黃龍輝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃龍輝的職稱是監察人, 持有股份數是540000, 公司名稱是永翔特殊鋼股份有限公司, 統一編號是22657959.
根據識別碼 22657959 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 22657959 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22657959 | 機構負責人姓名: 朱蘭蘋 | 機構代碼: 1X0800026 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區內新里東榮路一段126號13樓之9 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22657959 | 機構負責人姓名: 朱蘭蘋 | 機構代碼: 1X0800026 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區內新里東榮路一段126號13樓之9 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22657959 | 機構負責人姓名: 朱蘭蘋 | 機構代碼: 1X0800026 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區內新里東榮路一段126號13樓之9 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22657959 | 機構負責人姓名: 朱蘭蘋 | 機構代碼: 1X0800026 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區內新里東榮路一段126號13樓之9 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22657959 | 機構負責人姓名: 朱蘭蘋 | 機構代碼: 1X0800026 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區內新里東榮路一段126號13樓之9 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22657959 | 機構負責人姓名: 朱蘭蘋 | 機構代碼: 1X0800026 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區內新里東榮路一段126號13樓之9 @ 長照B據點 |
| 電話號碼: 22657959 | 電話區域號碼: 04 | 型態別代碼: 02 | 特約類別: 6 | 臺中市大里區國光里007鄰六桂路146號1樓 | 醫事機構代碼: 7403200105 @ 健保特約醫療院所名冊 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22657959 | 機構負責人姓名: 朱蘭蘋 | 機構代碼: 1X0800026 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區內新里東榮路一段126號13樓之9 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22657959 | 機構負責人姓名: 朱蘭蘋 | 機構代碼: 1X0800026 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區內新里東榮路一段126號13樓之9 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22657959 | 機構負責人姓名: 朱蘭蘋 | 機構代碼: 1X0800026 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區內新里東榮路一段126號13樓之9 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22657959 | 機構負責人姓名: 朱蘭蘋 | 機構代碼: 1X0800026 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區內新里東榮路一段126號13樓之9 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22657959 | 機構負責人姓名: 朱蘭蘋 | 機構代碼: 1X0800026 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區內新里東榮路一段126號13樓之9 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-22657959 | 機構負責人姓名: 朱蘭蘋 | 機構代碼: 1X0800026 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市大里區內新里東榮路一段126號13樓之9 @ 長照B據點 |
電話號碼: 22657959 | 電話區域號碼: 04 | 型態別代碼: 02 | 特約類別: 6 | 臺中市大里區國光里007鄰六桂路146號1樓 | 醫事機構代碼: 7403200105 @ 健保特約醫療院所名冊 |
[ 搜尋所有 22657959 ... ]
無其他 永翔特殊鋼 資料。
[ 搜尋所有 永翔特殊鋼 ... ]
根據姓名 黃龍輝 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 黃龍輝 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 蘇絲黃國際股份有限公司 | 統一編號: 16904587 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: | 海富鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 22252845 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 緯橋科技股份有限公司 | 統一編號: 25037573 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 水立方工程有限公司 | 統一編號: 28061392 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 寶誠餐飲有限公司 | 統一編號: 59544107 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 明鍠企業有限公司 | 統一編號: 84319938 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 蘇絲黃國際股份有限公司 | 統一編號: 16904587 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 110000 | 所代表法人: | 海富鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 22252845 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 緯橋科技股份有限公司 | 統一編號: 25037573 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 水立方工程有限公司 | 統一編號: 28061392 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 寶誠餐飲有限公司 | 統一編號: 59544107 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 明鍠企業有限公司 | 統一編號: 84319938 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃龍輝 ... ]
名稱 永翔特殊鋼 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 永翔特殊鋼)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永翔特殊鋼股份有限公司 高雄市新興區中正四路四十九號8樓 | 呂隱臥 | 22657959 | 核准設立 |
永翔特殊鋼股份有限公司 登記地址: 高雄市新興區中正四路四十九號8樓 | 負責人: 呂隱臥 | 統編: 22657959 | 核准設立 |
姓名 黃龍輝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃龍輝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翔銳模具實業社 臺南市安南區溪頂里府安路5段11巷59弄38號1樓 | 黃龍輝 | 06511795 | 歇業 - 獨資 |
明煌企業社 高雄市三民區正氣街25號7樓 | 黃龍輝 | 06692108 | 歇業 - 獨資 |
琋旺工程行 臺南市安南區淵東里安中路3段400巷194號1樓 | 黃龍輝 | 26430125 | 核准設立 - 獨資 |
科翔建業有限公司 臺北市松山區民族東路735號之1 | 黃龍輝 | 27588329 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-03) |
水立方工程有限公司 新北市三重區福德北路52之5號2樓 | 黃龍輝 | 28061392 | 核准設立 |
益璋科技工程有限公司 臺中市西區廣民里大明街6號1樓 | 黃龍輝 | 53148896 | 解散 (核准解散日期: 2018-04-24) |
寶誠餐飲有限公司 高雄市三民區大順二路733號1樓 | 黃龍輝 | 59544107 | 核准設立 |
明鍠企業有限公司 高雄市三民區正氣街25號14樓 | 黃龍輝 | 84319938 | 核准設立 |
翔銳模具實業社 登記地址: 臺南市安南區溪頂里府安路5段11巷59弄38號1樓 | 負責人: 黃龍輝 | 統編: 06511795 | 歇業 - 獨資 |
明煌企業社 登記地址: 高雄市三民區正氣街25號7樓 | 負責人: 黃龍輝 | 統編: 06692108 | 歇業 - 獨資 |
琋旺工程行 登記地址: 臺南市安南區淵東里安中路3段400巷194號1樓 | 負責人: 黃龍輝 | 統編: 26430125 | 核准設立 - 獨資 |
科翔建業有限公司 登記地址: 臺北市松山區民族東路735號之1 | 負責人: 黃龍輝 | 統編: 27588329 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-03) |
水立方工程有限公司 登記地址: 新北市三重區福德北路52之5號2樓 | 負責人: 黃龍輝 | 統編: 28061392 | 核准設立 |
益璋科技工程有限公司 登記地址: 臺中市西區廣民里大明街6號1樓 | 負責人: 黃龍輝 | 統編: 53148896 | 解散 (核准解散日期: 2018-04-24) |
寶誠餐飲有限公司 登記地址: 高雄市三民區大順二路733號1樓 | 負責人: 黃龍輝 | 統編: 59544107 | 核准設立 |
明鍠企業有限公司 登記地址: 高雄市三民區正氣街25號14樓 | 負責人: 黃龍輝 | 統編: 84319938 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃龍輝 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
|