林宏基
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林宏基的職稱是監察人, 持有股份數是75, 公司名稱是華民股份有限公司, 統一編號是22299665.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 華民股份有限公司 | 統一編號: 22299665 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 華民股份有限公司 | 統一編號: 22299665 |
[ 搜尋所有相關: 林宏基 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 華民 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 華民 ...) | (中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)朱麗麗;(中華民國)余素君;(中華民國)呂百森;(中華民國)李芬蘭;(中華民國)沈禎;(中華民國)周冠宇;(中華民國)林仁信;(中華民國)林文昌;(中華民國)林玉珠;(中華民國)林洳宇;(... | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/10/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)朱麗麗;(中華民國)余素君;(中華民國)呂百森;(中華民國)李芬蘭;(中華民國)沈禎;(中華民國)周冠宇;(中華民國)林仁信;(中華民國)林文昌;(中華民國)林玉珠;(中華民國)林洳宇;(... | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/10/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳啟川;(中華民國)邱顯原;(中華民國)廖春美;(中華民國)邱素文;(中華民國)張菱讌;(中華民國)賴正惟;(中華民國)樊定中;(中華民國)賴美蓉;(中華民國)黃武炎;(中華民國)鄭連清;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳啟川;(中華民國)邱顯原;(中華民國)廖春美;(中華民國)邱素文;(中華民國)張菱讌;(中華民國)賴正惟;(中華民國)樊定中;(中華民國)賴美蓉;(中華民國)黃武炎;(中華民國)鄭連清;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林麗秋;(中華民國)賴泳騰;(中華民國)簡源寶;(中華民國)簡柒伍;(中華民國)蕭美君;(中華民國)凌敬軒;(中華民國)楊清輝;(中華民國)徐建順;(中華民國)陳素真;(中華民國)李勇春;... | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/10/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林麗秋;(中華民國)賴泳騰;(中華民國)簡源寶;(中華民國)簡柒伍;(中華民國)蕭美君;(中華民國)凌敬軒;(中華民國)楊清輝;(中華民國)徐建順;(中華民國)陳素真;(中華民國)李勇春;... | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/10/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)朱麗麗;(中華民國)余素君;(中華民國)呂百森;(中華民國)李芬蘭;(中華民國)沈禎;(中華民國)周冠宇;(中華民國)林仁信;(中華民國)林文昌;(中華民國)林玉珠;(中華民國)林洳宇;(... | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/10/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)朱麗麗;(中華民國)余素君;(中華民國)呂百森;(中華民國)李芬蘭;(中華民國)沈禎;(中華民國)周冠宇;(中華民國)林仁信;(中華民國)林文昌;(中華民國)林玉珠;(中華民國)林洳宇;(... | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/10/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳啟川;(中華民國)邱顯原;(中華民國)廖春美;(中華民國)邱素文;(中華民國)張菱讌;(中華民國)賴正惟;(中華民國)樊定中;(中華民國)賴美蓉;(中華民國)黃武炎;(中華民國)鄭連清;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳啟川;(中華民國)邱顯原;(中華民國)廖春美;(中華民國)邱素文;(中華民國)張菱讌;(中華民國)賴正惟;(中華民國)樊定中;(中華民國)賴美蓉;(中華民國)黃武炎;(中華民國)鄭連清;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林麗秋;(中華民國)賴泳騰;(中華民國)簡源寶;(中華民國)簡柒伍;(中華民國)蕭美君;(中華民國)凌敬軒;(中華民國)楊清輝;(中華民國)徐建順;(中華民國)陳素真;(中華民國)李勇春;... | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/10/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林麗秋;(中華民國)賴泳騰;(中華民國)簡源寶;(中華民國)簡柒伍;(中華民國)蕭美君;(中華民國)凌敬軒;(中華民國)楊清輝;(中華民國)徐建順;(中華民國)陳素真;(中華民國)李勇春;... | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/10/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 華民 ... ]
根據姓名 林宏基 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林宏基 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: 賽亞基因科技股份有限公司 | 弘專股份有限公司 | 統一編號: 04822990 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 281發電、輸電及配電機械 | 統一編號: 82940516 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮東石里鹿工路35號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市土城區石門路三二巷一號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 祐祥直升飛機股份有限公司 | 統一編號: 16532257 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 66650 | 所代表法人: | 惠生健康資訊管理股份有限公司 | 統一編號: 27575437 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 295000 | 所代表法人: | 泓睿新材股份有限公司 | 統一編號: 82845301 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 懋邑實業股份有限公司 | 統一編號: 86740692 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 金士企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 11332913 @ 公司登記經理人資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: 賽亞基因科技股份有限公司 | 弘專股份有限公司 | 統一編號: 04822990 @ 董監事資料集 |
