魏雲杰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名魏雲杰的職稱是監察人, 持有股份數是3000, 公司名稱是總和股份有限公司, 統一編號是22654480.
根據名稱 總和 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 總和 ...) | 資料集識別碼: 10529 | 詮釋資料更新時間: 2023-05-10 13:41:40 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 金融監督管理委員會銀行局 | 服務分類: 投資理財 | 資料集描述: 統計金融機構發行流通現金卡,放款額度,逾放比,呆帳等資料 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 免費 | 開始時間: 2023-03-27 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-12 17:00:00 | 地區縣市: 台東縣 | 活動地點: 台東市鐵花路82號 | 地點名稱: undefined台東市鐵花路82號 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 免費 | 開始時間: 2023-05-01 09:00:00 | 結束時間: 2023-06-09 17:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 西區臺灣大道二段2號3號樓之3 | 地點名稱: 台灣文創訓練中心- 台中新創館 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 免費 | 開始時間: 2023-03-27 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-12 17:00:00 | 地區縣市: 台東縣 | 活動地點: 台東市鐵花路82號 | 地點名稱: undefined台東市鐵花路82號 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 英文品名: Menadione (Vitamin K3) | 類別: (八) 營養添加劑 | 使用限制: 限於補充食品中不足之營養素時使用。 @ 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準資料集 |
| 英文品名: Manganese Chloride | 類別: (八) 營養添加劑 | 使用限制: 限於補充食品中不足之營養素時使用。 @ 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準資料集 |
| 英文品名: Manganese Citrate | 類別: (八) 營養添加劑 | 使用限制: 限於補充食品中不足之營養素時使用。 @ 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準資料集 |
| 英文品名: Manganese Gluconate | 類別: (八) 營養添加劑 | 使用限制: 限於補充食品中不足之營養素時使用。 @ 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準資料集 |
資料集識別碼: 10529 | 詮釋資料更新時間: 2023-05-10 13:41:40 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 金融監督管理委員會銀行局 | 服務分類: 投資理財 | 資料集描述: 統計金融機構發行流通現金卡,放款額度,逾放比,呆帳等資料 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 免費 | 開始時間: 2023-03-27 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-12 17:00:00 | 地區縣市: 台東縣 | 活動地點: 台東市鐵花路82號 | 地點名稱: undefined台東市鐵花路82號 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 免費 | 開始時間: 2023-05-01 09:00:00 | 結束時間: 2023-06-09 17:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 西區臺灣大道二段2號3號樓之3 | 地點名稱: 台灣文創訓練中心- 台中新創館 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 免費 | 開始時間: 2023-03-27 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-12 17:00:00 | 地區縣市: 台東縣 | 活動地點: 台東市鐵花路82號 | 地點名稱: undefined台東市鐵花路82號 @ 新創圓夢網活動看板 |
英文品名: Menadione (Vitamin K3) | 類別: (八) 營養添加劑 | 使用限制: 限於補充食品中不足之營養素時使用。 @ 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準資料集 |
英文品名: Manganese Chloride | 類別: (八) 營養添加劑 | 使用限制: 限於補充食品中不足之營養素時使用。 @ 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準資料集 |
英文品名: Manganese Citrate | 類別: (八) 營養添加劑 | 使用限制: 限於補充食品中不足之營養素時使用。 @ 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準資料集 |
英文品名: Manganese Gluconate | 類別: (八) 營養添加劑 | 使用限制: 限於補充食品中不足之營養素時使用。 @ 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準資料集 |
[ 搜尋所有 總和 ... ]
根據姓名 魏雲杰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 魏雲杰 ...) | 屆別: 第七屆 | 臺灣省議會各時期名稱: 臺灣省議會 | 選出區域: 新竹縣 @ 臺灣省諮議會歷屆議員名單 |
