高志誠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名高志誠的職稱是董事長, 持有股份數是4560000, 公司名稱是凱德投資股份有限公司, 統一編號是22765866.
董監事資料集 資料集的 高志誠 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 高志誠 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: 瑞盟行銷股份有限公司 | 凱德投資股份有限公司 | 統一編號: 22765866 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 凱德投資股份有限公司 | 統一編號: 22765866 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1440000 | 所代表法人: | 凱德投資股份有限公司 | 統一編號: 22765866 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: 瑞盟行銷股份有限公司 | 凱德投資股份有限公司 | 統一編號: 22765866 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 凱德投資股份有限公司 | 統一編號: 22765866 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1440000 | 所代表法人: | 凱德投資股份有限公司 | 統一編號: 22765866 |
[ 搜尋所有相關: 高志誠 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 24425885 | 電話號碼: 04-22765866 | 臺中市太平區成功里成功路245巷1號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 24425885 | 電話號碼: 04-22765866 | 臺中市太平區成功里成功路245巷1號 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 22765866 ... ]
根據名稱 凱德投資 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 凱德投資 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1080000 | 所代表法人: 凱德投資股份有限公司 | 創輝投資股份有限公司 | 統一編號: 83142429 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11216240 | 所代表法人: | 美錡科技股份有限公司 | 統一編號: 12681585 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1080000 | 所代表法人: 凱德投資股份有限公司 | 創輝投資股份有限公司 | 統一編號: 83142429 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11216240 | 所代表法人: | 美錡科技股份有限公司 | 統一編號: 12681585 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 凱德投資 ... ]
根據姓名 高志誠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 高志誠 ...) | (中華民國)方圓美術館參展作家 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 展覽資訊 |
| (中華民國)方圓美術館參展作家 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)La Voix d’AMiS 藝術樂坊 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)La Voix d’AMiS 藝術樂坊 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)La Voix d’AMiS 藝術樂坊 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 高達實業股份有限公司 | 統一編號: 20990064 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 277光學儀器及設備 | 統一編號: 12681585 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區內定里定安路1號(B棟4樓) @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 12483918 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區五福里三鄰長榮路二二號 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)方圓美術館參展作家 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 展覽資訊 |
(中華民國)方圓美術館參展作家 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: 門票:團體預約導覽每人 50 元(附贈點心或飲料),個人參觀導覽費自由樂捐。 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)La Voix d’AMiS 藝術樂坊 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)La Voix d’AMiS 藝術樂坊 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)La Voix d’AMiS 藝術樂坊 | 活動起始日期: 2024/10/18 | 活動結束日期: 2024/10/18 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 高達實業股份有限公司 | 統一編號: 20990064 @ 董監事資料集 |
主要產品: 277光學儀器及設備 | 統一編號: 12681585 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市中壢區內定里定安路1號(B棟4樓) @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 12483918 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區五福里三鄰長榮路二二號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 高志誠 ... ]
名稱 凱德投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 凱德投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
凱德投資股份有限公司 臺北市中山區復興北路420號8樓 | 高志誠 | 22765866 | 核准設立 |
凱德投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路420號8樓 | 負責人: 高志誠 | 統編: 22765866 | 核准設立 |
姓名 高志誠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 高志誠)
精誠印藝顧問有限公司 登記地址: 新北市五股區自強路107巷3號4樓 | 負責人: 高志誠 | 統編: 24735919 | 解散 (核准解散日期: 2016-11-01) |
台灣聯合物流股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路420號8樓 | 負責人: 高志誠 | 統編: 12483918 | 核准設立 |
美錡科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路13-1號 | 負責人: 高志誠 | 統編: 12681585 | 核准設立 |
順林企業有限公司 登記地址: 新北市永和區永和路1段67號13樓 | 負責人: 高志誠 | 統編: 16790043 | 核准設立 |
百泉餐飲店 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉錦中村南崁路327號1樓 | 負責人: 高志誠 | 統編: 20435720 | 歇業 - 獨資 |
義美食品股份有限公司士林分公司 登記地址: 臺北市士林區文林路481號1樓 | 負責人: 高志誠 | 統編: 22265089 | 核准設立 |
瑞盟行銷股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路420號8樓 | 負責人: 高志誠 | 統編: 22766020 | 核准設立 |
[ 查詢所有 高志誠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
|