李岱恩
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李岱恩的職稱是監察人, 持有股份數是3645, 公司名稱是展匯股份有限公司, 統一編號是22526129.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18250 | 所代表法人: | 展匯股份有限公司 | 統一編號: 22526129 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18250 | 所代表法人: | 展匯股份有限公司 | 統一編號: 22526129 |
[ 搜尋所有相關: 李岱恩 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22526129 | 電話號碼: 07-5581611 | 高雄市左營區安吉街105號 |
統一編號: 22526129 | 電話號碼: 07-5581611 | 高雄市左營區安吉街105號 |
[ 搜尋所有相關: 李岱恩 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 159其他紙製品 | 統一編號: 22526129 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市彌陀區鹽埕里文安路東段43號 |
主要產品: 159其他紙製品 | 統一編號: 22526129 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市彌陀區鹽埕里文安路東段43號 |
[ 搜尋所有相關: 李岱恩 @ 登記工廠名錄 ]
| 負責人: 李美玲 | 統一編號: 22526129 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市彌陀區文安路東段43號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
負責人: 李美玲 | 統一編號: 22526129 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市彌陀區文安路東段43號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
[ 搜尋所有 22526129 ... ]
根據名稱 展匯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 展匯 ...) | | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立中正紀念堂管理處 | 活動起始日期: 2024/08/28 | 活動結束日期: 2024/11/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立中正紀念堂管理處 | 活動起始日期: 2024/08/28 | 活動結束日期: 2024/11/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 總機電話: (02)2655-9980 | 公司代號: 6594 | 住址: 台北市南港區南港路一段209號5樓 | 成立日期: 20150804 | 展匯科技股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
| (中華民國)苗栗縣柴燒陶藝創作協會 | 活動起始日期: 2024/09/11 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)苗栗縣柴燒陶藝創作協會 | 活動起始日期: 2024/09/11 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: -- @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/06/16 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立中正紀念堂管理處 | 活動起始日期: 2024/08/28 | 活動結束日期: 2024/11/10 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立中正紀念堂管理處 | 活動起始日期: 2024/08/28 | 活動結束日期: 2024/11/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
總機電話: (02)2655-9980 | 公司代號: 6594 | 住址: 台北市南港區南港路一段209號5樓 | 成立日期: 20150804 | 展匯科技股份有限公司 @ 公開發行公司基本資料 |
(中華民國)苗栗縣柴燒陶藝創作協會 | 活動起始日期: 2024/09/11 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)苗栗縣柴燒陶藝創作協會 | 活動起始日期: 2024/09/11 | 活動結束日期: 2024/11/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)國立臺灣工藝研究發展中心 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: -- @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 展匯 ... ]
根據姓名 李岱恩 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 李岱恩 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 兆謄股份有限公司 | 統一編號: 59249029 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 貝茂股份有限公司 | 統一編號: 84338864 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1020000 | 所代表法人: | 汎泓有限公司 | 統一編號: 90764484 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 兆謄股份有限公司 | 統一編號: 59249029 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 貝茂股份有限公司 | 統一編號: 84338864 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1020000 | 所代表法人: | 汎泓有限公司 | 統一編號: 90764484 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李岱恩 ... ]
展匯股份有限公司 | 地址: 高雄市苓雅區中正二路30號11樓D4室 | 電話: 07-225-5123 |
展匯股份有限公司 | 地址: 高雄市左營區安吉街105號 | 電話: 07-558-1611 |
名稱 展匯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 展匯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台北家居展匯有限公司 高雄市新興區復興二路260號地下一樓之2 | 陳磊皋 | 83216771 | 核准設立 |
展匯股份有限公司 高雄市左營區安吉街105號 | 李美玲 | 22526129 | 核准設立 |
展匯科技股份有限公司 臺北市南港區三重路66號9樓 | 藍世旻 | 42627808 | 核准設立 |
展匯興有限公司 高雄市小港區孔鳳路272巷1弄12號 | 谷沛洲 | 90258846 | 核准設立 |
展匯機電有限公司 基隆市中山區通明街1-2號1樓 | 陳瑋倫 | 91019289 | 核准設立 |
展匯企業有限公司 臺北市信義區和平東路3段179號8樓之7 | | 27561551 | 解散 (文號: 2011-8-19 府產業商字 第10086970700號) |
展匯工程有限公司 新北市土城區延和路108巷4弄3號2樓 | | 27613018 | 解散已清算完結 (095年03月22日 板院輔民謙95司字字 第93號) |
台北家居展匯有限公司 登記地址: 高雄市新興區復興二路260號地下一樓之2 | 負責人: 陳磊皋 | 統編: 83216771 | 核准設立 |
展匯股份有限公司 登記地址: 高雄市左營區安吉街105號 | 負責人: 李美玲 | 統編: 22526129 | 核准設立 |
展匯科技股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區三重路66號9樓 | 負責人: 藍世旻 | 統編: 42627808 | 核准設立 |
展匯興有限公司 登記地址: 高雄市小港區孔鳳路272巷1弄12號 | 負責人: 谷沛洲 | 統編: 90258846 | 核准設立 |
展匯機電有限公司 登記地址: 基隆市中山區通明街1-2號1樓 | 負責人: 陳瑋倫 | 統編: 91019289 | 核准設立 |
展匯企業有限公司 登記地址: 臺北市信義區和平東路3段179號8樓之7 | 統編: 27561551 | 解散 (文號: 2011-8-19 府產業商字 第10086970700號) |
展匯工程有限公司 登記地址: 新北市土城區延和路108巷4弄3號2樓 | 統編: 27613018 | 解散已清算完結 (095年03月22日 板院輔民謙95司字字 第93號) |
[ 查詢所有 展匯 ... ]
姓名 李岱恩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 李岱恩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
四季鮮火鍋店 桃園縣觀音鄉草漯村四維路41號1樓 | 李岱恩 | 10643137 | 歇業 - 獨資 |
葳兒蜜精品名店 臺中市西區公益里中美街349號一樓 | 李岱恩 | 13402479 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
禾邑商行 新竹縣竹北市泰和里16鄰中華路797號1樓 | 李岱恩 | 41479316 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040301395) |
建來誠商行 新北市八里區訊塘里中山路2段405號 | 李岱恩 | 82120616 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128158515) |
汎泓有限公司 高雄市左營區太原街80巷21號 | 李岱恩 | 90764484 | 核准設立 |
四季鮮火鍋店 登記地址: 桃園縣觀音鄉草漯村四維路41號1樓 | 負責人: 李岱恩 | 統編: 10643137 | 歇業 - 獨資 |
葳兒蜜精品名店 登記地址: 臺中市西區公益里中美街349號一樓 | 負責人: 李岱恩 | 統編: 13402479 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
禾邑商行 登記地址: 新竹縣竹北市泰和里16鄰中華路797號1樓 | 負責人: 李岱恩 | 統編: 41479316 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040301395) |
建來誠商行 登記地址: 新北市八里區訊塘里中山路2段405號 | 負責人: 李岱恩 | 統編: 82120616 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128158515) |
汎泓有限公司 登記地址: 高雄市左營區太原街80巷21號 | 負責人: 李岱恩 | 統編: 90764484 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 683994 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 119439 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1321579 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 683994 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 119439 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1321579 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|