| 屆別: 第八屆 | 臺灣省議會各時期名稱: 臺灣省議會 | 選出區域: 新竹縣 @ 臺灣省諮議會歷屆議員名單 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸毅企業股份有限公司 | 統一編號: 04415760 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鬪士資訊股份有限公司 | 統一編號: 09443408 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 優偉科技股份有限公司 | 統一編號: 23132284 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 可提電腦股份有限公司 | 統一編號: 23757180 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 166840 | 所代表法人: | 為邦實業股份有限公司 | 統一編號: 30933057 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 路保股份有限公司 | 統一編號: 86376130 @ 董監事資料集 |
屆別: 第七屆 | 臺灣省議會各時期名稱: 臺灣省議會 | 選出區域: 新竹縣 @ 臺灣省諮議會歷屆議員名單 |
屆別: 第八屆 | 臺灣省議會各時期名稱: 臺灣省議會 | 選出區域: 新竹縣 @ 臺灣省諮議會歷屆議員名單 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸毅企業股份有限公司 | 統一編號: 04415760 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鬪士資訊股份有限公司 | 統一編號: 09443408 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 優偉科技股份有限公司 | 統一編號: 23132284 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 可提電腦股份有限公司 | 統一編號: 23757180 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 166840 | 所代表法人: | 為邦實業股份有限公司 | 統一編號: 30933057 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 路保股份有限公司 | 統一編號: 86376130 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 魏雲杰 ... ]
總和靛基有限公司 | 地址: 新北市三重區三和路三段125巷17號 | 電話: 02-2986-4230 |
總和食材物流有限公司 | 地址: 桃園市八德區富榮街36巷2號 | 電話: 03-218-1336 |
名稱 總和 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 總和)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
總和企業社 臺中市南區福平里新和街168巷5弄12號一樓 | 郭大川 | 13740865 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108620064) |
總和靛基有限公司 新北市三重區三和路3段125巷17號1樓 | 王金鳳 | 20873410 | 核准設立 |
總和機械五金行 臺南市東區大同路2段645號1樓 | 沈孝良 | 06484988 | 廢止 - 獨資 |
總和汽車修護所 臺南市南區新興里新興路164號1樓 | 林成志 | 15715308 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070039875) |
總和汽車材料行 南投縣埔里鎮西門里中正二路96號一樓 | 潘昱宏 | 38882502 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060002274) |
總和運動彩券行 臺北市大同區南京西路236號1樓 | 柯政道 | 42363881 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084105853) |
總和木業有限公司 臺中市太平區光興路699巷78弄32號 | 張嫈秦 | 53862532 | 核准設立 |
總和餐飲有限公司 臺中市南屯區大墩十五街9號1樓 | 賴昭安 | 62239209 | 核准設立 |
總和企業社 登記地址: 臺中市南區福平里新和街168巷5弄12號一樓 | 負責人: 郭大川 | 統編: 13740865 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108620064) |
總和靛基有限公司 登記地址: 新北市三重區三和路3段125巷17號1樓 | 負責人: 王金鳳 | 統編: 20873410 | 核准設立 |
總和機械五金行 登記地址: 臺南市東區大同路2段645號1樓 | 負責人: 沈孝良 | 統編: 06484988 | 廢止 - 獨資 |
總和汽車修護所 登記地址: 臺南市南區新興里新興路164號1樓 | 負責人: 林成志 | 統編: 15715308 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070039875) |
總和汽車材料行 登記地址: 南投縣埔里鎮西門里中正二路96號一樓 | 負責人: 潘昱宏 | 統編: 38882502 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060002274) |
總和運動彩券行 登記地址: 臺北市大同區南京西路236號1樓 | 負責人: 柯政道 | 統編: 42363881 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084105853) |
總和木業有限公司 登記地址: 臺中市太平區光興路699巷78弄32號 | 負責人: 張嫈秦 | 統編: 53862532 | 核准設立 |
總和餐飲有限公司 登記地址: 臺中市南屯區大墩十五街9號1樓 | 負責人: 賴昭安 | 統編: 62239209 | 核准設立 |
[ 查詢所有 總和 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
|