賴淑貞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴淑貞的職稱是監察人, 持有股份數是2450, 公司名稱是弘茂建設股份有限公司, 統一編號是22820360.
| 公司名稱: 弘茂建設股份有限公司 | 到職日期: 0790525 | 統一編號: 22820360 |
公司名稱: 弘茂建設股份有限公司 | 到職日期: 0790525 | 統一編號: 22820360 |
[ 搜尋所有相關: 賴淑貞 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據名稱 弘茂建設 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 弘茂建設 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7200000 | 所代表法人: 政信營造股份有限公司 | 弘茂建設股份有限公司 | 統一編號: 54508855 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 弘茂建設股份有限公司 | 統一編號: 30837723 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 720000 | 所代表法人: | 弘茂建設股份有限公司 | 統一編號: 54508855 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 弘茂建設股份有限公司 | 統一編號: 84793981 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7200000 | 所代表法人: 政信營造股份有限公司 | 弘茂建設股份有限公司 | 統一編號: 54508855 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 弘茂建設股份有限公司 | 統一編號: 30837723 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 720000 | 所代表法人: | 弘茂建設股份有限公司 | 統一編號: 54508855 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 弘茂建設股份有限公司 | 統一編號: 84793981 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 弘茂建設 ... ]
根據姓名 賴淑貞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 賴淑貞 ...) | (中華民國)李秀玉;(中華民國)康春英;(中華民國)呂淑華;(中華民國)鄭麗淑;(中華民國)林素珠;(中華民國)林淑貞;(中華民國)陳桂花;(中華民國)楊美黛;(中華民國)賴淑貞;(中華民國)楊惠美 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| (中華民國)李秀玉;(中華民國)康春英;(中華民國)呂淑華;(中華民國)鄭麗淑;(中華民國)林素珠;(中華民國)林淑貞;(中華民國)陳桂花;(中華民國)楊美黛;(中華民國)賴淑貞;(中華民國)楊惠美 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 食品業者登錄字號: M-200103299-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 南投縣南投市樂利路195巷12弄28號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: M-200103299-00001-6 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 南投縣南投市樂利路195巷12弄28號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 02-27093600#3113 | 機構負責人姓名: 賴淑貞 | 機構代碼: B20100007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市大安區仁慈里仁愛路四段10號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 02-27093600#3113 | 機構負責人姓名: 賴淑貞 | 機構代碼: B20100007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市大安區仁慈里仁愛路四段10號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 02-27093600#3113 | 機構負責人姓名: 賴淑貞 | 機構代碼: B20100007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市大安區仁慈里仁愛路四段10號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 02-27093600#3113 | 機構負責人姓名: 賴淑貞 | 機構代碼: B20100007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市大安區仁慈里仁愛路四段10號 @ 長照ABC據點 |
(中華民國)李秀玉;(中華民國)康春英;(中華民國)呂淑華;(中華民國)鄭麗淑;(中華民國)林素珠;(中華民國)林淑貞;(中華民國)陳桂花;(中華民國)楊美黛;(中華民國)賴淑貞;(中華民國)楊惠美 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
(中華民國)李秀玉;(中華民國)康春英;(中華民國)呂淑華;(中華民國)鄭麗淑;(中華民國)林素珠;(中華民國)林淑貞;(中華民國)陳桂花;(中華民國)楊美黛;(中華民國)賴淑貞;(中華民國)楊惠美 | 活動起始日期: 2024/07/18 | 活動結束日期: 2024/08/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
