陳杏芬
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳杏芬的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是萬夏工業股份有限公司, 統一編號是22502864.
董監事資料集 資料集的 陳杏芬 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳杏芬 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 萬夏工業股份有限公司 | 統一編號: 22502864 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬夏工業股份有限公司 | 統一編號: 22502864 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 萬夏工業股份有限公司 | 統一編號: 22502864 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 萬夏工業股份有限公司 | 統一編號: 22502864 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬夏工業股份有限公司 | 統一編號: 22502864 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 萬夏工業股份有限公司 | 統一編號: 22502864 |
[ 搜尋所有相關: 陳杏芬 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22502864 | 電話號碼: 02-22220068 | 新北市中和區錦和路136號 |
統一編號: 22502864 | 電話號碼: 02-22220068 | 新北市中和區錦和路136號 |
[ 搜尋所有相關: 陳杏芬 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 萬夏工業 資料。
[ 搜尋所有 萬夏工業 ... ]
根據姓名 陳杏芬 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳杏芬 ...) | | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 陳杏芬記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市板橋區福德里007實踐路151-2號3樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F1299號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| OID: 2.16.886.110.90026.101145 | 電話: 02-89526701 | 地址: 新北市板橋區實踐路151-2號3樓 | DN: o=陳杏芬記帳及報稅代理業務人事務所,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/30 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24819900 | 機構負責人姓名: 陳杏芬 | 機構代碼: B10800081 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市大里區東興里國光路500號10樓之3 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/30 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24819900 | 機構負責人姓名: 陳杏芬 | 機構代碼: B10800081 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市大里區東興里國光路500號10樓之3 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/30 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24819900 | 機構負責人姓名: 陳杏芬 | 機構代碼: B10800081 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市大里區東興里國光路500號10樓之3 @ 長照B據點 |
| 作者: 胡巍懷陳杏芬 主編 | 類型: 圖書 | 版本: 初版 | 出版項: 臺中市 : 瑞陽文化, 民71 | ISBN: @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
| 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 陳杏芬記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市板橋區福德里007實踐路151-2號3樓 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F1299號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
OID: 2.16.886.110.90026.101145 | 電話: 02-89526701 | 地址: 新北市板橋區實踐路151-2號3樓 | DN: o=陳杏芬記帳及報稅代理業務人事務所,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/30 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24819900 | 機構負責人姓名: 陳杏芬 | 機構代碼: B10800081 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市大里區東興里國光路500號10樓之3 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/30 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24819900 | 機構負責人姓名: 陳杏芬 | 機構代碼: B10800081 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市大里區東興里國光路500號10樓之3 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/30 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24819900 | 機構負責人姓名: 陳杏芬 | 機構代碼: B10800081 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市大里區東興里國光路500號10樓之3 @ 長照B據點 |
作者: 胡巍懷陳杏芬 主編 | 類型: 圖書 | 版本: 初版 | 出版項: 臺中市 : 瑞陽文化, 民71 | ISBN: @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
[ 搜尋所有 陳杏芬 ... ]
名稱 萬夏工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 萬夏工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
萬夏工業股份有限公司 新北市中和區錦和路136號 | 謝明儒 | 22502864 | 核准設立 |
萬夏工業股份有限公司 登記地址: 新北市中和區錦和路136號 | 負責人: 謝明儒 | 統編: 22502864 | 核准設立 |
姓名 陳杏芬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 陳杏芬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
福爾摩沙生態藝術有限公司 桃園市龜山區嶺頂里幸美街113巷7號2樓 | 陳杏芬 | 69653589 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-03) |
福爾摩沙生態藝術有限公司 登記地址: 桃園市龜山區嶺頂里幸美街113巷7號2樓 | 負責人: 陳杏芬 | 統編: 69653589 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-03) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
|