廖健宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖健宏的職稱是董事, 持有股份數是100, 公司名稱是鵬格實業股份有限公司, 統一編號是22487786.
董監事資料集 資料集的 廖健宏 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 廖健宏 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鵬格實業股份有限公司 | 統一編號: 22487786 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 鵬格實業股份有限公司 | 統一編號: 22487786 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 鵬格實業股份有限公司 | 統一編號: 22487786 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鵬格實業股份有限公司 | 統一編號: 22487786 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 鵬格實業股份有限公司 | 統一編號: 22487786 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 鵬格實業股份有限公司 | 統一編號: 22487786 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鵬格實業股份有限公司 | 統一編號: 22487786 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 鵬格實業股份有限公司 | 統一編號: 22487786 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 鵬格實業股份有限公司 | 統一編號: 22487786 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鵬格實業股份有限公司 | 統一編號: 22487786 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 鵬格實業股份有限公司 | 統一編號: 22487786 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 鵬格實業股份有限公司 | 統一編號: 22487786 |
[ 搜尋所有相關: 廖健宏 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22487786 | 電話號碼: 02-26825424 | 桃園市八德區後庄街26巷8號 |
統一編號: 22487786 | 電話號碼: 02-26825424 | 桃園市八德區後庄街26巷8號 |
[ 搜尋所有相關: 廖健宏 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 112織布、121成衣 | 統一編號: 22487786 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市八德區大發里後庄街26巷8號1樓 |
主要產品: 112織布、121成衣 | 統一編號: 22487786 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市八德區大發里後庄街26巷8號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 廖健宏 @ 登記工廠名錄 ]
| 產品中類: 11紡織業 | 廠址: 新北市新莊區新樹路三三三巷三號之二 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 112織布 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 11紡織業 | 廠址: 新北市新莊區新樹路三三三巷三號之二 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 112織布 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 鵬格實業 ... ]
根據姓名 廖健宏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廖健宏 ...) | (中華民國)林秀穗;(中華民國)廖健宏 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 報名費100元,年滿65歲(含)以上課程全勤憑證明文件退費 @ 其他藝文資訊 |
| (中華民國)林秀穗;(中華民國)廖健宏 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 報名費100元,年滿65歲(含)以上課程全勤憑證明文件退費 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林秀穗&廖健宏 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/07/19 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林秀穗&廖健宏 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/07/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)曾玉冰 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: 報名費100元,年滿65歲(含)以上課程全勤憑證明文件退費 @ 其他藝文資訊 |
| (中華民國)曾玉冰 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: 報名費100元,年滿65歲(含)以上課程全勤憑證明文件退費 @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 宏宇資訊有限公司 | 統一編號: 42855648 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 俊宏顧問有限公司 | 統一編號: 00094018 @ 董監事資料集 |
(中華民國)林秀穗;(中華民國)廖健宏 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 報名費100元,年滿65歲(含)以上課程全勤憑證明文件退費 @ 其他藝文資訊 |
(中華民國)林秀穗;(中華民國)廖健宏 | 活動起始日期: 2024/08/24 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: 報名費100元,年滿65歲(含)以上課程全勤憑證明文件退費 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林秀穗&廖健宏 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/07/19 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林秀穗&廖健宏 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/07/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)曾玉冰 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: 報名費100元,年滿65歲(含)以上課程全勤憑證明文件退費 @ 其他藝文資訊 |
(中華民國)曾玉冰 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: 報名費100元,年滿65歲(含)以上課程全勤憑證明文件退費 @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 宏宇資訊有限公司 | 統一編號: 42855648 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 俊宏顧問有限公司 | 統一編號: 00094018 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 廖健宏 ... ]
鵬格實業股份有限公司 | 地址: 334 桃園市八德區後庄街26巷8號 | 電話: 03-361-0666 |
鵬格實業股份有限公司 | 地址: 334 桃園市八德區後庄街26巷8號 | 電話: 03-361-0666 |
名稱 鵬格實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鵬格實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鵬格實業股份有限公司 桃園市八德區後庄街26巷8號 | 廖寶達 | 22487786 | 核准設立 |
鵬格實業股份有限公司 登記地址: 桃園市八德區後庄街26巷8號 | 負責人: 廖寶達 | 統編: 22487786 | 核准設立 |
姓名 廖健宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 廖健宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
健宏工程行 新北市新店區雙城路2巷8號3樓 | 廖健宏 | 50665157 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068112750) |
健宏商行 桃園市平鎮區新榮里21鄰新德街二五○巷八之二號三樓 | 廖健宏 | 30216230 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039011845) |
俊宏顧問有限公司 臺北市中正區開封街1段37號5樓 | 廖健宏 | 00094018 | 核准設立 |
其宏企業社 彰化縣彰化市新華里彰美路1段110巷14之3號1樓 | 廖健宏 | 09196618 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110823819) |
宏宇資訊有限公司 臺北市信義區福德街3號3樓 | 廖健宏 | 42855648 | 核准設立 |
宏盈環保科技有限公司 臺南市新市區永就里永就46之41號 | 廖健宏 | 53615863 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-26) |
宏海商行 高雄市新興區南華橫二路42號5樓 | 廖健宏 | 88014198 | 核准設立 - 獨資 |
其宏交通器材 彰化縣和美鎮詔安里建東路73巷15號1樓 | 廖健宏 | 92206459 | 核准設立 - 獨資 |
健宏工程行 登記地址: 新北市新店區雙城路2巷8號3樓 | 負責人: 廖健宏 | 統編: 50665157 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068112750) |
健宏商行 登記地址: 桃園市平鎮區新榮里21鄰新德街二五○巷八之二號三樓 | 負責人: 廖健宏 | 統編: 30216230 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039011845) |
俊宏顧問有限公司 登記地址: 臺北市中正區開封街1段37號5樓 | 負責人: 廖健宏 | 統編: 00094018 | 核准設立 |
其宏企業社 登記地址: 彰化縣彰化市新華里彰美路1段110巷14之3號1樓 | 負責人: 廖健宏 | 統編: 09196618 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110823819) |
宏宇資訊有限公司 登記地址: 臺北市信義區福德街3號3樓 | 負責人: 廖健宏 | 統編: 42855648 | 核准設立 |
宏盈環保科技有限公司 登記地址: 臺南市新市區永就里永就46之41號 | 負責人: 廖健宏 | 統編: 53615863 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-26) |
宏海商行 登記地址: 高雄市新興區南華橫二路42號5樓 | 負責人: 廖健宏 | 統編: 88014198 | 核准設立 - 獨資 |
其宏交通器材 登記地址: 彰化縣和美鎮詔安里建東路73巷15號1樓 | 負責人: 廖健宏 | 統編: 92206459 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 廖健宏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安順報關有限公司 | 統一編號: 00666434 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20800000 | 所代表法人: | 爾雅通運有限公司 | 統一編號: 00667031 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 瓊弘實業股份有限公司 | 統一編號: 00667074 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安順報關有限公司 | 統一編號: 00666434 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20800000 | 所代表法人: | 爾雅通運有限公司 | 統一編號: 00667031 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 瓊弘實業股份有限公司 | 統一編號: 00667074 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
|