食品業者登錄字號: M-200103299-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 南投縣南投市樂利路195巷12弄28號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: M-200103299-00001-6 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 南投縣南投市樂利路195巷12弄28號 @ 食品業者登錄資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 02-27093600#3113 | 機構負責人姓名: 賴淑貞 | 機構代碼: B20100007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市大安區仁慈里仁愛路四段10號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 02-27093600#3113 | 機構負責人姓名: 賴淑貞 | 機構代碼: B20100007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市大安區仁慈里仁愛路四段10號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/01/01 | 機構電話: 02-27093600#3113 | 機構負責人姓名: 賴淑貞 | 機構代碼: B20100007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市大安區仁慈里仁愛路四段10號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 02-27093600#3113 | 機構負責人姓名: 賴淑貞 | 機構代碼: B20100007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 臺北市大安區仁慈里仁愛路四段10號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 賴淑貞 ... ]
名稱 弘茂建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 弘茂建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
弘茂建設股份有限公司 桃園市龍潭區東龍路351巷16號 | 簡長茂 | 54508855 | 核准設立 |
弘茂建設股份有限公司 桃園市桃園區大興西路二段三九一號 | | 84793981 | 撤銷 (086年01月15日 建三管字 第086400960號) |
弘茂建設股份有限公司 臺北市大安區潮州街88號 | | 30837723 | 解散 (文號: 1979-10-16 建一字 第號) |
弘茂建設股份有限公司 臺中市西區忠明里華美街382號1樓 | | 22820360 | 解散 (081年08月03日 經商字 第115706號) |
弘茂建設股份有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區東龍路351巷16號 | 負責人: 簡長茂 | 統編: 54508855 | 核准設立 |
弘茂建設股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大興西路二段三九一號 | 統編: 84793981 | 撤銷 (086年01月15日 建三管字 第086400960號) |
弘茂建設股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區潮州街88號 | 統編: 30837723 | 解散 (文號: 1979-10-16 建一字 第號) |
弘茂建設股份有限公司 登記地址: 臺中市西區忠明里華美街382號1樓 | 統編: 22820360 | 解散 (081年08月03日 經商字 第115706號) |
姓名 賴淑貞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 賴淑貞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王大昌食品行 基隆市仁愛區孝四路二四號 | 王賴淑貞 | 00847409 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
冠生園食品行 基隆市仁愛區孝四路二四號四樓 | 王賴淑貞 | 00907686 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
倪苑美髮造型名店 臺北市松山區民生東路5段36巷4弄8號1樓 | 賴淑貞 | 01608383 | 歇業 - 獨資 |
雅琪花坊 臺北市大安區信義路3段134巷8號1樓 | 賴淑貞 | 01773756 | 歇業 - 獨資 |
如卉蘭園 南投縣竹山鎮民生巷五九之八號一樓 | 賴淑貞 | 06152572 | 核准設立 - 合夥 |
上信行 高雄市三民區本武里應安街211巷5號1樓 | 賴淑貞 | 06808229 | 歇業 - 獨資 |
全富殯儀禮品社 新北市板橋區新海路450之2號3樓(現場僅供辦公室使用) | 賴淑貞 | 08571122 | 核准停業 - 獨資 |
義豐線行 臺中市中區大墩里中正路217號 | 賴淑貞 | 09286293 | 核准設立 - 獨資 |
王大昌食品行 登記地址: 基隆市仁愛區孝四路二四號 | 負責人: 王賴淑貞 | 統編: 00847409 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
冠生園食品行 登記地址: 基隆市仁愛區孝四路二四號四樓 | 負責人: 王賴淑貞 | 統編: 00907686 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
倪苑美髮造型名店 登記地址: 臺北市松山區民生東路5段36巷4弄8號1樓 | 負責人: 賴淑貞 | 統編: 01608383 | 歇業 - 獨資 |
雅琪花坊 登記地址: 臺北市大安區信義路3段134巷8號1樓 | 負責人: 賴淑貞 | 統編: 01773756 | 歇業 - 獨資 |
如卉蘭園 登記地址: 南投縣竹山鎮民生巷五九之八號一樓 | 負責人: 賴淑貞 | 統編: 06152572 | 核准設立 - 合夥 |
上信行 登記地址: 高雄市三民區本武里應安街211巷5號1樓 | 負責人: 賴淑貞 | 統編: 06808229 | 歇業 - 獨資 |
全富殯儀禮品社 登記地址: 新北市板橋區新海路450之2號3樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 賴淑貞 | 統編: 08571122 | 核准停業 - 獨資 |
義豐線行 登記地址: 臺中市中區大墩里中正路217號 | 負責人: 賴淑貞 | 統編: 09286293 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 賴淑貞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安錥交通股份有限公司 | 統一編號: 00657771 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
|