陳美鑾
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳美鑾的職稱是監察人, 持有股份數是250, 公司名稱是外貿股份有限公司, 統一編號是22446081.
根據名稱 外貿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 外貿 ...) | 資料集識別碼: 31670 | 詮釋資料更新時間: 2023-06-13 16:57:35 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 國家發展委員會 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 台灣經濟論衡一年出刊4次,附表經濟統計為挑選重要且具代表性的總體經濟統計項目,以便讀者能整體性了解台灣目前經濟發展情形。(自107年秋季號起本刊取消「經濟統計」單元,資料不再更新) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 8370 | 詮釋資料更新時間: 2024-01-25 16:25:49 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 臺灣港務股份有限公司 | 服務分類: 交通及通訊 | 資料集描述: 臺灣地區自由貿易港區貿易量、值按運入、運出分
重量單位為公噸;價值單位為新臺幣千元。
國際商港:包含基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、花蓮港。
(交通及通訊: 係指各種陸海空交通運... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 25663 | 詮釋資料更新時間: 2024-05-03 11:17:30 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 經濟部國際貿易署 | 服務分類: 開創事業 | 資料集描述: 貿易署協助廠商出口拓銷之具體措施,係透過委託外貿協會、相關法人團體及補助公協會團體及個別廠商等方式進行,並整合政府與民間資源及力量,以「建構廠商出口能量」、「聯合行銷」及「創新形象」等作法,三管齊下協... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 級別名稱: 國定古蹟 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定登錄理由: 1、已指定之古蹟中較具重要性:
熱蘭遮堡(Fort Zeelandia)是17世紀荷蘭東印度公司(VOC)在東亞最主要的貿易據點,見證17世紀臺灣成為世界貿易之一環,也是距離荷蘭本土航程最遠的大型要塞... @ 文資局古蹟 |
| 資料集識別碼: 46659 | 詮釋資料更新時間: 2024-05-15 15:22:11 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺灣銀行股份有限公司 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 收集、彙整近年中國大陸經濟金融重要指標 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 46661 | 詮釋資料更新時間: 2024-05-15 15:26:04 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 臺灣銀行股份有限公司 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 收集、彙整近年國際經濟金融重要指標,包含美國、日本、歐元區、英國等地區主要經濟金融指標 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 新北市政府 | 指定登錄理由: 為臺灣對外貿易有直接說明意義之歷史價值 @ 文資局古蹟 |
| 開始時間: 2013/3/9 | 結束時間: 2013/3/18 | 電話: | 台南市 | 地點: 臺南市 後壁區 | 地址: 烏樹里烏樹林325號 | 參與者: 國內外買家與購票民眾 | 停車資訊: 在臺灣生物科技園區設有6000個小型車停車位及50個大巴士停車位 | 描述: 臺灣的蘭花培育技術聞名全球,因此孕育了臺灣國際蘭展的舉辦。臺灣蘭展名列世界三大蘭展之一,與東京、世界蘭展一樣出名。臺灣蘭展規劃了4大主題館、多個主題展區,透過不同意境展現各項蘭花嬌艷的風采。現場展出超... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
資料集識別碼: 31670 | 詮釋資料更新時間: 2023-06-13 16:57:35 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 國家發展委員會 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 台灣經濟論衡一年出刊4次,附表經濟統計為挑選重要且具代表性的總體經濟統計項目,以便讀者能整體性了解台灣目前經濟發展情形。(自107年秋季號起本刊取消「經濟統計」單元,資料不再更新) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 8370 | 詮釋資料更新時間: 2024-01-25 16:25:49 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: BIG5 | 提供機關: 臺灣港務股份有限公司 | 服務分類: 交通及通訊 | 資料集描述: 臺灣地區自由貿易港區貿易量、值按運入、運出分
重量單位為公噸;價值單位為新臺幣千元。
國際商港:包含基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、花蓮港。
