黃永亮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃永亮的職稱是監察人, 持有股份數是300, 公司名稱是基藝股份有限公司, 統一編號是22405407.
根據名稱 基藝 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 基藝 ...) | 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/07/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 基藝 ... ]
根據姓名 黃永亮 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃永亮 ...) | 核准國家: 德國 | 執行單位: 工研院電通所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 無線通訊技術發展五年計畫 | 專利發明人: 黃永亮, 盧澄乾, 黃家齊 | 證書號碼: 0884878 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 法國 | 執行單位: 工研院電通所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 無線通訊技術發展五年計畫 | 專利發明人: 黃永亮, 盧澄乾, 黃家齊 | 證書號碼: 0884878 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 英國 | 執行單位: 工研院電通所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 無線通訊技術發展五年計畫 | 專利發明人: 黃永亮, 盧澄乾, 黃家齊 | 證書號碼: 0884878 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 荷蘭 | 執行單位: 工研院電通所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 無線通訊技術發展五年計畫 | 專利發明人: 黃永亮, 盧澄乾, 黃家齊 | 證書號碼: 0884878 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 德國 | 執行單位: 工研院電通所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 無線通訊技術發展五年計畫 | 專利發明人: 黃家齊, 王信淵, 黃永亮 | 證書號碼: 0980149 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 芬蘭 | 執行單位: 工研院電通所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 無線通訊技術發展五年計畫 | 專利發明人: 黃家齊, 王信淵, 黃永亮 | 證書號碼: 0980149 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 瑞典 | 執行單位: 工研院電通所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 無線通訊技術發展五年計畫 | 專利發明人: 黃家齊, 王信淵, 黃永亮 | 證書號碼: 0980149 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 德國 | 執行單位: 工研院資通所 | 產出年度: 96 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 寬頻無線通訊關鍵技術發展計畫 | 專利發明人: 黃永亮 盧澄乾 黃家齊 | 證書號碼: @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 德國 | 執行單位: 工研院電通所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 無線通訊技術發展五年計畫 | 專利發明人: 黃永亮, 盧澄乾, 黃家齊 | 證書號碼: 0884878 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 法國 | 執行單位: 工研院電通所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 無線通訊技術發展五年計畫 | 專利發明人: 黃永亮, 盧澄乾, 黃家齊 | 證書號碼: 0884878 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 英國 | 執行單位: 工研院電通所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 無線通訊技術發展五年計畫 | 專利發明人: 黃永亮, 盧澄乾, 黃家齊 | 證書號碼: 0884878 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 荷蘭 | 執行單位: 工研院電通所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 無線通訊技術發展五年計畫 | 專利發明人: 黃永亮, 盧澄乾, 黃家齊 | 證書號碼: 0884878 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 德國 | 執行單位: 工研院電通所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 無線通訊技術發展五年計畫 | 專利發明人: 黃家齊, 王信淵, 黃永亮 | 證書號碼: 0980149 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 芬蘭 | 執行單位: 工研院電通所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 無線通訊技術發展五年計畫 | 專利發明人: 黃家齊, 王信淵, 黃永亮 | 證書號碼: 0980149 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 瑞典 | 執行單位: 工研院電通所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 無線通訊技術發展五年計畫 | 專利發明人: 黃家齊, 王信淵, 黃永亮 | 證書號碼: 0980149 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 德國 | 執行單位: 工研院資通所 | 產出年度: 96 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 寬頻無線通訊關鍵技術發展計畫 | 專利發明人: 黃永亮 盧澄乾 黃家齊 | 證書號碼: @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
[ 搜尋所有 黃永亮 ... ]
名稱 基藝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 基藝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
基藝金屬企業社 屏東縣鹽埔鄉鹽北村福德街四一號一樓 | 吳萬基 | 21675959 | 歇業 - 獨資 |
基藝股份有限公司 臺中市太平區光隆里光興路四三之一之一九巷一號 | | 22405407 | 廢止 (093年04月29日 經授中字 第0933467929號) |
基藝企業有限公司 臺中市豐原區三村里二鄰三和路五號 | | 56814149 | 廢止 (文號: 2003-11-25 經授中字 第0923480514號) |
基藝貿易有限公司 臺南市東區勝利路一二巷一八號 | | 68618728 | 廢止 (文號: 2002-7-30 經授中字 第0913473297號) |
基藝金屬企業社 登記地址: 屏東縣鹽埔鄉鹽北村福德街四一號一樓 | 負責人: 吳萬基 | 統編: 21675959 | 歇業 - 獨資 |
基藝股份有限公司 登記地址: 臺中市太平區光隆里光興路四三之一之一九巷一號 | 統編: 22405407 | 廢止 (093年04月29日 經授中字 第0933467929號) |
基藝企業有限公司 登記地址: 臺中市豐原區三村里二鄰三和路五號 | 統編: 56814149 | 廢止 (文號: 2003-11-25 經授中字 第0923480514號) |
基藝貿易有限公司 登記地址: 臺南市東區勝利路一二巷一八號 | 統編: 68618728 | 廢止 (文號: 2002-7-30 經授中字 第0913473297號) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 嘉盈塑膠股份有限公司 | 統一編號: 00107278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 有成冷凍廠有限公司 | 統一編號: 00108001 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 合記公報關運輸行股份有限公司 | 統一編號: 00115002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 光隆水電股份有限公司 | 統一編號: 00119703 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
|