吳桂英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳桂英的職稱是監察人, 持有股份數是500, 公司名稱是林金慶塑膠廠股份有限公司, 統一編號是22479245.
董監事資料集 資料集的 吳桂英 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳桂英 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 林金慶塑膠廠股份有限公司 | 統一編號: 22479245 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 林金慶塑膠廠股份有限公司 | 統一編號: 22479245 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 林金慶塑膠廠股份有限公司 | 統一編號: 22479245 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 林金慶塑膠廠股份有限公司 | 統一編號: 22479245 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 林金慶塑膠廠股份有限公司 | 統一編號: 22479245 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 林金慶塑膠廠股份有限公司 | 統一編號: 22479245 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 林金慶塑膠廠股份有限公司 | 統一編號: 22479245 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 林金慶塑膠廠股份有限公司 | 統一編號: 22479245 |
[ 搜尋所有相關: 吳桂英 @ 董監事資料集 ]
| 機構電話: (04)22479245 | 獸醫師 | 狀態: 開業 | 臺中市北屯區松竹路二段383之5號 @ 獸醫師(佐)開業執照 |
機構電話: (04)22479245 | 獸醫師 | 狀態: 開業 | 臺中市北屯區松竹路二段383之5號 @ 獸醫師(佐)開業執照 |
[ 搜尋所有 22479245 ... ]
無其他 林金慶塑膠廠 資料。
[ 搜尋所有 林金慶塑膠廠 ... ]
根據姓名 吳桂英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳桂英 ...) | 電話: 049-2930422 | 地址: 南投縣埔里鎮福興里3鄰福長路5之4號 | 主祀神祇: 阿彌陀佛 | 教別: 佛教 | 負責人: 吳桂英 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/06/20 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/06/20 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/06/20 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/06/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照ABC據點 |
電話: 049-2930422 | 地址: 南投縣埔里鎮福興里3鄰福長路5之4號 | 主祀神祇: 阿彌陀佛 | 教別: 佛教 | 負責人: 吳桂英 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/06/20 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/06/20 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/06/20 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/06/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 吳桂英 ... ]
名稱 林金慶塑膠廠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 林金慶塑膠廠)
林金慶塑膠廠股份有限公司 登記地址: 臺中市清水區下湳里中山路400之7號 | 負責人: 林瑶卿 | 統編: 22479245 | 核准設立 |
姓名 吳桂英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳桂英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
桂英麻辣臭臭鍋小吃店 新北市三重區中華路123巷27號 | 吳桂英 | 15776780 | 歇業 - 獨資 |
桂英理髮店 苗栗縣泰安鄉清安村一鄰洗水坑三九號 | 劉吳桂英 | 49757642 | 核准設立 - 獨資 |
水英商舖 嘉義縣中埔鄉富收村興化廍52-23號一樓 | 吳桂英 | 93290911 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129302705) |
英英理髮廳 花蓮縣吉安鄉仁里村中正路一段七十五號 | 吳桂英 | 94654066 | 核准設立 - 獨資 |
桂德服飾行 臺北市松山區饒河街62號 | 紀吳桂英 | 48763126 | 歇業 - 獨資 |
群泰商店 臺北市內湖區內湖路1段411巷89弄10號1樓 | 許吳桂英 | 04808580 | 歇業 - 獨資 |
昇宏商行 臺北市內湖區內湖路1段737巷28號1樓 | 吳桂英 | 04811754 | 歇業 - 獨資 |
金輝服飾行 臺北市中正區衡陽路120號、122號、2樓 | 蔡吳桂英 | 05101267 | 歇業 - 獨資 |
桂英麻辣臭臭鍋小吃店 登記地址: 新北市三重區中華路123巷27號 | 負責人: 吳桂英 | 統編: 15776780 | 歇業 - 獨資 |
桂英理髮店 登記地址: 苗栗縣泰安鄉清安村一鄰洗水坑三九號 | 負責人: 劉吳桂英 | 統編: 49757642 | 核准設立 - 獨資 |
水英商舖 登記地址: 嘉義縣中埔鄉富收村興化廍52-23號一樓 | 負責人: 吳桂英 | 統編: 93290911 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129302705) |
英英理髮廳 登記地址: 花蓮縣吉安鄉仁里村中正路一段七十五號 | 負責人: 吳桂英 | 統編: 94654066 | 核准設立 - 獨資 |
桂德服飾行 登記地址: 臺北市松山區饒河街62號 | 負責人: 紀吳桂英 | 統編: 48763126 | 歇業 - 獨資 |
群泰商店 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段411巷89弄10號1樓 | 負責人: 許吳桂英 | 統編: 04808580 | 歇業 - 獨資 |
昇宏商行 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段737巷28號1樓 | 負責人: 吳桂英 | 統編: 04811754 | 歇業 - 獨資 |
金輝服飾行 登記地址: 臺北市中正區衡陽路120號、122號、2樓 | 負責人: 蔡吳桂英 | 統編: 05101267 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳桂英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
|