陳慧芬
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳慧芬的職稱是董事, 持有股份數是10000, 所代表法人是全道投資有限公司, 公司名稱是全泰投資股份有限公司, 統一編號是22656733.
董監事資料集 資料集的 陳慧芬 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳慧芬 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 9830000 | 所代表法人: 青原投資有限公司 | 全泰投資股份有限公司 | 統一編號: 22656733 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5040000 | 所代表法人: 合聚投資有限公司 | 全泰投資股份有限公司 | 統一編號: 22656733 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2360248 | 所代表法人: 全興保健器材股份有限公司 | 全泰投資股份有限公司 | 統一編號: 22656733 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25440002 | 所代表法人: 全興投資開發股份有限公司 | 全泰投資股份有限公司 | 統一編號: 22656733 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 全道投資有限公司 | 全泰投資股份有限公司 | 統一編號: 22656733 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9830000 | 所代表法人: 青原投資有限公司 | 全泰投資股份有限公司 | 統一編號: 22656733 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5040000 | 所代表法人: 合聚投資有限公司 | 全泰投資股份有限公司 | 統一編號: 22656733 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2360248 | 所代表法人: 全興保健器材股份有限公司 | 全泰投資股份有限公司 | 統一編號: 22656733 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25440002 | 所代表法人: 全興投資開發股份有限公司 | 全泰投資股份有限公司 | 統一編號: 22656733 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 全道投資有限公司 | 全泰投資股份有限公司 | 統一編號: 22656733 |
[ 搜尋所有相關: 陳慧芬 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 全泰投資 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 全泰投資 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4158000 | 所代表法人: 全泰投資股份有限公司 | 全拓股份有限公司 | 統一編號: 22853072 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 29757490 | 所代表法人: 全泰投資股份有限公司 | 全興工業股份有限公司 | 統一編號: 58167007 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 29757490 | 所代表法人: 全泰投資股份有限公司 | 全興工業股份有限公司 | 統一編號: 58167007 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4158000 | 所代表法人: 全泰投資股份有限公司 | 全拓股份有限公司 | 統一編號: 22853072 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 29757490 | 所代表法人: 全泰投資股份有限公司 | 全興工業股份有限公司 | 統一編號: 58167007 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 29757490 | 所代表法人: 全泰投資股份有限公司 | 全興工業股份有限公司 | 統一編號: 58167007 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 全泰投資 ... ]
根據姓名 陳慧芬 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳慧芬 ...) | 名稱: 陳慧芬 | 開放時間: 週一至週五08:00~17:00,週六日預約制 | 電話: 03-5242495 | 地址: 30064新竹市高峰路386巷85弄27號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
| (中華民國)陳慧芬 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳慧芬 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 長慧有限公司 | 統一編號: 66404192 @ 董監事資料集 |
| 電話: 0227586526 | 公司地址: 臺北市,信義區,忠孝東路5段412 號12樓之3 | 英文名稱: HWA YINN TRAVEL SERVICE CO.,LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: @ 旅行業基本資料 |
| 電話: 02-25776467 | 總機構代號: 012 | 機構代號: 0123408 | 負責人: 陳慧芬 | 地址: 台北市松山區八德路三段178號1、2、7、8、9、10樓及地下1樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 團體會址: 臺北市信義區忠孝東路5段410號17樓之2 | 成立日期: 1040208 | 理事長: 陳慧芬 @ 全國性人民團體名冊 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20230515 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 07-7536738 | 機構負責人姓名: 陳慧芬 | 機構代碼: B11500126 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市鳳山區中崙路632號1樓 @ 長照ABC據點 |
名稱: 陳慧芬 | 開放時間: 週一至週五08:00~17:00,週六日預約制 | 電話: 03-5242495 | 地址: 30064新竹市高峰路386巷85弄27號 @ 工藝中心臺灣工藝之家 |
(中華民國)陳慧芬 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳慧芬 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 長慧有限公司 | 統一編號: 66404192 @ 董監事資料集 |
電話: 0227586526 | 公司地址: 臺北市,信義區,忠孝東路5段412 號12樓之3 | 英文名稱: HWA YINN TRAVEL SERVICE CO.,LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: @ 旅行業基本資料 |
電話: 02-25776467 | 總機構代號: 012 | 機構代號: 0123408 | 負責人: 陳慧芬 | 地址: 台北市松山區八德路三段178號1、2、7、8、9、10樓及地下1樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
團體會址: 臺北市信義區忠孝東路5段410號17樓之2 | 成立日期: 1040208 | 理事長: 陳慧芬 @ 全國性人民團體名冊 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20230515 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 07-7536738 | 機構負責人姓名: 陳慧芬 | 機構代碼: B11500126 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市鳳山區中崙路632號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 陳慧芬 ... ]
名稱 全泰投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 全泰投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
全泰投資股份有限公司 彰化縣彰化市西安里中正路二段351號 | 吳崇儀 | 22656733 | 核准設立 |
全泰投資股份有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市西安里中正路二段351號 | 負責人: 吳崇儀 | 統編: 22656733 | 核准設立 |
姓名 陳慧芬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳慧芬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
長慧有限公司 新北市板橋區倉後街20號(2樓) | 陳慧芬 | 66404192 | 核准設立 |
艾仕達有限公司 臺北市北投區西安街2段279號9樓 | 陳慧芬 | 42856029 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-28) |
囍合印刷設計有限公司 新北市三重區中正南路116號(1樓) | 陳慧芬 | 54303396 | 解散 (核准解散日期: 2024-01-19) |
喜合印刷設計包裝企業社 桃園市龜山區樂善里樂善一路289號2樓 | 陳慧芬 | 93020902 | 核准設立 - 獨資 |
金龍西服號 基隆市中正區信二路286巷10號1樓 | 陳慧芬 | 00946864 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090000289) |
惠羅皮鞋服飾店 高雄市鹽埕區五福四路199號1樓 | 陳慧芬 | 06813150 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11161034100) |
惜緣坊精品行 高雄市前金區長興里中山橫路93號 | 陳慧芬 | 06816993 | 核准設立 - 獨資 |
雅之林髮型設計 臺南市北區公園里西華街71號1樓 | 陳慧芬 | 09050780 | 歇業 - 獨資 |
長慧有限公司 登記地址: 新北市板橋區倉後街20號(2樓) | 負責人: 陳慧芬 | 統編: 66404192 | 核准設立 |
艾仕達有限公司 登記地址: 臺北市北投區西安街2段279號9樓 | 負責人: 陳慧芬 | 統編: 42856029 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-28) |
囍合印刷設計有限公司 登記地址: 新北市三重區中正南路116號(1樓) | 負責人: 陳慧芬 | 統編: 54303396 | 解散 (核准解散日期: 2024-01-19) |
喜合印刷設計包裝企業社 登記地址: 桃園市龜山區樂善里樂善一路289號2樓 | 負責人: 陳慧芬 | 統編: 93020902 | 核准設立 - 獨資 |
金龍西服號 登記地址: 基隆市中正區信二路286巷10號1樓 | 負責人: 陳慧芬 | 統編: 00946864 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090000289) |
惠羅皮鞋服飾店 登記地址: 高雄市鹽埕區五福四路199號1樓 | 負責人: 陳慧芬 | 統編: 06813150 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11161034100) |
惜緣坊精品行 登記地址: 高雄市前金區長興里中山橫路93號 | 負責人: 陳慧芬 | 統編: 06816993 | 核准設立 - 獨資 |
雅之林髮型設計 登記地址: 臺南市北區公園里西華街71號1樓 | 負責人: 陳慧芬 | 統編: 09050780 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳慧芬 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
|