吳雄傑
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳雄傑的職稱是監察人, 持有股份數是500, 公司名稱是藝術家股份有限公司, 統一編號是22876053.
根據名稱 藝術家 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 藝術家 ...) | | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2025/03/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/06/05 | 活動結束日期: 2024/06/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 藝術家 ... ]
根據姓名 吳雄傑 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 吳雄傑 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 菲達股份有限公司 | 統一編號: 22166617 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 良泰建設開發股份有限公司 | 到職日期: 0770630 | 統一編號: 22957689 @ 公司登記經理人資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 菲達股份有限公司 | 統一編號: 22166617 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 良泰建設開發股份有限公司 | 到職日期: 0770630 | 統一編號: 22957689 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 吳雄傑 ... ]
圓山草堂藝術家咖啡館 | 地址: 新北市三芝區圓山里10鄰石曹子坑64之12號(圓山頂藝術村) | 電話: 02-2637-1180 |
曾匯方美術藝術家教中心 | 地址: 260 宜蘭縣宜蘭市健康路二段125號之2樓 | 電話: 03-932-6040 |
富源藝術家二期管理委員會 | 地址: 新竹縣竹北市六家八街25號之1 | 電話: 03-657-6548 |
藝術家咖啡 | 地址: 新北市永和區永和路二段139號2樓 | 電話: 02-2232-0108 |
藝術家西餐廳傳真 | 地址: 屏東縣屏東市公益街37號 | 電話: 08-766-5234 |
藝術家西餐廳 | 地址: 屏東縣屏東市街頭段4小段284號之2 | 電話: 08-733-9733 |
藝術家 | 地址: 宜蘭縣冬山鄉八寶村永鎮路632號 | 電話: 03-958-9753 |
波西米亞藝術家民宿 | 地址: 花蓮縣花蓮市國富二街84號 | 電話: 03-834-1927 |
藝術家 | 地址: 花蓮縣花蓮市國興五街102號 | 電話: 03-833-3383 |
藝術家國際花坊有限公司 | 地址: 台北市信義區福德街300巷53弄1號1樓 | 電話: 02-2759-5908 |
名稱 藝術家 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 藝術家)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台灣藝術家工作室 高雄市路竹區華正路289號 | 黃慶惠 | 92139277 | 核准設立 - 獨資 |
七四藝術家國際有限公司 臺中市東區東英里十甲東路692號1樓 | 張美惠 | 97611626 | 核准設立 |
大棠藝術家飾設計店 臺北市大安區忠孝東路4段320號2樓 | 張沛琪 | 10507392 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1124100995) |
大藝術家企業有限公司 臺南市佳里區東寧里光復路236號2樓 | 林孟儒 | 91032001 | 核准設立 |
尼雅藝術家具有限公司 臺北市信義區忠孝東路5段743巷21弄13號 | 張芸芸 | 28828656 | 核准設立 |
藝術家國際花坊有限公司 臺北市信義區福德街300巷53弄1號 | 陳恒勝 | 84757752 | 核准設立 |
棒棒糖創玩藝術家工作室 臺中市東勢區東安里第五橫街64號1樓 | 管在釧 | 88547743 | 核准設立 - 獨資 |
藝術家畫廊 苗栗縣苗栗市建功里中山路173號1樓 | 湯崑榮 | 66840743 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1021003469) |
台灣藝術家工作室 登記地址: 高雄市路竹區華正路289號 | 負責人: 黃慶惠 | 統編: 92139277 | 核准設立 - 獨資 |
七四藝術家國際有限公司 登記地址: 臺中市東區東英里十甲東路692號1樓 | 負責人: 張美惠 | 統編: 97611626 | 核准設立 |
大棠藝術家飾設計店 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段320號2樓 | 負責人: 張沛琪 | 統編: 10507392 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1124100995) |
大藝術家企業有限公司 登記地址: 臺南市佳里區東寧里光復路236號2樓 | 負責人: 林孟儒 | 統編: 91032001 | 核准設立 |
尼雅藝術家具有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段743巷21弄13號 | 負責人: 張芸芸 | 統編: 28828656 | 核准設立 |
藝術家國際花坊有限公司 登記地址: 臺北市信義區福德街300巷53弄1號 | 負責人: 陳恒勝 | 統編: 84757752 | 核准設立 |
棒棒糖創玩藝術家工作室 登記地址: 臺中市東勢區東安里第五橫街64號1樓 | 負責人: 管在釧 | 統編: 88547743 | 核准設立 - 獨資 |
藝術家畫廊 登記地址: 苗栗縣苗栗市建功里中山路173號1樓 | 負責人: 湯崑榮 | 統編: 66840743 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1021003469) |
[ 查詢所有 藝術家 ... ]
姓名 吳雄傑 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 吳雄傑)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
素緣素食自助餐 高雄市鼓山區西藏街209號1樓 | 吳雄傑 | 25954411 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11261474000) |
素緣素食自助餐 登記地址: 高雄市鼓山區西藏街209號1樓 | 負責人: 吳雄傑 | 統編: 25954411 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11261474000) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 聯億公證股份有限公司 | 統一編號: 00687971 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 啟信通運股份有限公司 | 統一編號: 00688084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 三中精機有限公司 | 統一編號: 00688129 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 惠眾報關有限公司 | 統一編號: 00688438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
|