林淑英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林淑英的職稱是監察人, 持有股份數是50000, 公司名稱是精穩工業股份有限公司, 統一編號是22415931.
| 公司名稱: 精穩工業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 22415931 |
公司名稱: 精穩工業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 22415931 |
[ 搜尋所有相關: 林淑英 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 產品中類: | 廠址: 新北市三重區自強路四段一八號五樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: | 廠址: 新北市三重區自強路四段一八號五樓 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 精穩工業 ... ]
根據姓名 林淑英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林淑英 ...) | 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/03/05 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-5372781 | 機構負責人姓名: 林淑英 | 機構代碼: 2R1100008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣斗六市南京路373號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-7827433 | 機構負責人姓名: 林淑英 | 機構代碼: 1R1100003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮新東街33巷8之3號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-7827433 | 機構負責人姓名: 林淑英 | 機構代碼: 1R1100003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮新東街33巷8之3號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/03/05 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-5372781 | 機構負責人姓名: 林淑英 | 機構代碼: 2R1100008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣斗六市南京路373號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-7827433 | 機構負責人姓名: 林淑英 | 機構代碼: 1R1100003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮新東街33巷8之3號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-7827433 | 機構負責人姓名: 林淑英 | 機構代碼: 1R1100003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮新東街33巷8之3號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/03/05 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-5372781 | 機構負責人姓名: 林淑英 | 機構代碼: 2R1100008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣斗六市南京路373號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-7827433 | 機構負責人姓名: 林淑英 | 機構代碼: 1R1100003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮新東街33巷8之3號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/03/05 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-5372781 | 機構負責人姓名: 林淑英 | 機構代碼: 2R1100008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣斗六市南京路373號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-7827433 | 機構負責人姓名: 林淑英 | 機構代碼: 1R1100003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮新東街33巷8之3號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-7827433 | 機構負責人姓名: 林淑英 | 機構代碼: 1R1100003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮新東街33巷8之3號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/03/05 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-5372781 | 機構負責人姓名: 林淑英 | 機構代碼: 2R1100008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣斗六市南京路373號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-7827433 | 機構負責人姓名: 林淑英 | 機構代碼: 1R1100003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮新東街33巷8之3號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-7827433 | 機構負責人姓名: 林淑英 | 機構代碼: 1R1100003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮新東街33巷8之3號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/03/05 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-5372781 | 機構負責人姓名: 林淑英 | 機構代碼: 2R1100008 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣斗六市南京路373號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-7827433 | 機構負責人姓名: 林淑英 | 機構代碼: 1R1100003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣北港鎮新東街33巷8之3號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 林淑英 ... ]
名稱 精穩工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 精穩工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
精穩工業股份有限公司 新北市三重區五福街三九號 | | 22415931 | 解散 (097年01月07日 經授中字 第0973152751號) |
精穩工業股份有限公司 登記地址: 新北市三重區五福街三九號 | 統編: 22415931 | 解散 (097年01月07日 經授中字 第0973152751號) |
姓名 林淑英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林淑英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淑英美容室 臺東縣大武鄉大武村大武路五十五號一樓 | 林淑英 | 78755708 | 歇業 - 獨資 |
英甲商店 金門縣金城鎮珠沙里和平新村59號 | 林淑英 | 37859314 | 核准設立 - 獨資 |
政英工程行 屏東縣潮州鎮永春里自由路一七0巷九號一樓 | 林淑英 | 09142310 | 核准設立 - 獨資 |
英茗企業社 彰化縣和美鎮南佃里南陵路201巷建189號 | 林淑英 | 92272730 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120815589) |
竹林美而美漢堡店 新北市永和區竹林路48號(1樓) | 林淑英 | 42241656 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055235299) |
泓源工程有限公司 高雄市大寮區鳳林一路128巷41號 | 林淑英 | 24684361 | 核准設立 |
佑邦生技顧問有限公司 新北市林口區信義路386號14樓之1 | 林淑英 | 54708143 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-23) |
詠茂鋁業行 雲林縣斗六市鎮西里建成路1巷8號1樓 | 林淑英 | 72403734 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060040812) |
淑英美容室 登記地址: 臺東縣大武鄉大武村大武路五十五號一樓 | 負責人: 林淑英 | 統編: 78755708 | 歇業 - 獨資 |
英甲商店 登記地址: 金門縣金城鎮珠沙里和平新村59號 | 負責人: 林淑英 | 統編: 37859314 | 核准設立 - 獨資 |
政英工程行 登記地址: 屏東縣潮州鎮永春里自由路一七0巷九號一樓 | 負責人: 林淑英 | 統編: 09142310 | 核准設立 - 獨資 |
英茗企業社 登記地址: 彰化縣和美鎮南佃里南陵路201巷建189號 | 負責人: 林淑英 | 統編: 92272730 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120815589) |
竹林美而美漢堡店 登記地址: 新北市永和區竹林路48號(1樓) | 負責人: 林淑英 | 統編: 42241656 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055235299) |
泓源工程有限公司 登記地址: 高雄市大寮區鳳林一路128巷41號 | 負責人: 林淑英 | 統編: 24684361 | 核准設立 |
佑邦生技顧問有限公司 登記地址: 新北市林口區信義路386號14樓之1 | 負責人: 林淑英 | 統編: 54708143 | 解散 (核准解散日期: 2019-10-23) |
詠茂鋁業行 登記地址: 雲林縣斗六市鎮西里建成路1巷8號1樓 | 負責人: 林淑英 | 統編: 72403734 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060040812) |
[ 查詢所有 林淑英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3719 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 127 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德威工業股份有限公司 | 統一編號: 00700094 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東建煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00700593 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000000 | 所代表法人: | 慎昶水電工程有限公司 | 統一編號: 00700860 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 720693 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 1077897 | 所代表法人: 三慶投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|