周淑玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名周淑玲的職稱是監察人, 持有股份數是56593, 公司名稱是名翔綉線股份有限公司, 統一編號是22768081.
董監事資料集 資料集的 周淑玲 相關資料
(以下顯示 7 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 周淑玲 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150650 | 所代表法人: | 名翔綉線股份有限公司 | 統一編號: 22768081 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 77250 | 所代表法人: | 名翔綉線股份有限公司 | 統一編號: 22768081 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 5378 | 所代表法人: | 名翔綉線股份有限公司 | 統一編號: 22768081 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 64375 | 所代表法人: | 名翔綉線股份有限公司 | 統一編號: 22768081 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 56593 | 所代表法人: | 名翔綉線股份有限公司 | 統一編號: 22768081 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 56593 | 所代表法人: | 名翔綉線股份有限公司 | 統一編號: 22768081 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 90125 | 所代表法人: | 名翔綉線股份有限公司 | 統一編號: 22768081 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150650 | 所代表法人: | 名翔綉線股份有限公司 | 統一編號: 22768081 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 77250 | 所代表法人: | 名翔綉線股份有限公司 | 統一編號: 22768081 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 5378 | 所代表法人: | 名翔綉線股份有限公司 | 統一編號: 22768081 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 64375 | 所代表法人: | 名翔綉線股份有限公司 | 統一編號: 22768081 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 56593 | 所代表法人: | 名翔綉線股份有限公司 | 統一編號: 22768081 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 56593 | 所代表法人: | 名翔綉線股份有限公司 | 統一編號: 22768081 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 90125 | 所代表法人: | 名翔綉線股份有限公司 | 統一編號: 22768081 |
[ 搜尋所有相關: 周淑玲 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22768081 | 電話號碼: 06-2633658 | 臺南市南區新樂路104號 |
統一編號: 22768081 | 電話號碼: 06-2633658 | 臺南市南區新樂路104號 |
[ 搜尋所有相關: 周淑玲 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 114染整 | 統一編號: 22768081 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市南區彰南里新樂路104號 |
主要產品: 114染整 | 統一編號: 22768081 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市南區彰南里新樂路104號 |
[ 搜尋所有相關: 周淑玲 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 名翔綉線 資料。
[ 搜尋所有 名翔綉線 ... ]
根據姓名 周淑玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 周淑玲 ...) | (中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 115紡織品 | 統一編號: 89888183 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區中興里中興北路一0四巷一0號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 11紡織業 | 廠址: 新北市三重區中興里中興北路一0四巷一0號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 115紡織品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 2977-1633 | 機構負責人姓名: 周淑玲 | 機構代碼: BE0200079 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市三重區長江里長安街112號 @ 長照ABC據點 |
| 團體會址: 新北市林口區信義路313號6樓 | 成立日期: 1060414 | 理事長: 周淑玲 @ 全國性人民團體名冊 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20220615 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: (02)29771633 | 機構負責人姓名: 周淑玲 | 機構代碼: 1R0200041 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市三重區長江里長安街112號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220615 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: (02)29771633 | 機構負責人姓名: 周淑玲 | 機構代碼: 1R0200041 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市三重區長江里長安街112號1樓 @ 長照ABC據點 |
(中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃國隆、楊玉琴、周淑玲 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 115紡織品 | 統一編號: 89888183 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區中興里中興北路一0四巷一0號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 11紡織業 | 廠址: 新北市三重區中興里中興北路一0四巷一0號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 115紡織品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 2977-1633 | 機構負責人姓名: 周淑玲 | 機構代碼: BE0200079 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市三重區長江里長安街112號 @ 長照ABC據點 |
團體會址: 新北市林口區信義路313號6樓 | 成立日期: 1060414 | 理事長: 周淑玲 @ 全國性人民團體名冊 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20220615 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: (02)29771633 | 機構負責人姓名: 周淑玲 | 機構代碼: 1R0200041 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市三重區長江里長安街112號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220615 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: (02)29771633 | 機構負責人姓名: 周淑玲 | 機構代碼: 1R0200041 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市三重區長江里長安街112號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 周淑玲 ... ]
名稱 名翔綉線 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 名翔綉線)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
名翔綉線股份有限公司 臺南市南區新樂路104號 | 吳奕萃 | 22768081 | 核准設立 |
名翔綉線股份有限公司 登記地址: 臺南市南區新樂路104號 | 負責人: 吳奕萃 | 統編: 22768081 | 核准設立 |
姓名 周淑玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 周淑玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
市瑋企業有限公司 新北市中和區員山路502號8樓之6 | 周淑玲 | 12219565 | 核准設立 |
妮妮彩粧行 新北市淡水區清水街1之5號(1樓) | 周淑玲 | 17616374 | 歇業 - 獨資 |
鴻玖食坊 臺北市中山區民生東路2段133號1樓 | 周淑玲 | 18102057 | 歇業 - 獨資 |
仙泉商行 彰化縣和美鎮源埤里南雷路236巷4號1樓 | 周淑玲 | 21436634 | 歇業 - 獨資 |
上丞電機有限公司 新北市三峽區介壽里大同路6號4樓 | 周淑玲 | 24222832 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-09) |
永紘國際有限公司 臺中市南屯區寶山里工業區二十一路29號2樓 | 周淑玲 | 24581317 | 核准設立 |
二度蛋糕有限公司 臺北市南港區忠孝東路7段568號 | 周淑玲 | 24774335 | 解散 (核准解散日期: 2016-02-01) |
恆銘樂器有限公司 苗栗縣頭份市興隆里20鄰花園六街25號 | 周淑玲 | 25189276 | 核准設立 |
市瑋企業有限公司 登記地址: 新北市中和區員山路502號8樓之6 | 負責人: 周淑玲 | 統編: 12219565 | 核准設立 |
妮妮彩粧行 登記地址: 新北市淡水區清水街1之5號(1樓) | 負責人: 周淑玲 | 統編: 17616374 | 歇業 - 獨資 |
鴻玖食坊 登記地址: 臺北市中山區民生東路2段133號1樓 | 負責人: 周淑玲 | 統編: 18102057 | 歇業 - 獨資 |
仙泉商行 登記地址: 彰化縣和美鎮源埤里南雷路236巷4號1樓 | 負責人: 周淑玲 | 統編: 21436634 | 歇業 - 獨資 |
上丞電機有限公司 登記地址: 新北市三峽區介壽里大同路6號4樓 | 負責人: 周淑玲 | 統編: 24222832 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-09) |
永紘國際有限公司 登記地址: 臺中市南屯區寶山里工業區二十一路29號2樓 | 負責人: 周淑玲 | 統編: 24581317 | 核准設立 |
二度蛋糕有限公司 登記地址: 臺北市南港區忠孝東路7段568號 | 負責人: 周淑玲 | 統編: 24774335 | 解散 (核准解散日期: 2016-02-01) |
恆銘樂器有限公司 登記地址: 苗栗縣頭份市興隆里20鄰花園六街25號 | 負責人: 周淑玲 | 統編: 25189276 | 核准設立 |
[ 查詢所有 周淑玲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
|