鄭涵文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭涵文的職稱是監察人, 持有股份數是1000, 公司名稱是憬豐企業股份有限公司, 統一編號是22761637.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 憬豐企業股份有限公司 | 統一編號: 22761637 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 憬豐企業股份有限公司 | 統一編號: 22761637 |
[ 搜尋所有相關: 鄭涵文 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22761637 | 電話號碼: 02-27912851 | 臺北市內湖區成功路2段498巷3號1樓 |
統一編號: 22761637 | 電話號碼: 02-27912851 | 臺北市內湖區成功路2段498巷3號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 鄭涵文 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 憬豐企業 資料。
[ 搜尋所有 憬豐企業 ... ]
根據姓名 鄭涵文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭涵文 ...) | (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 姓名: 鄭涵文 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 屏東縣屏東市公勇路89-2號 @ 地政士開業資料 |
| (中華民國)洪千涵;(中華民國)鄭涵文 | 活動起始日期: 2024/08/14 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)洪千涵;(中華民國)鄭涵文 | 活動起始日期: 2024/08/14 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 87 | 所代表法人: | 涵文投資股份有限公司 | 統一編號: 29038357 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25975 | 所代表法人: | 博涵投資股份有限公司 | 統一編號: 27737221 @ 董監事資料集 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
姓名: 鄭涵文 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 屏東縣屏東市公勇路89-2號 @ 地政士開業資料 |
(中華民國)洪千涵;(中華民國)鄭涵文 | 活動起始日期: 2024/08/14 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)洪千涵;(中華民國)鄭涵文 | 活動起始日期: 2024/08/14 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 87 | 所代表法人: | 涵文投資股份有限公司 | 統一編號: 29038357 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25975 | 所代表法人: | 博涵投資股份有限公司 | 統一編號: 27737221 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鄭涵文 ... ]
憬豐企業股份有限公司 | 地址: 台北市內湖區成功路二段498巷3號1樓 | 電話: 02-2791-2851 |
名稱 憬豐企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 憬豐企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
憬豐企業股份有限公司 臺北市內湖區成功路2段498巷3號1樓 | 鄭仲傑 | 22761637 | 核准設立 |
憬豐企業股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區成功路2段498巷3號1樓 | 負責人: 鄭仲傑 | 統編: 22761637 | 核准設立 |
姓名 鄭涵文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 鄭涵文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
涵耀國際有限公司 臺中市西區昇平街24號1樓 | 鄭涵文 | 62514107 | 核准設立 |
涵文書局 高雄市前金區社西里市中2路139巷28之1號 | 鄭涵文 | 76699239 | 歇業 - 獨資 |
伊豆町咖啡商行 新竹市東區新莊里光復路一段364號二樓 | 鄭涵文 | 92783563 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120004080) |
無虞坊有限公司 臺北市大安區復興南路1段219巷32號 | 鄭涵文 | 54173062 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-28) |
注水生活花事工作室 新北市永和區永寧街14號3樓 | 鄭涵文 | 94876004 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
涵耀國際有限公司 登記地址: 臺中市西區昇平街24號1樓 | 負責人: 鄭涵文 | 統編: 62514107 | 核准設立 |
涵文書局 登記地址: 高雄市前金區社西里市中2路139巷28之1號 | 負責人: 鄭涵文 | 統編: 76699239 | 歇業 - 獨資 |
伊豆町咖啡商行 登記地址: 新竹市東區新莊里光復路一段364號二樓 | 負責人: 鄭涵文 | 統編: 92783563 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120004080) |
無虞坊有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段219巷32號 | 負責人: 鄭涵文 | 統編: 54173062 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-28) |
注水生活花事工作室 登記地址: 新北市永和區永寧街14號3樓 | 負責人: 鄭涵文 | 統編: 94876004 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
|