三樓 | 統編: 22289913 | 撤銷 (079年05月25日 字 第079243027號) |
姓名 林照 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林照)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
林照雄園藝有限公司 臺南市新化區協興里10鄰正新路363巷28號 | 林照雄 | 16041512 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-18) |
照林有限公司 臺中市沙鹿區三鹿里保寧路68號1樓 | 林照洋 | 53817333 | 核准設立 |
林照雄自營計程車行 臺北市北投區中央北路2段95巷1弄15號5樓 | 林照雄 | 31192138 | 廢止 (100年10月24日 北市商一 字第 10037641500 號) - 獨資 |
林照來自營計程車行 新北市板橋區大明街20巷29弄6之2號 | 林照來 | 34667995 | 核准設立 - 獨資 |
林照文自營計程車行 新北市泰山區明志路2段273巷16弄20號?0樓 | 林照文 | 36160085 | 核准設立 - 獨資 |
林照雄禮品文具行 新北市新店區新生行10巷10號1樓 | 林照雄 | 95872384 | 廢止 - 獨資 |
照群工程行 新北市汐止區樟樹一路177號地下1層 | 林照民 | 17035398 | 廢止 - 獨資 |
永春電腦有限公司 臺北市大同區重慶北路3段335巷44號1樓 | 林照裕 | 70351252 | 解散 (核准解散日期: 2015-09-01) |
林照雄園藝有限公司 登記地址: 臺南市新化區協興里10鄰正新路363巷28號 | 負責人: 林照雄 | 統編: 16041512 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-18) |
照林有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區三鹿里保寧路68號1樓 | 負責人: 林照洋 | 統編: 53817333 | 核准設立 |
林照雄自營計程車行 登記地址: 臺北市北投區中央北路2段95巷1弄15號5樓 | 負責人: 林照雄 | 統編: 31192138 | 廢止 (100年10月24日 北市商一 字第 10037641500 號) - 獨資 |
林照來自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區大明街20巷29弄6之2號 | 負責人: 林照來 | 統編: 34667995 | 核准設立 - 獨資 |
林照文自營計程車行 登記地址: 新北市泰山區明志路2段273巷16弄20號?0樓 | 負責人: 林照文 | 統編: 36160085 | 核准設立 - 獨資 |
林照雄禮品文具行 登記地址: 新北市新店區新生行10巷10號1樓 | 負責人: 林照雄 | 統編: 95872384 | 廢止 - 獨資 |
照群工程行 登記地址: 新北市汐止區樟樹一路177號地下1層 | 負責人: 林照民 | 統編: 17035398 | 廢止 - 獨資 |
永春電腦有限公司 登記地址: 臺北市大同區重慶北路3段335巷44號1樓 | 負責人: 林照裕 | 統編: 70351252 | 解散 (核准解散日期: 2015-09-01) |
[ 查詢所有 林照 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
|