李朝順
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李朝順的職稱是董事, 持有股份數是640000, 公司名稱是領陽實業有限公司, 統一編號是22622663.
無其他 領陽實業 資料。
[ 搜尋所有 領陽實業 ... ]
根據姓名 李朝順 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李朝順 ...) | (中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林麗秋;(中華民國)賴泳騰;(中華民國)簡源寶;(中華民國)簡柒伍;(中華民國)蕭美君;(中華民國)凌敬軒;(中華民國)楊清輝;(中華民國)徐建順;(中華民國)陳素真;(中華民國)李勇春;... | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/10/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林麗秋;(中華民國)賴泳騰;(中華民國)簡源寶;(中華民國)簡柒伍;(中華民國)蕭美君;(中華民國)凌敬軒;(中華民國)楊清輝;(中華民國)徐建順;(中華民國)陳素真;(中華民國)李勇春;... | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/10/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 李朝順 | 聯合事務所 | 有效期限: 115/05/01 | 聯絡電話: 03-4914212 | 桃園市中壢區忠孝路246巷29弄43號2樓 @ 桃園市立案不動產估價師事務所清冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 土板樹精密科技有限公司 | 統一編號: 50850322 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 元榮實業有限公司 | 統一編號: 61776314 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20240425 | 處分金額或滯納金: 190 | 公告日期: 20240611 | 處分字號: 保退一字第11369911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
(中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林麗秋;(中華民國)賴泳騰;(中華民國)簡源寶;(中華民國)簡柒伍;(中華民國)蕭美君;(中華民國)凌敬軒;(中華民國)楊清輝;(中華民國)徐建順;(中華民國)陳素真;(中華民國)李勇春;... | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/10/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林麗秋;(中華民國)賴泳騰;(中華民國)簡源寶;(中華民國)簡柒伍;(中華民國)蕭美君;(中華民國)凌敬軒;(中華民國)楊清輝;(中華民國)徐建順;(中華民國)陳素真;(中華民國)李勇春;... | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/10/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
李朝順 | 聯合事務所 | 有效期限: 115/05/01 | 聯絡電話: 03-4914212 | 桃園市中壢區忠孝路246巷29弄43號2樓 @ 桃園市立案不動產估價師事務所清冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 土板樹精密科技有限公司 | 統一編號: 50850322 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 元榮實業有限公司 | 統一編號: 61776314 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20240425 | 處分金額或滯納金: 190 | 公告日期: 20240611 | 處分字號: 保退一字第11369911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 李朝順 ... ]
領陽實業有限公司 | 地址: 新北市板橋區金門街121巷10號2樓 | 電話: 02-2682-5361 |
名稱 領陽實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 領陽實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
領陽實業有限公司 新北市板橋區金門街121巷10之1號 | 李朝順 | 22622663 | 核准設立 |
領陽實業有限公司 登記地址: 新北市板橋區金門街121巷10之1號 | 負責人: 李朝順 | 統編: 22622663 | 核准設立 |
姓名 李朝順 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 李朝順)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
順太中藥行 桃園縣桃園市中平里中州街42號1樓 | 李朝順 | 18180715 | 核准設立 - 獨資 |
順榮汽車電機行 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶豐2街129號1樓 | 李朝順 | 30207106 | 核准設立 - 獨資 |
永順糖菓行 宜蘭縣羅東鎮開元里中正路14號 | 李朝順 | 42095231 | 核准設立 - 獨資 |
順宏汽車電機行 花蓮縣吉安鄉勝安村勝安二街三十四號一樓 | 李朝順 | 20061356 | 歇業 - 獨資 |
順益工業社 新竹縣竹北市斗崙里光明九路220號1樓 | 李朝順 | 47316509 | 歇業 - 獨資 |
上群機電工程行 新北市中和區華新街206巷19之2號(現場僅供辦公室使用) | 李朝順 | 10586184 | 歇業 - 獨資 |
土板樹精密科技有限公司 新北市板橋區金門街121巷10之1號 | 李朝順 | 50850322 | 核准設立 |
順太中藥行 登記地址: 桃園縣桃園市中平里中州街42號1樓 | 負責人: 李朝順 | 統編: 18180715 | 核准設立 - 獨資 |
順榮汽車電機行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶豐2街129號1樓 | 負責人: 李朝順 | 統編: 30207106 | 核准設立 - 獨資 |
永順糖菓行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮開元里中正路14號 | 負責人: 李朝順 | 統編: 42095231 | 核准設立 - 獨資 |
順宏汽車電機行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉勝安村勝安二街三十四號一樓 | 負責人: 李朝順 | 統編: 20061356 | 歇業 - 獨資 |
順益工業社 登記地址: 新竹縣竹北市斗崙里光明九路220號1樓 | 負責人: 李朝順 | 統編: 47316509 | 歇業 - 獨資 |
上群機電工程行 登記地址: 新北市中和區華新街206巷19之2號(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 李朝順 | 統編: 10586184 | 歇業 - 獨資 |
土板樹精密科技有限公司 登記地址: 新北市板橋區金門街121巷10之1號 | 負責人: 李朝順 | 統編: 50850322 | 核准設立 |
[ 查詢所有 李朝順 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
|