(交通及通訊: 係指各種陸海空交通運... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 25663 | 詮釋資料更新時間: 2024-05-03 11:17:30 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 經濟部國際貿易署 | 服務分類: 開創事業 | 資料集描述: 貿易署協助廠商出口拓銷之具體措施,係透過委託外貿協會、相關法人團體及補助公協會團體及個別廠商等方式進行,並整合政府與民間資源及力量,以「建構廠商出口能量」、「聯合行銷」及「創新形象」等作法,三管齊下協... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
級別名稱: 國定古蹟 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定登錄理由: 1、已指定之古蹟中較具重要性:
熱蘭遮堡(Fort Zeelandia)是17世紀荷蘭東印度公司(VOC)在東亞最主要的貿易據點,見證17世紀臺灣成為世界貿易之一環,也是距離荷蘭本土航程最遠的大型要塞... @ 文資局古蹟 |
資料集識別碼: 46659 | 詮釋資料更新時間: 2024-05-15 15:22:11 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺灣銀行股份有限公司 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 收集、彙整近年中國大陸經濟金融重要指標 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 46661 | 詮釋資料更新時間: 2024-05-15 15:26:04 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 臺灣銀行股份有限公司 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 收集、彙整近年國際經濟金融重要指標,包含美國、日本、歐元區、英國等地區主要經濟金融指標 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
級別名稱: 直轄市定古蹟 | 所屬主管機關: 新北市政府 | 指定登錄理由: 為臺灣對外貿易有直接說明意義之歷史價值 @ 文資局古蹟 |
開始時間: 2013/3/9 | 結束時間: 2013/3/18 | 電話: | 台南市 | 地點: 臺南市 後壁區 | 地址: 烏樹里烏樹林325號 | 參與者: 國內外買家與購票民眾 | 停車資訊: 在臺灣生物科技園區設有6000個小型車停車位及50個大巴士停車位 | 描述: 臺灣的蘭花培育技術聞名全球,因此孕育了臺灣國際蘭展的舉辦。臺灣蘭展名列世界三大蘭展之一,與東京、世界蘭展一樣出名。臺灣蘭展規劃了4大主題館、多個主題展區,透過不同意境展現各項蘭花嬌艷的風采。現場展出超... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 外貿 ... ]
根據姓名 陳美鑾 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳美鑾 ...) | 公司名稱: 東鄉美術設計印刷有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 15810204 @ 公司登記經理人資料集 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 55901601 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大雅區橫山里永和路103號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3200000 | 所代表法人: | 歐得企業有限公司 | 統一編號: 12237466 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 僑匯營造股份有限公司 | 統一編號: 22157856 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 92000 | 所代表法人: | 信能塑膠股份有限公司 | 統一編號: 55901601 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 頤賢股份有限公司 | 統一編號: 55982913 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 信源投資股份有限公司 | 到職日期: 0780415 | 統一編號: 23360147 @ 公司登記經理人資料集 |
| 電話: 06-2978570 | 理事長: 陳美鑾 | 臺南市仁德區文華路3段189巷50號 | 成立年月: 97/10 | 團體類別: 社會服務及慈善團體 @ 臺南市人民團體名冊 |
公司名稱: 東鄉美術設計印刷有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 15810204 @ 公司登記經理人資料集 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 55901601 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大雅區橫山里永和路103號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3200000 | 所代表法人: | 歐得企業有限公司 | 統一編號: 12237466 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 僑匯營造股份有限公司 | 統一編號: 22157856 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 92000 | 所代表法人: | 信能塑膠股份有限公司 | 統一編號: 55901601 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 頤賢股份有限公司 | 統一編號: 55982913 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 信源投資股份有限公司 | 到職日期: 0780415 | 統一編號: 23360147 @ 公司登記經理人資料集 |
