廖麗卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖麗卿的職稱是董事, 持有股份數是2600000, 公司名稱是日一企業有限公司, 統一編號是22748733.
| 統一編號: 22748733 | 電話號碼: 02-27974878 | 臺北市內湖區內湖路1段359巷1弄2號1樓 |
統一編號: 22748733 | 電話號碼: 02-27974878 | 臺北市內湖區內湖路1段359巷1弄2號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 廖麗卿 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 日一企業 資料。
[ 搜尋所有 日一企業 ... ]
根據姓名 廖麗卿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廖麗卿 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 麗晶投資有限公司 | 統一編號: 53580983 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8137984 | 所代表法人: | 麗泰股份有限公司 | 統一編號: 82835697 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 220塑膠製品、331育樂用品 | 統一編號: 22941863 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市豐原區田心里育英路一三0號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2258879 | 機構負責人姓名: 廖麗卿 | 機構代碼: A11000010 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣南投市平山彰南路二段672巷65號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2258879 | 機構負責人姓名: 廖麗卿 | 機構代碼: A11000010 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣南投市平山彰南路二段672巷65號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2258879 | 機構負責人姓名: 廖麗卿 | 機構代碼: A11000010 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣南投市平山彰南路二段672巷65號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 049-2258879 | 機構負責人姓名: 廖麗卿 | 機構代碼: A11000010 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣南投市平山彰南路二段672巷65號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 049-2258879 | 機構負責人姓名: 廖麗卿 | 機構代碼: A11000010 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣南投市平山里彰南路二段672巷65號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 麗晶投資有限公司 | 統一編號: 53580983 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8137984 | 所代表法人: | 麗泰股份有限公司 | 統一編號: 82835697 @ 董監事資料集 |
主要產品: 220塑膠製品、331育樂用品 | 統一編號: 22941863 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市豐原區田心里育英路一三0號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2258879 | 機構負責人姓名: 廖麗卿 | 機構代碼: A11000010 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣南投市平山彰南路二段672巷65號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2258879 | 機構負責人姓名: 廖麗卿 | 機構代碼: A11000010 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣南投市平山彰南路二段672巷65號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 049-2258879 | 機構負責人姓名: 廖麗卿 | 機構代碼: A11000010 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣南投市平山彰南路二段672巷65號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 049-2258879 | 機構負責人姓名: 廖麗卿 | 機構代碼: A11000010 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣南投市平山彰南路二段672巷65號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 049-2258879 | 機構負責人姓名: 廖麗卿 | 機構代碼: A11000010 | 機構種類: A1 | 地址全址: 南投縣南投市平山里彰南路二段672巷65號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 廖麗卿 ... ]
日一企業有限公司 | 地址: 台北市內湖區內湖路一段359巷1弄2號1樓 | 電話: 02-2797-4878 |
日一企業有限公司南投廠 | 地址: 南投縣南投市嘉興裡彰南路一段179號 | 電話: 022-797-5831 |
名稱 日一企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 日一企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
日一企業社 嘉義市東區宣信里宣信街352號一樓 | 洪嘉彗 | 66423016 | 核准設立 - 獨資 |
二日一企業社 屏東縣長治鄉德協村中興路740號 | 李宛蒨 | 94289814 | 停業 - 獨資 |
日一企業有限公司 臺北市內湖區內湖路1段359巷1弄2號1樓 | 廖麗卿 | 22748733 | 核准設立 |
日一企業社 登記地址: 嘉義市東區宣信里宣信街352號一樓 | 負責人: 洪嘉彗 | 統編: 66423016 | 核准設立 - 獨資 |
二日一企業社 登記地址: 屏東縣長治鄉德協村中興路740號 | 負責人: 李宛蒨 | 統編: 94289814 | 停業 - 獨資 |
日一企業有限公司 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段359巷1弄2號1樓 | 負責人: 廖麗卿 | 統編: 22748733 | 核准設立 |
姓名 廖麗卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 廖麗卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗晶投資有限公司 高雄市鼓山區美術南五街81號1樓 | 杜廖麗卿 | 53580983 | 核准設立 |
大麗美容院 嘉義縣義竹鄉西過村過路仔一九八號 | 郭廖麗卿 | 66329976 | 核准設立 - 獨資 |
孟君髮廊 臺北市文山區木柵路3段5號1樓 | 廖麗卿 | 01715779 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
富翔食品行 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶南2街46號1樓 | 廖麗卿 | 09642814 | 歇業 - 獨資 |
雅越企業行 高雄市大寮區中興里鳳林四路388號1樓 | 廖麗卿 | 10795632 | 歇業 - 獨資 |
菁菁髮廊 臺東縣臺東市建興里青海路四段四三四號一樓 | 廖麗卿 | 12060050 | 歇業 - 獨資 |
民生電話器材行 臺北市松山區民生東路920號 | 廖麗卿 | 20902055 | 歇業 - 獨資 |
麗晶投資有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區美術南五街81號1樓 | 負責人: 杜廖麗卿 | 統編: 53580983 | 核准設立 |
大麗美容院 登記地址: 嘉義縣義竹鄉西過村過路仔一九八號 | 負責人: 郭廖麗卿 | 統編: 66329976 | 核准設立 - 獨資 |
孟君髮廊 登記地址: 臺北市文山區木柵路3段5號1樓 | 負責人: 廖麗卿 | 統編: 01715779 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
富翔食品行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉慶豐村慶南2街46號1樓 | 負責人: 廖麗卿 | 統編: 09642814 | 歇業 - 獨資 |
雅越企業行 登記地址: 高雄市大寮區中興里鳳林四路388號1樓 | 負責人: 廖麗卿 | 統編: 10795632 | 歇業 - 獨資 |
菁菁髮廊 登記地址: 臺東縣臺東市建興里青海路四段四三四號一樓 | 負責人: 廖麗卿 | 統編: 12060050 | 歇業 - 獨資 |
民生電話器材行 登記地址: 臺北市松山區民生東路920號 | 負責人: 廖麗卿 | 統編: 20902055 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 廖麗卿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
|