張鎧 - 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署 姓名張鎧 的職稱是監察人 , 持有股份數是1700000 , 公司名稱是創得資訊股份有限公司 , 統一編號是22642865 .
無其他 創得資訊 資料。
[ 搜尋所有 創得資訊 ... ]
根據姓名 張鎧 找到的相關資料 (以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張鎧 ...)職稱: 董事長 | 持有股份數: 970000 | 所代表法人: | 鎧資本股份有限公司 | 統一編號: 53066058
@ 董監事資料集 作者: 張嘉玲 | 指導教授: 張鎧如
朱斌妤 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 108 | 論文名稱(外文): A Study on Promotion Strategy for Disaster Management at District Level in New Taipei City: An Appli... | 系所名稱: 公共行政學系 | 學校名稱: 國立政治大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 張樺安 | 指導教授: 張鎧如 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 110 | 論文名稱(外文): The mascot marketing strategy of public sector- A case study of mascot “Bravo” of Taipei city govern... | 系所名稱: 公共行政學系 | 學校名稱: 國立政治大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 統一編號: 87729105 | 工廠負責人姓名: 張鎧真 | 工廠地址: 桃園市桃園區龍壽里龍壽街206巷12-37號一樓右段 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件、293通用機械設備
@ 臨時工廠名錄 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-7615755 | 機構負責人姓名: 張鎧馪 | 機構代碼: B10900002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣彰化市向陽里崙平南路435號
@ 長照ABC據點 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-7615755 | 機構負責人姓名: 張鎧馪 | 機構代碼: B10900002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣彰化市向陽里崙平南路435號
@ 長照C據點 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-7615755 | 機構負責人姓名: 張鎧馪 | 機構代碼: B10900002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣彰化市向陽里崙平南路435號
@ 長照B據點 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-7615755 | 機構負責人姓名: 張鎧馪 | 機構代碼: B10900002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣彰化市向陽里崙平南路435號
@ 長照ABC據點
職稱: 董事長 | 持有股份數: 970000 | 所代表法人: | 鎧資本股份有限公司 | 統一編號: 53066058
@ 董監事資料集 作者: 張嘉玲 | 指導教授: 張鎧如
朱斌妤 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 108 | 論文名稱(外文): A Study on Promotion Strategy for Disaster Management at District Level in New Taipei City: An Appli... | 系所名稱: 公共行政學系 | 學校名稱: 國立政治大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 張樺安 | 指導教授: 張鎧如 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 110 | 論文名稱(外文): The mascot marketing strategy of public sector- A case study of mascot “Bravo” of Taipei city govern... | 系所名稱: 公共行政學系 | 學校名稱: 國立政治大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 統一編號: 87729105 | 工廠負責人姓名: 張鎧真 | 工廠地址: 桃園市桃園區龍壽里龍壽街206巷12-37號一樓右段 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件、293通用機械設備
@ 臨時工廠名錄 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-7615755 | 機構負責人姓名: 張鎧馪 | 機構代碼: B10900002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣彰化市向陽里崙平南路435號
@ 長照ABC據點 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-7615755 | 機構負責人姓名: 張鎧馪 | 機構代碼: B10900002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣彰化市向陽里崙平南路435號
@ 長照C據點 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-7615755 | 機構負責人姓名: 張鎧馪 | 機構代碼: B10900002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣彰化市向陽里崙平南路435號
@ 長照B據點 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-7615755 | 機構負責人姓名: 張鎧馪 | 機構代碼: B10900002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 彰化縣彰化市向陽里崙平南路435號
@ 長照ABC據點
[ 搜尋所有 張鎧 ... ]
名稱 創得資訊 找到的公司登記或商業登記 (以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 創得資訊 )公司地址 負責人 統一編號 狀態 創得資訊股份有限公司 新北市汐止區康寧街一六九巷二九號一二樓之三 22642865 廢止 (095年02月24日 經授中字 第0953466482號)
創得資訊股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區康寧街一六九巷二九號一二樓之三 | 統編: 22642865 | 廢止 (095年02月24日 經授中字 第0953466482號)
