林萬國
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林萬國的職稱是董事, 持有股份數是1560, 公司名稱是億友企業股份有限公司, 統一編號是22634295.
董監事資料集 資料集的 林萬國 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林萬國 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2445 | 所代表法人: | 億友企業股份有限公司 | 統一編號: 22634295 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 億友企業股份有限公司 | 統一編號: 22634295 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1695 | 所代表法人: | 億友企業股份有限公司 | 統一編號: 22634295 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2445 | 所代表法人: | 億友企業股份有限公司 | 統一編號: 22634295 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2700 | 所代表法人: | 億友企業股份有限公司 | 統一編號: 22634295 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1695 | 所代表法人: | 億友企業股份有限公司 | 統一編號: 22634295 |
[ 搜尋所有相關: 林萬國 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22634295 | 電話號碼: 02-24571191 | 基隆市暖暖區東勢街六之四六號二樓 |
統一編號: 22634295 | 電話號碼: 02-24571191 | 基隆市暖暖區東勢街六之四六號二樓 |
[ 搜尋所有相關: 林萬國 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 億友企業 資料。
[ 搜尋所有 億友企業 ... ]
根據姓名 林萬國 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林萬國 ...) | 1 | 歷史沿革: 1951-1979年(民國四十年到六十八年)是臺灣戲院的黃金期,在這段期間,大林鎮的戲院從原本只有一家大林戲院,又增加新興、東亞二家戲院。據樊豐正表示,其父樊賜生經營大林戲院而發跡,1961年(民國五... @ 文資局歷史建築 |
| 營運時間: 09:00-21:00(週日公休) | 電話: 05-2655656 | 地址: 嘉義縣大林鎮中山路55號之3 @ 旅遊服務站點(借問站及旅遊服務中心) |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照B據點 |
1 | 歷史沿革: 1951-1979年(民國四十年到六十八年)是臺灣戲院的黃金期,在這段期間,大林鎮的戲院從原本只有一家大林戲院,又增加新興、東亞二家戲院。據樊豐正表示,其父樊賜生經營大林戲院而發跡,1961年(民國五... @ 文資局歷史建築 |
營運時間: 09:00-21:00(週日公休) | 電話: 05-2655656 | 地址: 嘉義縣大林鎮中山路55號之3 @ 旅遊服務站點(借問站及旅遊服務中心) |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 林萬國 ... ]
億友企業股份有限公司 | 地址: 基隆市暖暖區東勢街6號之46,B1樓 | 電話: 02-2457-1191 |
名稱 億友企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 億友企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
億友企業社 新北市板橋區萬安街53巷38號 | 張哲綱 | 95139840 | 核准設立 - 合夥 |
億友企業股份有限公司 基隆市暖暖區東勢街六之四六號二樓 | 黃文賢 | 22634295 | 核准設立 |
億友企業社 新北市三重區五華街180巷31號3樓 | 陳美燕 | 26526775 | 歇業 - 獨資 |
億友企業社 臺南市永康區北灣里大同街318號1樓 | 陳和成 | 67926584 | 歇業 - 獨資 |
億友企業社 登記地址: 新北市板橋區萬安街53巷38號 | 負責人: 張哲綱 | 統編: 95139840 | 核准設立 - 合夥 |
億友企業股份有限公司 登記地址: 基隆市暖暖區東勢街六之四六號二樓 | 負責人: 黃文賢 | 統編: 22634295 | 核准設立 |
億友企業社 登記地址: 新北市三重區五華街180巷31號3樓 | 負責人: 陳美燕 | 統編: 26526775 | 歇業 - 獨資 |
億友企業社 登記地址: 臺南市永康區北灣里大同街318號1樓 | 負責人: 陳和成 | 統編: 67926584 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 安邦建設開發股份有限公司 | 大仁工業股份有限公司 | 統一編號: 00695509 |
|