林漢昌
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林漢昌的職稱是董事, 持有股份數是800000, 公司名稱是格林機電顧問有限公司, 統一編號是22635914.
無其他 格林機電顧問 資料。
[ 搜尋所有 格林機電顧問 ... ]
根據姓名 林漢昌 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林漢昌 ...) | 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市大雅區四德段五一一地號等九筆 | 營利事業統一編號: 84523328 | 管制編號: B9508465 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-24241073 | 機構負責人姓名: 林漢昌 | 機構代碼: Z10300001 | 機構種類: Z1 | 地址全址: 基隆市仁愛區和明里愛五路34號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-24241073 | 機構負責人姓名: 林漢昌 | 機構代碼: Z10300001 | 機構種類: Z1 | 地址全址: 基隆市仁愛區和明里愛五路34號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-24241073 | 機構負責人姓名: 林漢昌 | 機構代碼: Z10300001 | 機構種類: Z1 | 地址全址: 基隆市仁愛區和明里愛五路34號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2424-1071 | 機構負責人姓名: 林漢昌 | 機構代碼: A10300042 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市仁愛區愛五路34號7樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: 2424-1071 | 機構負責人姓名: 林漢昌 | 機構代碼: A10300042 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市仁愛區和明里愛五路34號7樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20240331 | 機構電話: 03-9255757 | 機構負責人姓名: 林漢昌 | 機構代碼: A11700022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市縣政十二街40號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20240430 | 機構電話: 03-9255757 | 機構負責人姓名: 林漢昌 | 機構代碼: A11700022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市縣政十二街40號 @ 長照ABC據點 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市大雅區四德段五一一地號等九筆 | 營利事業統一編號: 84523328 | 管制編號: B9508465 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-24241073 | 機構負責人姓名: 林漢昌 | 機構代碼: Z10300001 | 機構種類: Z1 | 地址全址: 基隆市仁愛區和明里愛五路34號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-24241073 | 機構負責人姓名: 林漢昌 | 機構代碼: Z10300001 | 機構種類: Z1 | 地址全址: 基隆市仁愛區和明里愛五路34號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-24241073 | 機構負責人姓名: 林漢昌 | 機構代碼: Z10300001 | 機構種類: Z1 | 地址全址: 基隆市仁愛區和明里愛五路34號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2424-1071 | 機構負責人姓名: 林漢昌 | 機構代碼: A10300042 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市仁愛區愛五路34號7樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: 2424-1071 | 機構負責人姓名: 林漢昌 | 機構代碼: A10300042 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市仁愛區和明里愛五路34號7樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20240331 | 機構電話: 03-9255757 | 機構負責人姓名: 林漢昌 | 機構代碼: A11700022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市縣政十二街40號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20240430 | 機構電話: 03-9255757 | 機構負責人姓名: 林漢昌 | 機構代碼: A11700022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市縣政十二街40號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林漢昌 ... ]
名稱 格林機電顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 格林機電顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
格林機電顧問有限公司 臺北市內湖區民權東路6段304號5樓 | 林漢昌 | 22635914 | 核准設立 |
格林機電顧問有限公司 登記地址: 臺北市內湖區民權東路6段304號5樓 | 負責人: 林漢昌 | 統編: 22635914 | 核准設立 |
姓名 林漢昌 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林漢昌)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
禾昌工程行 彰化縣秀水鄉埔崙村埔鹿街52號1樓 | 林漢昌 | 45602082 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060818916) |
永昌工業社 臺南市永康區南灣里南興路48巷13號 | 林漢昌 | 97838503 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080015342) |
金晉機車行 臺北市士林區延平北路5段111號1樓 | 林漢昌 | 13466655 | 核准設立 - 獨資 |
金晉機車行 臺北市士林區延平北路5段111號1樓 | 林漢昌 | 01849566 | 歇業 - 獨資 |
啟家企業社 桃園縣平鎮市平鎮里平德路2之8號1樓 | 林漢昌 | 10680097 | 歇業 - 獨資 |
達測有限公司 苗栗縣竹南鎮大埔里科專三路310號(1樓) | 林漢昌 | 24749759 | 核准設立 |
有福土木包工業有限公司 新竹縣竹北市白地里中正西路1672巷1弄19號 | 林漢昌 | 84585338 | 核准設立 |
禾昌工程行 登記地址: 彰化縣秀水鄉埔崙村埔鹿街52號1樓 | 負責人: 林漢昌 | 統編: 45602082 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060818916) |
永昌工業社 登記地址: 臺南市永康區南灣里南興路48巷13號 | 負責人: 林漢昌 | 統編: 97838503 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080015342) |
金晉機車行 登記地址: 臺北市士林區延平北路5段111號1樓 | 負責人: 林漢昌 | 統編: 13466655 | 核准設立 - 獨資 |
金晉機車行 登記地址: 臺北市士林區延平北路5段111號1樓 | 負責人: 林漢昌 | 統編: 01849566 | 歇業 - 獨資 |
啟家企業社 登記地址: 桃園縣平鎮市平鎮里平德路2之8號1樓 | 負責人: 林漢昌 | 統編: 10680097 | 歇業 - 獨資 |
達測有限公司 登記地址: 苗栗縣竹南鎮大埔里科專三路310號(1樓) | 負責人: 林漢昌 | 統編: 24749759 | 核准設立 |
有福土木包工業有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市白地里中正西路1672巷1弄19號 | 負責人: 林漢昌 | 統編: 84585338 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林漢昌 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 380000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 立城營造股份有限公司 | 統一編號: 00676329 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5250000 | 所代表法人: | 泰祥重機械有限公司 | 統一編號: 00676587 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 明達交通有限公司 | 統一編號: 00676714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 台正船務代理有限公司 | 統一編號: 00676812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 垂義通運有限公司 | 統一編號: 00677925 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 86000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
|