林智民
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林智民的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是國林股份有限公司, 統一編號是22639165.
董監事資料集 資料集的 林智民 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林智民 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 國林股份有限公司 | 統一編號: 22639165 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4255 | 所代表法人: | 國林股份有限公司 | 統一編號: 22639165 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 國林股份有限公司 | 統一編號: 22639165 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 國林股份有限公司 | 統一編號: 22639165 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4255 | 所代表法人: | 國林股份有限公司 | 統一編號: 22639165 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 國林股份有限公司 | 統一編號: 22639165 |
[ 搜尋所有相關: 林智民 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 國林 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 國林 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/22 | 活動結束日期: 2024/11/22 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/22 | 活動結束日期: 2024/11/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)朱麗麗;(中華民國)余素君;(中華民國)呂百森;(中華民國)李芬蘭;(中華民國)沈禎;(中華民國)周冠宇;(中華民國)林仁信;(中華民國)林文昌;(中華民國)林玉珠;(中華民國)林洳宇;(... | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/10/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)朱麗麗;(中華民國)余素君;(中華民國)呂百森;(中華民國)李芬蘭;(中華民國)沈禎;(中華民國)周冠宇;(中華民國)林仁信;(中華民國)林文昌;(中華民國)林玉珠;(中華民國)林洳宇;(... | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/10/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)吳詠隆;(中華民國)林家瑋 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)吳詠隆;(中華民國)林家瑋 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/22 | 活動結束日期: 2024/11/22 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/22 | 活動結束日期: 2024/11/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)朱麗麗;(中華民國)余素君;(中華民國)呂百森;(中華民國)李芬蘭;(中華民國)沈禎;(中華民國)周冠宇;(中華民國)林仁信;(中華民國)林文昌;(中華民國)林玉珠;(中華民國)林洳宇;(... | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/10/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)朱麗麗;(中華民國)余素君;(中華民國)呂百森;(中華民國)李芬蘭;(中華民國)沈禎;(中華民國)周冠宇;(中華民國)林仁信;(中華民國)林文昌;(中華民國)林玉珠;(中華民國)林洳宇;(... | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/10/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王麗蓉;(中華民國)伍坤山;(中華民國)何榮華;(中華民國)吳瓊娟;(中華民國)李日興;(中華民國)李紳銓;(中華民國)李朝順;(中華民國)卓明珠;(中華民國)卓俊佑;(中華民國)周琁瑤;... | 活動起始日期: 2024/04/10 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)吳詠隆;(中華民國)林家瑋 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)吳詠隆;(中華民國)林家瑋 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 國林 ... ]
無其他 林智民 資料。
[ 搜尋所有 林智民 ... ]
國林號開發股份有限公司 | 地址: 高雄市林園區文賢南路300號 | 電話: 07-643-3322, 07-643-3367 |
國林麵線專賣店 | 地址: 新竹市東區南大路253號 | 電話: 03-562-2632 |
程國林 | 地址: 嘉義縣中埔鄉富和路277號 | 電話: 05-230-0976 |
吳國林 | 地址: 台中市大甲區大甲街5號 | 電話: 04-2687-5948 |
國林股份有限公司 | 地址: 台北市中山區長安東路二段142號6樓之3 | 電話: 02-2772-6795 |
美之國林肯區公寓大廈管理委員會 | 地址: 台中市潭子區勝利五街38號8樓 | 電話: 04-2531-8145 |
國林農機有限公司 | 地址: 台中市東勢區中正路150號 | 電話: 04-2587-2545 |
國林螺絲工廠 | 地址: 新北市三重區中正北路193巷35弄84號 | 電話: 02-2989-9126 |
國林螺絲工廠 | 地址: 新北市三重區中正北路193巷35弄82號2樓 | 電話: 02-2985-0191 |
全國林同命相痣理學會-福運堂命相館 | 地址: 台中市中區中華路二段14號 | 電話: 04-2208-6070 |
名稱 國林 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 國林)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
國林園藝造景有限公司 高雄市楠梓區裕昌街68號1樓 | 李俊延 | 22837361 | 核准設立 |
國林號開發股份有限公司 高雄市林園區文賢南路300號 | 林俊賢 | 81125846 | 核准設立 |
國林菓菜行 臺南市麻豆區中興里中華街30之9號 | 黃國林 | 37570896 | 核准設立 - 獨資 |
國林國際有限公司 臺南市安南區樂安一街39號1樓 | 顏國名 | 24904294 | 核准設立 |
國林企業社 新北市板橋區信義路150巷63號2樓 | 林先查 | 74930894 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035235345) |
國林股份有限公司 臺北市中山區長安東路2段142號6樓之3 | 王明華 | 22639165 | 核准設立 |
國林螺絲工廠 新北市三重區中正北路193巷35弄82號 | 黃詩朝 | 36081955 | 核准設立 - 合夥 |
國林農機有限公司 臺中市東勢區延平里東關路七段186號1樓 | 邱莉澄 | 22114344 | 核准設立 |
國林園藝造景有限公司 登記地址: 高雄市楠梓區裕昌街68號1樓 | 負責人: 李俊延 | 統編: 22837361 | 核准設立 |
國林號開發股份有限公司 登記地址: 高雄市林園區文賢南路300號 | 負責人: 林俊賢 | 統編: 81125846 | 核准設立 |
國林菓菜行 登記地址: 臺南市麻豆區中興里中華街30之9號 | 負責人: 黃國林 | 統編: 37570896 | 核准設立 - 獨資 |
國林國際有限公司 登記地址: 臺南市安南區樂安一街39號1樓 | 負責人: 顏國名 | 統編: 24904294 | 核准設立 |
國林企業社 登記地址: 新北市板橋區信義路150巷63號2樓 | 負責人: 林先查 | 統編: 74930894 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035235345) |
國林股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段142號6樓之3 | 負責人: 王明華 | 統編: 22639165 | 核准設立 |
國林螺絲工廠 登記地址: 新北市三重區中正北路193巷35弄82號 | 負責人: 黃詩朝 | 統編: 36081955 | 核准設立 - 合夥 |
國林農機有限公司 登記地址: 臺中市東勢區延平里東關路七段186號1樓 | 負責人: 邱莉澄 | 統編: 22114344 | 核准設立 |
[ 查詢所有 國林 ... ]
姓名 林智民 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 林智民)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
智輝承包業 南投縣南投市漳興里祖祠路一四一巷二二號 | 林智民 | 61927657 | 核准設立 - 獨資 |
圓山銀樓 屏東縣屏東市大同里逢甲路55號 | 林智民 | 76792299 | 核准設立 - 獨資 |
福疆商行 臺中市西屯區潮洋里巿政北二路238號27樓之1 | 林智民 | 92288901 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120878109) |
智輝承包業 登記地址: 南投縣南投市漳興里祖祠路一四一巷二二號 | 負責人: 林智民 | 統編: 61927657 | 核准設立 - 獨資 |
圓山銀樓 登記地址: 屏東縣屏東市大同里逢甲路55號 | 負責人: 林智民 | 統編: 76792299 | 核准設立 - 獨資 |
福疆商行 登記地址: 臺中市西屯區潮洋里巿政北二路238號27樓之1 | 負責人: 林智民 | 統編: 92288901 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120878109) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
|