黃玉英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃玉英的職稱是董事長, 持有股份數是1500, 公司名稱是關山汽車股份有限公司, 統一編號是22565797.
董監事資料集 資料集的 黃玉英 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃玉英 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 關山汽車股份有限公司 | 統一編號: 22565797 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 關山汽車股份有限公司 | 統一編號: 22565797 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 關山汽車股份有限公司 | 統一編號: 22565797 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 關山汽車股份有限公司 | 統一編號: 22565797 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 關山汽車股份有限公司 | 統一編號: 22565797 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 關山汽車股份有限公司 | 統一編號: 22565797 |
[ 搜尋所有相關: 黃玉英 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 黃玉英 ...) | 食品業者登錄字號: V-122565797-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 22565797 | 台東縣關山鎮順興路18-6號 |
| 食品業者登錄字號: V-122565797-00002-4 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 22565797 | 台東縣關山鎮順興路18-6號 |
食品業者登錄字號: V-122565797-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 22565797 | 台東縣關山鎮順興路18-6號 |
食品業者登錄字號: V-122565797-00002-4 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 22565797 | 台東縣關山鎮順興路18-6號 |
[ 搜尋所有相關: 黃玉英 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 關山汽車 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 關山汽車 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 關山汽車股份有限公司 | 關山會館股份有限公司 | 統一編號: 54503676 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 關山汽車股份有限公司 | 關山會館股份有限公司 | 統一編號: 54503676 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 關山汽車股份有限公司 | 關山會館股份有限公司 | 統一編號: 54503676 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 關山汽車股份有限公司 | 關山會館股份有限公司 | 統一編號: 54503676 @ 董監事資料集 |
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺東縣台東市岩灣里岩灣路101巷598號 @ 醫療器材商資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 關山汽車股份有限公司 | 關山會館股份有限公司 | 統一編號: 54503676 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 關山汽車股份有限公司 | 關山會館股份有限公司 | 統一編號: 54503676 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 關山汽車股份有限公司 | 關山會館股份有限公司 | 統一編號: 54503676 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 關山汽車股份有限公司 | 關山會館股份有限公司 | 統一編號: 54503676 @ 董監事資料集 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 歇業 | 臺東縣台東市岩灣里岩灣路101巷598號 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 關山汽車 ... ]
根據姓名 黃玉英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃玉英 ...) | 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 47179131 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市埔前里牛埔南路207巷14號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 54232800 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮溝墘里棋盤巷40-8號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 負責人: 黃玉英 | 工廠地址: 新竹市埔前里牛埔南路207巷14號 | 產業類別: 22塑膠製品製造業 @ 新竹市工廠廠商名冊 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4598838 | 機構負責人姓名: 吳黃玉英 | 機構代碼: A10400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市平鎮區環南路二段265號2樓之5 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4598838 | 機構負責人姓名: 吳黃玉英 | 機構代碼: A10400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市平鎮區環南路二段265號2樓之5 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4598838 | 機構負責人姓名: 吳黃玉英 | 機構代碼: A10400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市平鎮區環南路二段265號2樓之5 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4582977 | 機構負責人姓名: 吳黃玉英 | 機構代碼: A10400017 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市平鎮區北貴里關爺東路19-5號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4582977 | 機構負責人姓名: 吳黃玉英 | 機構代碼: A10400017 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市平鎮區北貴里關爺東路19-5號 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 47179131 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹市埔前里牛埔南路207巷14號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 54232800 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣鹿港鎮溝墘里棋盤巷40-8號1樓 @ 登記工廠名錄 |
負責人: 黃玉英 | 工廠地址: 新竹市埔前里牛埔南路207巷14號 | 產業類別: 22塑膠製品製造業 @ 新竹市工廠廠商名冊 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4598838 | 機構負責人姓名: 吳黃玉英 | 機構代碼: A10400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市平鎮區環南路二段265號2樓之5 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-4598838 | 機構負責人姓名: 吳黃玉英 | 機構代碼: A10400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市平鎮區環南路二段265號2樓之5 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4598838 | 機構負責人姓名: 吳黃玉英 | 機構代碼: A10400026 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市平鎮區環南路二段265號2樓之5 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4582977 | 機構負責人姓名: 吳黃玉英 | 機構代碼: A10400017 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市平鎮區北貴里關爺東路19-5號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-4582977 | 機構負責人姓名: 吳黃玉英 | 機構代碼: A10400017 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市平鎮區北貴里關爺東路19-5號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 黃玉英 ... ]
名稱 關山汽車 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 關山汽車)
姓名 黃玉英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃玉英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
嘉文有限公司 彰化縣大村鄉黃厝村山腳路18之21號2樓 | 黃玉英 | 42775672 | 核准設立 |
英格名店 臺北市中山區農安街166巷1號1樓 | 黃玉英 | 01324457 | 歇業 - 獨資 |
福英商號 花蓮縣鳳林鎮鳳信里五六號 | 黃玉英 | 94748584 | 歇業 - 獨資 |
多多龍光碟社 新北市新莊區中正路726之30號1樓 | 黃玉英 | 95891045 | 核准設立 - 獨資 |
玉順商店 苗栗縣造橋鄉造橋村平仁路四鄰七0號 | 黃玉英 | 02942816 | 歇業 - 獨資 |
玉豊百貨行 彰化縣田中鎮中路里中州路三三號 | 黃 玉 英 | 59509903 | 歇業 - 獨資 |
黃龍城工業社 新北市永和區秀朗路2段26號 | 黃玉英 | 34122586 | 核准設立 - 獨資 |
心心園冷飲店 桃園縣龍潭鄉黃唐村北龍路31號 | 黃玉英 | 43708379 | 歇業 - 獨資 |
嘉文有限公司 登記地址: 彰化縣大村鄉黃厝村山腳路18之21號2樓 | 負責人: 黃玉英 | 統編: 42775672 | 核准設立 |
英格名店 登記地址: 臺北市中山區農安街166巷1號1樓 | 負責人: 黃玉英 | 統編: 01324457 | 歇業 - 獨資 |
福英商號 登記地址: 花蓮縣鳳林鎮鳳信里五六號 | 負責人: 黃玉英 | 統編: 94748584 | 歇業 - 獨資 |
多多龍光碟社 登記地址: 新北市新莊區中正路726之30號1樓 | 負責人: 黃玉英 | 統編: 95891045 | 核准設立 - 獨資 |
玉順商店 登記地址: 苗栗縣造橋鄉造橋村平仁路四鄰七0號 | 負責人: 黃玉英 | 統編: 02942816 | 歇業 - 獨資 |
玉豊百貨行 登記地址: 彰化縣田中鎮中路里中州路三三號 | 負責人: 黃 玉 英 | 統編: 59509903 | 歇業 - 獨資 |
黃龍城工業社 登記地址: 新北市永和區秀朗路2段26號 | 負責人: 黃玉英 | 統編: 34122586 | 核准設立 - 獨資 |
心心園冷飲店 登記地址: 桃園縣龍潭鄉黃唐村北龍路31號 | 負責人: 黃玉英 | 統編: 43708379 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃玉英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
|