翁嵩慶
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名翁嵩慶的職稱是董事, 持有股份數是1256, 公司名稱是立晟精密科技股份有限公司, 統一編號是22521243.
董監事資料集 資料集的 翁嵩慶 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 翁嵩慶 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 立晟精密科技股份有限公司 | 統一編號: 22521243 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 立晟精密科技股份有限公司 | 統一編號: 22521243 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6488 | 所代表法人: | 立晟精密科技股份有限公司 | 統一編號: 22521243 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 立晟精密科技股份有限公司 | 統一編號: 22521243 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 立晟精密科技股份有限公司 | 統一編號: 22521243 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6488 | 所代表法人: | 立晟精密科技股份有限公司 | 統一編號: 22521243 |
[ 搜尋所有相關: 翁嵩慶 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22521243 | 電話號碼: 04-24912963 | 臺中市太平區建興里鵬儀路326巷13弄1號 |
統一編號: 22521243 | 電話號碼: 04-24912963 | 臺中市太平區建興里鵬儀路326巷13弄1號 |
[ 搜尋所有相關: 翁嵩慶 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 臺中市大里區仁化里工業九路一五二號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業 | 登記編號: 99633199 | 統一編號: 22521243 |
臺中市大里區仁化里工業九路一五二號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業 | 登記編號: 99633199 | 統一編號: 22521243 |
[ 搜尋所有相關: 翁嵩慶 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 主要產品: 291金屬加工用機械設備 | 統一編號: 22521243 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區建興里鵬儀路326巷13弄1號1樓 |
主要產品: 291金屬加工用機械設備 | 統一編號: 22521243 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區建興里鵬儀路326巷13弄1號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 翁嵩慶 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 立晟精密科技 資料。
[ 搜尋所有 立晟精密科技 ... ]
根據姓名 翁嵩慶 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 翁嵩慶 ...) | 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26526690 | 機構負責人姓名: 翁嵩慶 | 機構代碼: BD0800003 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市太平區東平路776號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26526690 | 機構負責人姓名: 翁嵩慶 | 機構代碼: BD0800003 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市太平區東平路776號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26526690 | 機構負責人姓名: 翁嵩慶 | 機構代碼: BD0800003 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市太平區東平路776號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0983-598761 | 機構負責人姓名: 翁嵩慶 | 機構代碼: BD0200055 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市三重區中興里重新路五段609巷10號2樓-2 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0983-598761 | 機構負責人姓名: 翁嵩慶 | 機構代碼: BD0200055 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市三重區中興里重新路五段609巷10號2樓-2 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0983-598761 | 機構負責人姓名: 翁嵩慶 | 機構代碼: BD0200055 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市三重區中興里重新路五段609巷10號2樓-2 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 04-26526690 | 機構負責人姓名: 翁嵩慶 | 機構代碼: BD0800003 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市太平區東平路776號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0983-598761 | 機構負責人姓名: 翁嵩慶 | 機構代碼: BD0200055 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市三重區中興里重新路五段609巷10號2樓-2 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26526690 | 機構負責人姓名: 翁嵩慶 | 機構代碼: BD0800003 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市太平區東平路776號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26526690 | 機構負責人姓名: 翁嵩慶 | 機構代碼: BD0800003 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市太平區東平路776號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-26526690 | 機構負責人姓名: 翁嵩慶 | 機構代碼: BD0800003 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市太平區東平路776號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0983-598761 | 機構負責人姓名: 翁嵩慶 | 機構代碼: BD0200055 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市三重區中興里重新路五段609巷10號2樓-2 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0983-598761 | 機構負責人姓名: 翁嵩慶 | 機構代碼: BD0200055 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市三重區中興里重新路五段609巷10號2樓-2 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0983-598761 | 機構負責人姓名: 翁嵩慶 | 機構代碼: BD0200055 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市三重區中興里重新路五段609巷10號2樓-2 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 交通接送服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 04-26526690 | 機構負責人姓名: 翁嵩慶 | 機構代碼: BD0800003 | 機構種類: BD | 地址全址: 臺中市太平區東平路776號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0983-598761 | 機構負責人姓名: 翁嵩慶 | 機構代碼: BD0200055 | 機構種類: BD | 地址全址: 新北市三重區中興里重新路五段609巷10號2樓-2 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 翁嵩慶 ... ]
名稱 立晟精密科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 立晟精密科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
立晟精密科技股份有限公司 臺中市太平區建興里鵬儀路326巷13弄1號 | 翁晟航 | 22521243 | 核准設立 |
立晟精密科技股份有限公司 登記地址: 臺中市太平區建興里鵬儀路326巷13弄1號 | 負責人: 翁晟航 | 統編: 22521243 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: | 震台工程有限公司 | 統一編號: 00696015 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
|