姓名 張鎧 找到的公司登記或商業登記 (以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張鎧 )公司地址 負責人 統一編號 狀態 鎧資本股份有限公司 臺北市南港區重陽路479號14樓 張鎧麒 53066058 核准設立 鎧霖堆高機企業社 新北市新莊區化成路579巷3號 張鎧霖 09666081 歇業 - 獨資 睫柃美學 臺南市永康區網寮里永勝街209巷42號1樓 張鎧麟 00259735 核准設立 - 獨資 日通企業行 高雄市新興區建興里八德2路56號 張鎧仁 06928548 歇業 - 獨資 華貴皮件行 臺北市大同區延平北路1段32號1樓 張鎧 07714262 歇業 - 獨資 盛宏茶行 屏東縣屏東市大連里豐榮街98巷13號1樓 張鎧壹 09564681 歇業 - 獨資 七六街大碗水菓冰店 高雄市鼓山區鼓元街81號 張鎧欐 14569476 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961046900) 中崙無刺虱目魚小吃店 臺北市松山區八德路3段12巷5弄30號 張鎧麒 31869791 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104111017)
鎧資本股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區重陽路479號14樓 | 負責人: 張鎧麒 | 統編: 53066058 | 核准設立
鎧霖堆高機企業社 登記地址: 新北市新莊區化成路579巷3號 | 負責人: 張鎧霖 | 統編: 09666081 | 歇業 - 獨資
睫柃美學 登記地址: 臺南市永康區網寮里永勝街209巷42號1樓 | 負責人: 張鎧麟 | 統編: 00259735 | 核准設立 - 獨資
日通企業行 登記地址: 高雄市新興區建興里八德2路56號 | 負責人: 張鎧仁 | 統編: 06928548 | 歇業 - 獨資
華貴皮件行 登記地址: 臺北市大同區延平北路1段32號1樓 | 負責人: 張鎧 | 統編: 07714262 | 歇業 - 獨資
盛宏茶行 登記地址: 屏東縣屏東市大連里豐榮街98巷13號1樓 | 負責人: 張鎧壹 | 統編: 09564681 | 歇業 - 獨資
七六街大碗水菓冰店 登記地址: 高雄市鼓山區鼓元街81號 | 負責人: 張鎧欐 | 統編: 14569476 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961046900)
中崙無刺虱目魚小吃店 登記地址: 臺北市松山區八德路3段12巷5弄30號 | 負責人: 張鎧麒 | 統編: 31869791 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104111017)
[ 查詢所有 張鎧 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三上機械股份有限公司 | 統一編號: 07006900
職稱: 董事 | 持有股份數: 805832 | 所代表法人: | 大宇鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 07014900
職稱: 董事 | 持有股份數: 141746 | 所代表法人: | 中南紡織股份有限公司 | 統一編號: 07061706
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5600 | 所代表法人: | 正好化工股份有限公司 | 統一編號: 07089900
職稱: 董事 | 持有股份數: 212800 | 所代表法人: | 正好化工股份有限公司 | 統一編號: 07089900
職稱: 董事 | 持有股份數: 313333 | 所代表法人: 文士企管顧問股份有限公司 | 臺灣新光實業股份有限公司 | 統一編號: 07127904
職稱: 董事 | 持有股份數: 650000 | 所代表法人: 洪琪股份有限公司 | 臺灣新光實業股份有限公司 | 統一編號: 07127904
職稱: 董事 | 持有股份數: 864884 | 所代表法人: 華志股份有限公司 | 南僑投資控股股份有限公司 | 統一編號: 07305506
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 南僑投資控股股份有限公司 | 統一編號: 07305506
職稱: 董事 | 持有股份數: 155000 | 所代表法人: | 榮泰油行股份有限公司 | 統一編號: 07509683
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 榮泰油行股份有限公司 | 統一編號: 07509683
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 得永實業有限公司 | 統一編號: 07634330
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鉅星燈飾有限公司 | 統一編號: 07655215
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 中準企業有限公司 | 統一編號: 07659937
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: 旭精工株式會社 | 建旭工業股份有限公司 | 統一編號: 07692696
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三上機械股份有限公司 | 統一編號: 07006900
職稱: 董事 | 持有股份數: 805832 | 所代表法人: | 大宇鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 07014900
職稱: 董事 | 持有股份數: 141746 | 所代表法人: | 中南紡織股份有限公司 | 統一編號: 07061706
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5600 | 所代表法人: | 正好化工股份有限公司 | 統一編號: 07089900
職稱: 董事 | 持有股份數: 212800 | 所代表法人: | 正好化工股份有限公司 | 統一編號: 07089900
職稱: 董事 | 持有股份數: 313333 | 所代表法人: 文士企管顧問股份有限公司 | 臺灣新光實業股份有限公司 | 統一編號: 07127904
職稱: 董事 | 持有股份數: 650000 | 所代表法人: 洪琪股份有限公司 | 臺灣新光實業股份有限公司 | 統一編號: 07127904
職稱: 董事 | 持有股份數: 864884 | 所代表法人: 華志股份有限公司 | 南僑投資控股股份有限公司 | 統一編號: 07305506
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 南僑投資控股股份有限公司 | 統一編號: 07305506
職稱: 董事 | 持有股份數: 155000 | 所代表法人: | 榮泰油行股份有限公司 | 統一編號: 07509683
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 榮泰油行股份有限公司 | 統一編號: 07509683
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 得永實業有限公司 | 統一編號: 07634330
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鉅星燈飾有限公司 | 統一編號: 07655215
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 中準企業有限公司 | 統一編號: 07659937
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: 旭精工株式會社 | 建旭工業股份有限公司 | 統一編號: 07692696
|