許麗琴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許麗琴的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是皇錩實業有限公司, 統一編號是22559839.
| 統一編號: 22559839 | 電話號碼: 02-29882472 | 新北市三重區國道路1段85巷3號(1樓) |
統一編號: 22559839 | 電話號碼: 02-29882472 | 新北市三重區國道路1段85巷3號(1樓) |
[ 搜尋所有相關: 許麗琴 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 22559839 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區永發里國道路1段85巷3號 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 22559839 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區永發里國道路1段85巷3號 |
[ 搜尋所有相關: 許麗琴 @ 登記工廠名錄 ]
| 產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市三重區永發里國道路1段85巷3號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市三重區永發里國道路1段85巷3號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 皇錩實業 ... ]
根據姓名 許麗琴 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 許麗琴 ...) | 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 86543221 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區中興里永平路二段535巷36號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 16709613 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣埔心鄉瓦南村三民路130號 @ 登記工廠名錄 |
| 統一編號: 86611281 | 工廠負責人姓名: 許麗琴 | 工廠地址: 高雄市岡山區嘉興里嘉華路80巷101、103號 | 主要產品: 259其他金屬製品 @ 臨時工廠名錄 |
| 負責人: 許麗琴 | 統一編號: 86611281 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市岡山區嘉華路80巷101、103號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2260899 | 機構負責人姓名: 許麗琴 | 機構代碼: A11300014 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣民雄鄉文隆村建國路2段187之101號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2260899 | 機構負責人姓名: 許麗琴 | 機構代碼: A11300014 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣民雄鄉文隆村建國路2段187之101號 @ 長照C據點 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 86543221 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區中興里永平路二段535巷36號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 16709613 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣埔心鄉瓦南村三民路130號 @ 登記工廠名錄 |
統一編號: 86611281 | 工廠負責人姓名: 許麗琴 | 工廠地址: 高雄市岡山區嘉興里嘉華路80巷101、103號 | 主要產品: 259其他金屬製品 @ 臨時工廠名錄 |
負責人: 許麗琴 | 統一編號: 86611281 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市岡山區嘉華路80巷101、103號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2260899 | 機構負責人姓名: 許麗琴 | 機構代碼: A11300014 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣民雄鄉文隆村建國路2段187之101號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-2260899 | 機構負責人姓名: 許麗琴 | 機構代碼: A11300014 | 機構種類: A1 | 地址全址: 嘉義縣民雄鄉文隆村建國路2段187之101號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 許麗琴 ... ]
皇錩實業有限公司 | 地址: 新北市三重區力行路二段30巷46弄4號1樓 | 電話: 02-2988-7470 |
名稱 皇錩實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 皇錩實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
皇錩實業有限公司 新北市三重區國道路1段85巷3號(1樓) | 許麗琴 | 22559839 | 核准設立 |
皇錩實業有限公司 登記地址: 新北市三重區國道路1段85巷3號(1樓) | 負責人: 許麗琴 | 統編: 22559839 | 核准設立 |
姓名 許麗琴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 許麗琴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
東霖傳播有限公司 新北市林口區忠孝路581巷8號(1樓) | 許麗琴 | 84111276 | 核准設立 |
群創文教事業有限公司 雲林縣北港鎮華勝里民享路33號 | 蘇許麗琴 | 24426575 | 核准設立 |
聯站急流有限公司 高雄市前鎮區光華三路251號8樓之1 | 張許麗琴 | 42801329 | 核准設立 |
艾林實業有限公司 彰化縣福興鄉三汴村彰水路93巷7號 | 許麗琴 | 56608160 | 解散 (核准解散日期: 2019-11-01) |
得比速國際有限公司 臺北市內湖區基湖路35巷6號2樓 | 許麗琴 | 80149166 | 核准設立 |
群基不動產股份有限公司 臺北市萬華區忠孝西路2段38號9樓 | 許麗琴 | 82967492 | 解散 (核准解散日期: 2020-06-22) |
紗予國際股份有限公司 臺中市北屯區東山路一段156之11巷8號地下室 | 許麗琴 | 90226726 | 核准設立 |
捷源行 臺北市中正區博愛路25號6樓之17 | 許麗琴 | 01109210 | 撤銷 - 獨資 |
東霖傳播有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路581巷8號(1樓) | 負責人: 許麗琴 | 統編: 84111276 | 核准設立 |
群創文教事業有限公司 登記地址: 雲林縣北港鎮華勝里民享路33號 | 負責人: 蘇許麗琴 | 統編: 24426575 | 核准設立 |
聯站急流有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區光華三路251號8樓之1 | 負責人: 張許麗琴 | 統編: 42801329 | 核准設立 |
艾林實業有限公司 登記地址: 彰化縣福興鄉三汴村彰水路93巷7號 | 負責人: 許麗琴 | 統編: 56608160 | 解散 (核准解散日期: 2019-11-01) |
得比速國際有限公司 登記地址: 臺北市內湖區基湖路35巷6號2樓 | 負責人: 許麗琴 | 統編: 80149166 | 核准設立 |
群基不動產股份有限公司 登記地址: 臺北市萬華區忠孝西路2段38號9樓 | 負責人: 許麗琴 | 統編: 82967492 | 解散 (核准解散日期: 2020-06-22) |
紗予國際股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區東山路一段156之11巷8號地下室 | 負責人: 許麗琴 | 統編: 90226726 | 核准設立 |
捷源行 登記地址: 臺北市中正區博愛路25號6樓之17 | 負責人: 許麗琴 | 統編: 01109210 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 許麗琴 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
|