黃俊雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃俊雄的職稱是董事, 持有股份數是59474184, 所代表法人是燁宏企業股份有限公司, 公司名稱是偉鈜投資開發股份有限公司, 統一編號是22659339.
董監事資料集 資料集的 黃俊雄 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃俊雄 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 42616803 | 所代表法人: | 偉鈜投資開發股份有限公司 | 統一編號: 22659339 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 31369258 | 所代表法人: 偉喬投資開發股份有限公司 | 偉鈜投資開發股份有限公司 | 統一編號: 22659339 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47270137 | 所代表法人: 興隆投資開發股份有限公司 | 偉鈜投資開發股份有限公司 | 統一編號: 22659339 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 42616803 | 所代表法人: | 偉鈜投資開發股份有限公司 | 統一編號: 22659339 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 31369258 | 所代表法人: 偉喬投資開發股份有限公司 | 偉鈜投資開發股份有限公司 | 統一編號: 22659339 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47270137 | 所代表法人: 興隆投資開發股份有限公司 | 偉鈜投資開發股份有限公司 | 統一編號: 22659339 |
[ 搜尋所有相關: 黃俊雄 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 偉鈜投資開發 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 偉鈜投資開發 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 69922806 | 所代表法人: 偉鈜投資開發股份有限公司 | 偉喬投資開發股份有限公司 | 統一編號: 22267158 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24408470 | 所代表法人: 偉鈜投資開發股份有限公司 | 國統投資開發股份有限公司 | 統一編號: 22000638 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 28888337 | 所代表法人: 偉鈜投資開發股份有限公司 | 興隆投資開發股份有限公司 | 統一編號: 22420929 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 52391838 | 所代表法人: 偉鈜投資開發股份有限公司 | 聯碩投資開發股份有限公司 | 統一編號: 23114429 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15978108 | 所代表法人: 偉鈜投資開發股份有限公司 | 裕勝投資開發股份有限公司 | 統一編號: 84447602 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 32284358 | 所代表法人: 偉鈜投資開發股份有限公司 | 佳源投資開發股份有限公司 | 統一編號: 84709268 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 69922806 | 所代表法人: 偉鈜投資開發股份有限公司 | 偉喬投資開發股份有限公司 | 統一編號: 22267158 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24408470 | 所代表法人: 偉鈜投資開發股份有限公司 | 國統投資開發股份有限公司 | 統一編號: 22000638 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 28888337 | 所代表法人: 偉鈜投資開發股份有限公司 | 興隆投資開發股份有限公司 | 統一編號: 22420929 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 52391838 | 所代表法人: 偉鈜投資開發股份有限公司 | 聯碩投資開發股份有限公司 | 統一編號: 23114429 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15978108 | 所代表法人: 偉鈜投資開發股份有限公司 | 裕勝投資開發股份有限公司 | 統一編號: 84447602 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 32284358 | 所代表法人: 偉鈜投資開發股份有限公司 | 佳源投資開發股份有限公司 | 統一編號: 84709268 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 偉鈜投資開發 ... ]
根據姓名 黃俊雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃俊雄 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)金光多媒體有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)金光多媒體有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 黃俊雄超時空行動劇院有限公司 | 統一編號: 53507153 @ 董監事資料集 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)金光多媒體有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)金光多媒體有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 黃俊雄超時空行動劇院有限公司 | 統一編號: 53507153 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃俊雄 ... ]
名稱 偉鈜投資開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 偉鈜投資開發)
偉鈜投資開發股份有限公司 登記地址: 高雄市大樹區學城路1段43號 | 負責人: 林義守 | 統編: 22659339 | 核准設立 |
姓名 黃俊雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃俊雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃俊雄自營計程車行 高雄市鳳山區文華里文雅路東街7-1號 | 黃俊雄 | 07843527 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車行 高雄市苓雅區日中里興中1路279號 | 黃俊雄 | 81278096 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車 臺北市內湖區成功路4段41巷7弄4號2樓 | 黃俊雄 | 01636183 | 核准設立 - 獨資 |
黃俊雄超時空行動劇院有限公司 雲林縣虎尾鎮穎川里林森路466號 | 黃俊雄 | 53507153 | 核准設立 |
俊達輪胎行 苗栗縣後龍鎮龍坑里16鄰十班坑155-22號 | 黃俊雄 | 21452535 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1031001456) |
俊雄小吃店 臺北市萬華區昆明街311號1樓 | 黃俊雄 | 14741568 | 歇業 - 獨資 |
俊雄行 彰化縣溪湖鎮番婆里興安路351巷32號 | 黃俊雄 | 99871295 | 核准設立 - 獨資 |
芬芳農產行 高雄市旗山區大山里黃厝巷72之9號1樓 | 黃俊雄 | 99533393 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車行 登記地址: 高雄市鳳山區文華里文雅路東街7-1號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 07843527 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車行 登記地址: 高雄市苓雅區日中里興中1路279號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 81278096 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車 登記地址: 臺北市內湖區成功路4段41巷7弄4號2樓 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 01636183 | 核准設立 - 獨資 |
黃俊雄超時空行動劇院有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮穎川里林森路466號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 53507153 | 核准設立 |
俊達輪胎行 登記地址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里16鄰十班坑155-22號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 21452535 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1031001456) |
俊雄小吃店 登記地址: 臺北市萬華區昆明街311號1樓 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 14741568 | 歇業 - 獨資 |
俊雄行 登記地址: 彰化縣溪湖鎮番婆里興安路351巷32號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 99871295 | 核准設立 - 獨資 |
芬芳農產行 登記地址: 高雄市旗山區大山里黃厝巷72之9號1樓 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 99533393 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃俊雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
|