吳義芳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳義芳的職稱是董事長, 持有股份數是2500, 公司名稱是三協窯業股份有限公司, 統一編號是22588601.
董監事資料集 資料集的 吳義芳 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳義芳 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 三協窯業股份有限公司 | 統一編號: 22588601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 三協窯業股份有限公司 | 統一編號: 22588601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1875 | 所代表法人: | 三協窯業股份有限公司 | 統一編號: 22588601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1875 | 所代表法人: | 三協窯業股份有限公司 | 統一編號: 22588601 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 三協窯業股份有限公司 | 統一編號: 22588601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 三協窯業股份有限公司 | 統一編號: 22588601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 三協窯業股份有限公司 | 統一編號: 22588601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1875 | 所代表法人: | 三協窯業股份有限公司 | 統一編號: 22588601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1875 | 所代表法人: | 三協窯業股份有限公司 | 統一編號: 22588601 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 三協窯業股份有限公司 | 統一編號: 22588601 |
[ 搜尋所有相關: 吳義芳 @ 董監事資料集 ]
無其他 三協窯業 資料。
[ 搜尋所有 三協窯業 ... ]
根據姓名 吳義芳 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 吳義芳 ...) | (中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| | 活動起始日期: 2024/12/21 | 活動結束日期: 2024/12/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/12/21 | 活動結束日期: 2024/12/22 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
(中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)郭子乾等人 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 活動起始日期: 2024/12/21 | 活動結束日期: 2024/12/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/12/21 | 活動結束日期: 2024/12/22 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
[ 搜尋所有 吳義芳 ... ]
名稱 三協窯業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 三協窯業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
三協窯業股份有限公司 苗栗縣苑裡鎮苑坑里7鄰79之1號 | 吳義芳 | 22588601 | 核准設立 |
三協窯業股份有限公司 登記地址: 苗栗縣苑裡鎮苑坑里7鄰79之1號 | 負責人: 吳義芳 | 統編: 22588601 | 核准設立 |
姓名 吳義芳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 吳義芳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
峻昌行 宜蘭縣羅東鎮信義里林場路一一號一樓 | 吳義芳 | 67896435 | 歇業 - 獨資 |
菩提行 臺北市南港區忠孝東路6段370巷3號1樓 | 吳義芳 | 01676353 | 歇業 - 獨資 |
大聖洗衣坊 新北市新店區安民街382號1樓 | 吳義芳 | 18066600 | 歇業 - 獨資 |
拓展商行 桃園縣平鎮市新貴里關爺西路58號1樓 | 吳義芳 | 99431522 | 撤銷 - 獨資 |
峻昌行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮信義里林場路一一號一樓 | 負責人: 吳義芳 | 統編: 67896435 | 歇業 - 獨資 |
菩提行 登記地址: 臺北市南港區忠孝東路6段370巷3號1樓 | 負責人: 吳義芳 | 統編: 01676353 | 歇業 - 獨資 |
大聖洗衣坊 登記地址: 新北市新店區安民街382號1樓 | 負責人: 吳義芳 | 統編: 18066600 | 歇業 - 獨資 |
拓展商行 登記地址: 桃園縣平鎮市新貴里關爺西路58號1樓 | 負責人: 吳義芳 | 統編: 99431522 | 撤銷 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泉昌五金有限公司 | 統一編號: 00199184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
|