電話: 06-2978570 | 理事長: 陳美鑾 | 臺南市仁德區文華路3段189巷50號 | 成立年月: 97/10 | 團體類別: 社會服務及慈善團體 @ 臺南市人民團體名冊 |
[ 搜尋所有 陳美鑾 ... ]
名稱 外貿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 外貿)
全洋海外貿易有限公司 登記地址: 新竹縣芎林鄉富林路一段572巷1號 | 負責人: 官秋菊 | 統編: 84295056 | 核准設立 |
中外貿易股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區承德路2段12號3樓之3 | 負責人: 顏蓓瑩 | 統編: 11097403 | 核准設立 |
香港商捷時海外貿易有限公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路二段196號10樓 | 負責人: 蕭靜芳 | 統編: 22822613 | 核准設立 |
豐禾海外貿易股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大興西路1段218號3樓 | 負責人: 洪淑姮 | 統編: 69583183 | 核准設立 |
順豐外貿有限公司 登記地址: 臺北市大同區民權西路136號16樓之4 | 負責人: 大內一明 | 統編: 82900681 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-19) |
國美外貿易有限公司 登記地址: 新北市板橋區三民路2段37號23樓之1 | 負責人: 李淑惠 | 統編: 83547081 | 核准設立 |
土耳其商山姆拉鏈外貿股份有限公司 登記地址: 臺南市新市區永就里中華路41之1號1樓 | 負責人: 張謨新 | 統編: 85119388 | 核准登記 |
翔聚海外貿易有限公司 登記地址: 臺北市中正區重慶南路1段10號8樓之15 | 負責人: 林士翔 | 統編: 89973580 | 核准設立 |
[ 查詢所有 外貿 ... ]
姓名 陳美鑾 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳美鑾)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳美鑾自營計程車 臺北市士林區士東路266巷16弄8號地下樓 | 陳美鑾 | 20977695 | 撤銷 - 獨資 |
美鑾服飾 花蓮縣吉安鄉仁里村仁里四街九號一樓 | 陳美鑾 | 78841824 | 歇業 - 獨資 |
采奕美妍生活館 雲林縣虎尾鎮新吉里立德路125號1樓 | 陳美鑾 | 21485233 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110021890) |
歐得企業有限公司 臺北市中山區中山北路2段20巷15號3樓 | 陳美鑾 | 12237466 | 核准設立 |
佳太企業行 高雄市苓雅區林富里福建街207號 | 陳美鑾 | 18448761 | 核准停業 - 獨資 |
淞江工程行 新竹市香山區中埔里華北路115號四樓 | 陳美鑾 | 39985560 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080002534) |
伍陸小吃店 新北市板橋區民生路二段234巷24弄4號1樓 | 陳美鑾 | 41377964 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078115191) |
信能塑膠股份有限公司 臺中市大雅區橫山里永和路103號 | 陳美鑾 | 55901601 | 核准設立 |
陳美鑾自營計程車 登記地址: 臺北市士林區士東路266巷16弄8號地下樓 | 負責人: 陳美鑾 | 統編: 20977695 | 撤銷 - 獨資 |
美鑾服飾 登記地址: 花蓮縣吉安鄉仁里村仁里四街九號一樓 | 負責人: 陳美鑾 | 統編: 78841824 | 歇業 - 獨資 |
采奕美妍生活館 登記地址: 雲林縣虎尾鎮新吉里立德路125號1樓 | 負責人: 陳美鑾 | 統編: 21485233 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110021890) |
歐得企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段20巷15號3樓 | 負責人: 陳美鑾 | 統編: 12237466 | 核准設立 |
佳太企業行 登記地址: 高雄市苓雅區林富里福建街207號 | 負責人: 陳美鑾 | 統編: 18448761 | 核准停業 - 獨資 |
淞江工程行 登記地址: 新竹市香山區中埔里華北路115號四樓 | 負責人: 陳美鑾 | 統編: 39985560 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080002534) |
伍陸小吃店 登記地址: 新北市板橋區民生路二段234巷24弄4號1樓 | 負責人: 陳美鑾 | 統編: 41377964 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078115191) |
信能塑膠股份有限公司 登記地址: 臺中市大雅區橫山里永和路103號 | 負責人: 陳美鑾 | 統編: 55901601 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳美鑾 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
|