彭金蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名彭金蘭的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是攸可實業股份有限公司, 統一編號是22702357.
董監事資料集 資料集的 彭金蘭 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 彭金蘭 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 攸可實業股份有限公司 | 統一編號: 22702357 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 攸可實業股份有限公司 | 統一編號: 22702357 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 146 | 所代表法人: | 攸可實業股份有限公司 | 統一編號: 22702357 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 攸可實業股份有限公司 | 統一編號: 22702357 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 攸可實業股份有限公司 | 統一編號: 22702357 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 146 | 所代表法人: | 攸可實業股份有限公司 | 統一編號: 22702357 |
[ 搜尋所有相關: 彭金蘭 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22702357 | 電話號碼: 02-26627676 | 臺北市大安區仁愛路4段105巷3號1樓 |
統一編號: 22702357 | 電話號碼: 02-26627676 | 臺北市大安區仁愛路4段105巷3號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 彭金蘭 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 攸可實業 資料。
[ 搜尋所有 攸可實業 ... ]
根據姓名 彭金蘭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 彭金蘭 ...) | (中華民國)彭金蘭 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)彭金蘭 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彭金蘭 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)彭金蘭 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4488600 | 所代表法人: | 台灣優氏企業股份有限公司 | 統一編號: 04332797 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 高群營造有限公司 | 統一編號: 16417571 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4267000 | 所代表法人: 台灣優氏企業股份有限公司 | 客林渥股份有限公司 | 統一編號: 80209781 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 久盟股份有限公司 | 統一編號: 89955485 @ 董監事資料集 |
(中華民國)彭金蘭 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)彭金蘭 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/08/10 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彭金蘭 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)彭金蘭 | 活動起始日期: 2024/08/17 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4488600 | 所代表法人: | 台灣優氏企業股份有限公司 | 統一編號: 04332797 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 高群營造有限公司 | 統一編號: 16417571 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4267000 | 所代表法人: 台灣優氏企業股份有限公司 | 客林渥股份有限公司 | 統一編號: 80209781 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 久盟股份有限公司 | 統一編號: 89955485 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 彭金蘭 ... ]
攸可實業股份有限公司 | 地址: 台北市大安區仁愛路四段105巷3號1樓 | 電話: 02-2662-7676 |
名稱 攸可實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 攸可實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
攸可實業股份有限公司 臺北市大安區仁愛路4段105巷3號1樓 | 陳中梅 | 22702357 | 核准設立 |
攸可實業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段105巷3號1樓 | 負責人: 陳中梅 | 統編: 22702357 | 核准設立 |
姓名 彭金蘭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 彭金蘭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
裕昌打字行 屏東縣佳冬鄉賴家村太平路24號 | 彭金蘭 | 08044831 | 核准設立 - 獨資 |
高群營造有限公司 新竹縣寶山鄉新城村寶新路三段6號一樓 | 陳彭金蘭 | 16417571 | 核准設立 |
德志商號 雲林縣斗六市榴中里石榴路九二號 | 彭金蘭 | 64828809 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030075863) |
裕昌打字行 登記地址: 屏東縣佳冬鄉賴家村太平路24號 | 負責人: 彭金蘭 | 統編: 08044831 | 核准設立 - 獨資 |
高群營造有限公司 登記地址: 新竹縣寶山鄉新城村寶新路三段6號一樓 | 負責人: 陳彭金蘭 | 統編: 16417571 | 核准設立 |
德志商號 登記地址: 雲林縣斗六市榴中里石榴路九二號 | 負責人: 彭金蘭 | 統編: 64828809 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030075863) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 永基報關行有限公司 | 統一編號: 00691497 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 玉山銀樓有限公司 | 統一編號: 00691546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 錦家貿易有限公司 | 統一編號: 00691567 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 聯同鐵材有限公司 | 統一編號: 00691784 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 春陽海事工程有限公司 | 統一編號: 00691905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 540000 | 所代表法人: | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: 信友投資股份有限公司 | 好記營造股份有限公司 | 統一編號: 00691911 |
|