郭建宏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭建宏的職稱是監察人, 持有股份數是360, 公司名稱是日輝紙業股份有限公司, 統一編號是22768575.
無其他 日輝紙業 資料。
[ 搜尋所有 日輝紙業 ... ]
根據姓名 郭建宏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭建宏 ...) | (中華民國)周子益;(中華民國)張錦華;(中華民國)蔡佳怡;(中華民國)郭建宏;(中華民國)兩兩製造劇團 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| (中華民國)周子益;(中華民國)張錦華;(中華民國)蔡佳怡;(中華民國)郭建宏;(中華民國)兩兩製造劇團 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 船舶中心 | 產出年度: 102 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 綠能船艇技術發展計畫 | 專利發明人: 蔡宗燕.郭建宏.鍾承憲.許家豪 | 證書號碼: I393737 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 主要產品: 130皮革、毛皮及其製品 | 統一編號: 06320888 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣民雄鄉平和村雙援1-3號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 建宏教育科技有限公司 | 統一編號: 83281836 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 宏駿通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190905 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司統編: 52252863 | 臺北市內湖區行忠路178巷2號 | 設立核准日期: 20160902 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏祥通運有限公司 | 統一編號: 83533782 @ 董監事資料集 |
(中華民國)周子益;(中華民國)張錦華;(中華民國)蔡佳怡;(中華民國)郭建宏;(中華民國)兩兩製造劇團 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
(中華民國)周子益;(中華民國)張錦華;(中華民國)蔡佳怡;(中華民國)郭建宏;(中華民國)兩兩製造劇團 | 活動起始日期: 2024/04/04 | 活動結束日期: 2024/04/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 船舶中心 | 產出年度: 102 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 綠能船艇技術發展計畫 | 專利發明人: 蔡宗燕.郭建宏.鍾承憲.許家豪 | 證書號碼: I393737 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
主要產品: 130皮革、毛皮及其製品 | 統一編號: 06320888 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣民雄鄉平和村雙援1-3號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 建宏教育科技有限公司 | 統一編號: 83281836 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 宏駿通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190905 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司統編: 52252863 | 臺北市內湖區行忠路178巷2號 | 設立核准日期: 20160902 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏祥通運有限公司 | 統一編號: 83533782 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 郭建宏 ... ]
名稱 日輝紙業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 日輝紙業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
日輝紙業股份有限公司 新北市三重區興德路141巷24號1樓 | 陳怡村 | 22768575 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-27) |
日輝紙業股份有限公司 登記地址: 新北市三重區興德路141巷24號1樓 | 負責人: 陳怡村 | 統編: 22768575 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-27) |
姓名 郭建宏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 郭建宏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
建宏實業社 嘉義縣民雄鄉平和村雙援1號之3 | 郭建宏 | 06320888 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1099300682) |
宏朋企業社 臺北市士林區葫東街13號 | 郭建宏 | 76358680 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084114266) |
建宏教育科技有限公司 臺北市大安區信義路4段189號6樓 | 郭建宏 | 83281836 | 核准設立 |
建宏就休企業社 高雄市新興區民權一路251號27樓 | 郭建宏 | 85547706 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11061447900) |
明宏工程行 臺中市龍井區龍西里龍門路43巷45弄2號1樓 | 郭建宏 | 94513382 | 核准設立 - 獨資 |
祈宏水電工程行 臺中市大里區立德里華城街57巷12號1樓 | 郭建宏 | 94528483 | 核准設立 - 獨資 |
宏紳精密有限公司 臺中市大里區內新里中新街19號9樓 | 郭建宏 | 54745294 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-09) |
宏祥通運有限公司 臺南市麻豆區大埕里新生北路708號1樓 | 郭建宏 | 83533782 | 核准設立 |
建宏實業社 登記地址: 嘉義縣民雄鄉平和村雙援1號之3 | 負責人: 郭建宏 | 統編: 06320888 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1099300682) |
宏朋企業社 登記地址: 臺北市士林區葫東街13號 | 負責人: 郭建宏 | 統編: 76358680 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1084114266) |
建宏教育科技有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段189號6樓 | 負責人: 郭建宏 | 統編: 83281836 | 核准設立 |
建宏就休企業社 登記地址: 高雄市新興區民權一路251號27樓 | 負責人: 郭建宏 | 統編: 85547706 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11061447900) |
明宏工程行 登記地址: 臺中市龍井區龍西里龍門路43巷45弄2號1樓 | 負責人: 郭建宏 | 統編: 94513382 | 核准設立 - 獨資 |
祈宏水電工程行 登記地址: 臺中市大里區立德里華城街57巷12號1樓 | 負責人: 郭建宏 | 統編: 94528483 | 核准設立 - 獨資 |
宏紳精密有限公司 登記地址: 臺中市大里區內新里中新街19號9樓 | 負責人: 郭建宏 | 統編: 54745294 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-09) |
宏祥通運有限公司 登記地址: 臺南市麻豆區大埕里新生北路708號1樓 | 負責人: 郭建宏 | 統編: 83533782 | 核准設立 |
[ 查詢所有 郭建宏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
|