林月
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林月的職稱是董事, 持有股份數是1400000, 公司名稱是佑奇印刷實業有限公司, 統一編號是22345226.
無其他 佑奇印刷實業 資料。
[ 搜尋所有 佑奇印刷實業 ... ]
根據姓名 林月 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林月 ...) | 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 南投縣政府 | 指定登錄理由: 一、具歷史、文化、藝術價值 。
二、重要歷史事件或人物之關係。
三、具稀少性,不易再現者。
四、具其他古蹟價值者。 @ 文資局古蹟 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;(中華民國)范秀盈;(中華民國)葉惠喜;... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;(中華民國)范秀盈;(中華民國)葉惠喜;... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| 集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 南投縣政府 | 指定登錄理由: 一、具歷史、文化、藝術價值 。
二、重要歷史事件或人物之關係。
三、具稀少性,不易再現者。
四、具其他古蹟價值者。 @ 文資局古蹟 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;(中華民國)范秀盈;(中華民國)葉惠喜;... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;(中華民國)范秀盈;(中華民國)葉惠喜;... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)姚慧琪;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 林月 ... ]
名稱 佑奇印刷實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 佑奇印刷實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佑奇印刷實業有限公司 臺北市中正區信義路2段91號9樓之6 | 林月 | 22345226 | 核准設立 |
佑奇印刷實業有限公司 登記地址: 臺北市中正區信義路2段91號9樓之6 | 負責人: 林月 | 統編: 22345226 | 核准設立 |
姓名 林月 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林月)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
月記商行 金門縣烈嶼鄉上林村上林19號 | 林月婷 | 31664137 | 核准設立 - 獨資 |
富月企業行 高雄市新興區林森2路97巷2號3樓 | 林月花 | 57943043 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11162218600) |
林月蓮商店 金門縣金城鎮賢庵里夏墅四之一號(限建築物第壹層使用) | 林月蓮 | 87952510 | 核准設立 - 獨資 |
文興商號 花蓮縣壽豐鄉月眉村月眉路五段二一號一樓 | 林月蘭 | 78848093 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060227796) |
幸福理電髮廳 雲林縣林內鄉林中村中西路二號 | 鄭林月霞 | 63164705 | 核准設立 - 獨資 |
林月琴自營計程車行 臺北市松山區光復北路120巷6號 | 林月琴 | 01564385 | 歇業 - 獨資 |
吳林月嬌屠宰商 臺北市中正區羅斯福路3段210巷1弄22號 | 吳林月嬌 | 04644861 | 撤銷 - 獨資 |
林月品 彰化縣彰化市建寶里建寶街一五0號 | 林 月 品 | 05934228 | 歇業 - 獨資 |
月記商行 登記地址: 金門縣烈嶼鄉上林村上林19號 | 負責人: 林月婷 | 統編: 31664137 | 核准設立 - 獨資 |
富月企業行 登記地址: 高雄市新興區林森2路97巷2號3樓 | 負責人: 林月花 | 統編: 57943043 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11162218600) |
林月蓮商店 登記地址: 金門縣金城鎮賢庵里夏墅四之一號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 林月蓮 | 統編: 87952510 | 核准設立 - 獨資 |
文興商號 登記地址: 花蓮縣壽豐鄉月眉村月眉路五段二一號一樓 | 負責人: 林月蘭 | 統編: 78848093 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060227796) |
幸福理電髮廳 登記地址: 雲林縣林內鄉林中村中西路二號 | 負責人: 鄭林月霞 | 統編: 63164705 | 核准設立 - 獨資 |
林月琴自營計程車行 登記地址: 臺北市松山區光復北路120巷6號 | 負責人: 林月琴 | 統編: 01564385 | 歇業 - 獨資 |
吳林月嬌屠宰商 登記地址: 臺北市中正區羅斯福路3段210巷1弄22號 | 負責人: 吳林月嬌 | 統編: 04644861 | 撤銷 - 獨資 |
林月品 登記地址: 彰化縣彰化市建寶里建寶街一五0號 | 負責人: 林 月 品 | 統編: 05934228 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林月 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8400000 | 所代表法人: 香港商佳能香港有限公司 | 台灣佳能資訊股份有限公司 | 統一編號: 12476629 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 19344 | 所代表法人: | 華祺工業股份有限公司 | 統一編號: 12494555 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華祺工業股份有限公司 | 統一編號: 12494555 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4176500 | 所代表法人: | 富兒企業股份有限公司 | 統一編號: 12495816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 達視興業股份有限公司 | 統一編號: 12509298 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 互盛股份有限公司 | 統一編號: 12516241 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 互盛股份有限公司 | 統一編號: 12516241 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 瑪陵企業股份有限公司 | 統一編號: 12517966 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7200 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25056 | 所代表法人: | 龍都建設股份有限公司 | 統一編號: 12539188 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 456 | 所代表法人: | 龍都建設股份有限公司 | 統一編號: 12539188 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 洪偉實業有限公司 | 統一編號: 12613460 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8400000 | 所代表法人: 香港商佳能香港有限公司 | 台灣佳能資訊股份有限公司 | 統一編號: 12476629 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 19344 | 所代表法人: | 華祺工業股份有限公司 | 統一編號: 12494555 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華祺工業股份有限公司 | 統一編號: 12494555 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4176500 | 所代表法人: | 富兒企業股份有限公司 | 統一編號: 12495816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 達視興業股份有限公司 | 統一編號: 12509298 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 互盛股份有限公司 | 統一編號: 12516241 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 互盛股份有限公司 | 統一編號: 12516241 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 瑪陵企業股份有限公司 | 統一編號: 12517966 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7200 | 所代表法人: | 歐旺股份有限公司 | 統一編號: 12524903 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25056 | 所代表法人: | 龍都建設股份有限公司 | 統一編號: 12539188 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 456 | 所代表法人: | 龍都建設股份有限公司 | 統一編號: 12539188 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2700000 | 所代表法人: | 洪偉實業有限公司 | 統一編號: 12613460 |
|