謝建國
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝建國的職稱是董事, 持有股份數是775000, 公司名稱是國均環保科技股份有限公司, 統一編號是22655431.
董監事資料集 資料集的 謝建國 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 謝建國 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1075000 | 所代表法人: | 國均環保科技股份有限公司 | 統一編號: 22655431 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 國均環保科技股份有限公司 | 統一編號: 22655431 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 875000 | 所代表法人: | 國均環保科技股份有限公司 | 統一編號: 22655431 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1075000 | 所代表法人: | 國均環保科技股份有限公司 | 統一編號: 22655431 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 國均環保科技股份有限公司 | 統一編號: 22655431 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 875000 | 所代表法人: | 國均環保科技股份有限公司 | 統一編號: 22655431 |
[ 搜尋所有相關: 謝建國 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22655431 | 電話號碼: 03-5504295 | 新竹縣竹北市東海里東興路二段116號 |
統一編號: 22655431 | 電話號碼: 03-5504295 | 新竹縣竹北市東海里東興路二段116號 |
[ 搜尋所有相關: 謝建國 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 210橡膠製品 | 統一編號: 22655431 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣芎林鄉五龍村1鄰五和街235、237號 |
主要產品: 210橡膠製品 | 統一編號: 22655431 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣芎林鄉五龍村1鄰五和街235、237號 |
[ 搜尋所有相關: 謝建國 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 國均環保科技 資料。
[ 搜尋所有 國均環保科技 ... ]
根據姓名 謝建國 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝建國 ...) | (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11700000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 長耀建設股份有限公司 | 統一編號: 27351703 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9900000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 迎豐建設股份有限公司 | 統一編號: 53336617 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1797000 | 所代表法人: 耘成建設股份有限公司 | 逸城建設股份有限公司 | 統一編號: 53084773 @ 董監事資料集 |
| (中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11700000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 長耀建設股份有限公司 | 統一編號: 27351703 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9900000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 迎豐建設股份有限公司 | 統一編號: 53336617 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1797000 | 所代表法人: 耘成建設股份有限公司 | 逸城建設股份有限公司 | 統一編號: 53084773 @ 董監事資料集 |
(中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 謝建國 ... ]
名稱 國均環保科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 國均環保科技)
國均環保科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市東海里東興路二段116號 | 負責人: 謝翔嵐 | 統編: 22655431 | 核准設立 |
姓名 謝建國 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝建國)
豐逸國際資產股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區康寧路3段190巷33號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 50878911 | 核准設立 |
豐和國際投資股份有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路99號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 25124555 | 核准設立 |
立和國際資產股份有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路103號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 97598594 | 核准設立 |
長耀國際興業有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路103號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 83209645 | 核准設立 |
長耀建設股份有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路101號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 27351703 | 核准設立 |
霖立投資股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區康寧路3段190巷33號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 83367144 | 核准設立 |
耘成建設股份有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路101號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 27989181 | 核准設立 |
詳霆企業有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平心里旅順路二段164號1樓 | 負責人: 謝建國 | 統編: 28574442 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-15) |
[ 查詢所有 謝建國 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
|