吳品慧
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳品慧的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是仁禾餐廳股份有限公司, 統一編號是22339792.
董監事資料集 資料集的 吳品慧 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳品慧 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 740000 | 所代表法人: | 仁禾餐廳股份有限公司 | 統一編號: 22339792 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 730000 | 所代表法人: | 仁禾餐廳股份有限公司 | 統一編號: 22339792 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 仁禾餐廳股份有限公司 | 統一編號: 22339792 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 740000 | 所代表法人: | 仁禾餐廳股份有限公司 | 統一編號: 22339792 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 730000 | 所代表法人: | 仁禾餐廳股份有限公司 | 統一編號: 22339792 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 仁禾餐廳股份有限公司 | 統一編號: 22339792 |
[ 搜尋所有相關: 吳品慧 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22339792 | 電話號碼: 02-2246-1058#319 | 新北市中和區建八路173號13樓 |
統一編號: 22339792 | 電話號碼: 02-2246-1058#319 | 新北市中和區建八路173號13樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳品慧 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 仁禾餐廳 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 仁禾餐廳 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: 仁禾餐廳股份有限公司 | 欣禾餐飲股份有限公司 | 統一編號: 93636816 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: 仁禾餐廳股份有限公司 | 欣禾餐飲股份有限公司 | 統一編號: 93636816 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: 仁禾餐廳股份有限公司 | 欣禾餐飲股份有限公司 | 統一編號: 93636816 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: 仁禾餐廳股份有限公司 | 欣禾餐飲股份有限公司 | 統一編號: 93636816 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 仁禾餐廳 ... ]
根據姓名 吳品慧 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳品慧 ...) | (中華民國)臺中市纖維工藝博物館、吳品慧 | 活動起始日期: 2024/06/20 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)臺中市纖維工藝博物館、吳品慧 | 活動起始日期: 2024/06/20 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)楊桑、海美練 4人樂團、張美翎、王紫玄、陳育汝、吳品慧 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)楊桑、海美練 4人樂團、張美翎、王紫玄、陳育汝、吳品慧 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)楊桑、海美練 4人樂團、張美翎、王紫玄、陳育汝、吳品慧 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 場館實際管理人電話: 03-8872824#102 | 場館分類: 田徑場 | 停車場種類: 無障礙停車場 | 花蓮縣玉里鎮德武里9鄰171號 @ 全國運動場館資訊 |
| 場館實際管理人電話: 03-8872824#102 | 場館分類: 籃球場 | 停車場種類: 無停車場 | 花蓮縣玉里鎮德武里9鄰171號 @ 全國運動場館資訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 韋嘉股份有限公司 | 統一編號: 23165685 @ 董監事資料集 |
(中華民國)臺中市纖維工藝博物館、吳品慧 | 活動起始日期: 2024/06/20 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)臺中市纖維工藝博物館、吳品慧 | 活動起始日期: 2024/06/20 | 活動結束日期: 2024/06/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)楊桑、海美練 4人樂團、張美翎、王紫玄、陳育汝、吳品慧 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)楊桑、海美練 4人樂團、張美翎、王紫玄、陳育汝、吳品慧 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)楊桑、海美練 4人樂團、張美翎、王紫玄、陳育汝、吳品慧 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
場館實際管理人電話: 03-8872824#102 | 場館分類: 田徑場 | 停車場種類: 無障礙停車場 | 花蓮縣玉里鎮德武里9鄰171號 @ 全國運動場館資訊 |
場館實際管理人電話: 03-8872824#102 | 場館分類: 籃球場 | 停車場種類: 無停車場 | 花蓮縣玉里鎮德武里9鄰171號 @ 全國運動場館資訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 韋嘉股份有限公司 | 統一編號: 23165685 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳品慧 ... ]
名稱 仁禾餐廳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 仁禾餐廳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
仁禾餐廳股份有限公司 新北市中和區建八路173號13樓 | 薛永祥 | 22339792 | 核准設立 |
仁禾餐廳股份有限公司 登記地址: 新北市中和區建八路173號13樓 | 負責人: 薛永祥 | 統編: 22339792 | 核准設立 |
姓名 吳品慧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳品慧)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大衛順興商行 高雄市三民區建國3路310號1樓 | 吳品慧 | 25932613 | 核准設立 - 獨資 |
吾品禮坊 嘉義市西區慶昇里北榮街195號1樓 | 吳品慧 | 76839288 | 歇業 - 合夥 |
珈鈿企業社 臺南市東區龍山里富德街32號1樓(僅供辦公室使用) | 董吳品慧 | 14778190 | 歇業 - 獨資 |
宜來坊眼鏡行 臺南市中西區開山路18號1樓 | 吳品慧 | 17588601 | 歇業 - 獨資 |
怡東工程行 桃園市八德區大興里重慶街188巷52弄7號1樓 | 吳品慧 | 41038114 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1039011837) |
泰興環保科技有限公司 高雄市鳥松區大智路45號2樓 | 吳品慧 | 53883516 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-03) |
麒翔百貨行 高雄市鹽埕區府北里鹽埕街134巷12號 | 吳品慧 | 78723869 | 核准停業 - 獨資 |
莯光美髮沙龍 雲林縣斗六市成功里自強街53號1樓 | 吳品慧 | 88464026 | 核准設立 - 獨資 |
大衛順興商行 登記地址: 高雄市三民區建國3路310號1樓 | 負責人: 吳品慧 | 統編: 25932613 | 核准設立 - 獨資 |
吾品禮坊 登記地址: 嘉義市西區慶昇里北榮街195號1樓 | 負責人: 吳品慧 | 統編: 76839288 | 歇業 - 合夥 |
珈鈿企業社 登記地址: 臺南市東區龍山里富德街32號1樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 董吳品慧 | 統編: 14778190 | 歇業 - 獨資 |
宜來坊眼鏡行 登記地址: 臺南市中西區開山路18號1樓 | 負責人: 吳品慧 | 統編: 17588601 | 歇業 - 獨資 |
怡東工程行 登記地址: 桃園市八德區大興里重慶街188巷52弄7號1樓 | 負責人: 吳品慧 | 統編: 41038114 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1039011837) |
泰興環保科技有限公司 登記地址: 高雄市鳥松區大智路45號2樓 | 負責人: 吳品慧 | 統編: 53883516 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-03) |
麒翔百貨行 登記地址: 高雄市鹽埕區府北里鹽埕街134巷12號 | 負責人: 吳品慧 | 統編: 78723869 | 核准停業 - 獨資 |
莯光美髮沙龍 登記地址: 雲林縣斗六市成功里自強街53號1樓 | 負責人: 吳品慧 | 統編: 88464026 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳品慧 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
|