主要產品: 281發電、輸電及配電機械 | 統一編號: 82940516 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮東石里鹿工路35號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: | 廠址: 新北市土城區石門路三二巷一號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 祐祥直升飛機股份有限公司 | 統一編號: 16532257 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 66650 | 所代表法人: | 惠生健康資訊管理股份有限公司 | 統一編號: 27575437 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 295000 | 所代表法人: | 泓睿新材股份有限公司 | 統一編號: 82845301 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 懋邑實業股份有限公司 | 統一編號: 86740692 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 金士企業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 11332913 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 林宏基 ... ]
名稱 華民 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 華民)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
全聯實業股份有限公司萬華民和分公司 臺北市萬華區民和街103、105號1樓 | 賴怡雯 | 28984749 | 核准設立 |
華民租賃有限公司 臺南市新營區民權里民權路82號1樓 | 顏純民 | 54062474 | 核准設立 |
華民投資股份有限公司 臺南市新營區民權里民權路82號1樓 | 顏純民 | 97269615 | 核准設立 |
華民 金門縣金寧鄉湖埔村湖下122號1樓(僅限於建築物第一層使用) | 楊華民 | 77276053 | 核准設立 - 獨資 |
花漾年華民俗風服飾店 花蓮縣吉安鄉宜昌村中華路2段346之1號 | 羅麗玲 | 87347654 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120012393) |
華民車業行 新北市板橋區民生路2段222號 | 劉哲志 | 18463946 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108167034) |
福華民宿 連江縣南竿鄉福沃村110號 | 林平銳 | 78747692 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070048855) |
中華民族全球資產管理股份有限公司 新北市新莊區民安西路276號2樓 | 邱正隆 | 83072471 | 核准設立 |
全聯實業股份有限公司萬華民和分公司 登記地址: 臺北市萬華區民和街103、105號1樓 | 負責人: 賴怡雯 | 統編: 28984749 | 核准設立 |
華民租賃有限公司 登記地址: 臺南市新營區民權里民權路82號1樓 | 負責人: 顏純民 | 統編: 54062474 | 核准設立 |
華民投資股份有限公司 登記地址: 臺南市新營區民權里民權路82號1樓 | 負責人: 顏純民 | 統編: 97269615 | 核准設立 |
華民 登記地址: 金門縣金寧鄉湖埔村湖下122號1樓(僅限於建築物第一層使用) | 負責人: 楊華民 | 統編: 77276053 | 核准設立 - 獨資 |
花漾年華民俗風服飾店 登記地址: 花蓮縣吉安鄉宜昌村中華路2段346之1號 | 負責人: 羅麗玲 | 統編: 87347654 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120012393) |
華民車業行 登記地址: 新北市板橋區民生路2段222號 | 負責人: 劉哲志 | 統編: 18463946 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108167034) |
福華民宿 登記地址: 連江縣南竿鄉福沃村110號 | 負責人: 林平銳 | 統編: 78747692 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070048855) |
中華民族全球資產管理股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區民安西路276號2樓 | 負責人: 邱正隆 | 統編: 83072471 | 核准設立 |
[ 查詢所有 華民 ... ]
姓名 林宏基 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林宏基)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏林企業社 雲林縣斗六市鎮東里文化路145號1樓 | 林宏基 | 18346841 | 歇業 - 獨資 |
宏益清潔用品企業社 臺中市太平區新吉里中山路三段2巷2弄8號1樓 | 林宏基 | 39844133 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020719754) |
力本報驗行 基隆市仁愛區文昌里忠一路二六號四樓之四(限作辦公室使用) | 林宏基 | 18296602 | 歇業 - 獨資 |
鴻鼎油漆工程行 新北市中和區國光街107巷2弄12之2號 | 林宏基 | 82150168 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078130254) |
泓睿新材股份有限公司 臺北市大安區安和路2段227巷2號1樓 | 林宏基 | 82845301 | 核准設立 |
北和農產行 雲林縣元長鄉內寮村內寮路5號 | 林宏基 | 25487726 | 核准設立 - 獨資 |
永霖農產行 雲林縣元長鄉內寮村內寮路10之2號 | 林宏基 | 38786846 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060040366) |
城市便利商店 嘉義縣朴子市中正里山通路一四二號 | 林宏基 | 06370177 | 歇業 - 獨資 |
宏林企業社 登記地址: 雲林縣斗六市鎮東里文化路145號1樓 | 負責人: 林宏基 | 統編: 18346841 | 歇業 - 獨資 |
宏益清潔用品企業社 登記地址: 臺中市太平區新吉里中山路三段2巷2弄8號1樓 | 負責人: 林宏基 | 統編: 39844133 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020719754) |
力本報驗行 登記地址: 基隆市仁愛區文昌里忠一路二六號四樓之四(限作辦公室使用) | 負責人: 林宏基 | 統編: 18296602 | 歇業 - 獨資 |
鴻鼎油漆工程行 登記地址: 新北市中和區國光街107巷2弄12之2號 | 負責人: 林宏基 | 統編: 82150168 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078130254) |
泓睿新材股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路2段227巷2號1樓 | 負責人: 林宏基 | 統編: 82845301 | 核准設立 |
北和農產行 登記地址: 雲林縣元長鄉內寮村內寮路5號 | 負責人: 林宏基 | 統編: 25487726 | 核准設立 - 獨資 |
永霖農產行 登記地址: 雲林縣元長鄉內寮村內寮路10之2號 | 負責人: 林宏基 | 統編: 38786846 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060040366) |
城市便利商店 登記地址: 嘉義縣朴子市中正里山通路一四二號 | 負責人: 林宏基 | 統編: 06370177 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林宏基 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
|