林伯章
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林伯章的職稱是董事長, 持有股份數是120000, 公司名稱是川泰股份有限公司, 統一編號是22881366.
董監事資料集 資料集的 林伯章 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林伯章 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 川泰股份有限公司 | 統一編號: 22881366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 川泰股份有限公司 | 統一編號: 22881366 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 川泰股份有限公司 | 統一編號: 22881366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 川泰股份有限公司 | 統一編號: 22881366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 川泰股份有限公司 | 統一編號: 22881366 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 川泰股份有限公司 | 統一編號: 22881366 |
[ 搜尋所有相關: 林伯章 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 川泰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 川泰 ...) | 事務所名稱: 蕭川泰記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 臺南市安南區府安路三段289巷56號 | 執行業務區域: 臺南市,高雄市 | 登錄字號: 南區國稅登字第D0119號 @ 財政部南區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| (中華民國)朱銘美術館 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)朱銘 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/02/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)朱銘美術館 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)朱銘 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/02/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: 日商HIRUKAWA METAL CORPORATION | 台灣蛭川金屬有限公司 | 統一編號: 24679917 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: 靖章股份有限公司 | 西川企業管理顧問有限公司 | 統一編號: 27562496 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 西川企業管理顧問有限公司 | 台灣碧潤股份有限公司 | 統一編號: 90032762 @ 董監事資料集 |
事務所名稱: 蕭川泰記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 臺南市安南區府安路三段289巷56號 | 執行業務區域: 臺南市,高雄市 | 登錄字號: 南區國稅登字第D0119號 @ 財政部南區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
(中華民國)朱銘美術館 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)朱銘 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/02/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)朱銘美術館 | 活動起始日期: 2024/10/05 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)朱銘 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/02/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: 日商HIRUKAWA METAL CORPORATION | 台灣蛭川金屬有限公司 | 統一編號: 24679917 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: 靖章股份有限公司 | 西川企業管理顧問有限公司 | 統一編號: 27562496 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 西川企業管理顧問有限公司 | 台灣碧潤股份有限公司 | 統一編號: 90032762 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 川泰 ... ]
根據姓名 林伯章 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 林伯章 ...) | 統一編號: 84944952 | 工廠負責人姓名: 林伯章 | 工廠地址: 嘉義縣水上鄉塗溝村頂塗溝31號 | 主要產品: 303汽車零件 @ 臨時工廠名錄 |
| 統一編號: 84944952 | 工廠負責人姓名: 林伯章 | 工廠地址: 嘉義縣水上鄉塗溝村頂塗溝31號附1 | 主要產品: 303汽車零件 @ 臨時工廠名錄 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天源塑膠工廠股份有限公司 | 統一編號: 22586245 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7008 | 所代表法人: | 天寶塑膠工廠股份有限公司 | 統一編號: 59463202 @ 董監事資料集 |
統一編號: 84944952 | 工廠負責人姓名: 林伯章 | 工廠地址: 嘉義縣水上鄉塗溝村頂塗溝31號 | 主要產品: 303汽車零件 @ 臨時工廠名錄 |
統一編號: 84944952 | 工廠負責人姓名: 林伯章 | 工廠地址: 嘉義縣水上鄉塗溝村頂塗溝31號附1 | 主要產品: 303汽車零件 @ 臨時工廠名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天源塑膠工廠股份有限公司 | 統一編號: 22586245 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7008 | 所代表法人: | 天寶塑膠工廠股份有限公司 | 統一編號: 59463202 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林伯章 ... ]
川泰美食坊 | 地址: 桃園市桃園區經國路369號2樓 | 電話: 03-358-3877 |
川泰美食坊 | 地址: 桃園市中壢區中山東路二段510號 | 電話: 03-456-9188 |
川泰建設開發有限公司 | 地址: 苗栗縣頭份市信東路二段181號1樓 | 電話: 037-670-039 |
川泰防水防熱有限公司 | 地址: 台中市南屯區南屯路二段773號之3,6樓 | 電話: 04-2382-0386 |
川泰防水防熱有限公司 | 地址: 高雄市鳳山區鳳東路5號1樓 | 電話: 07-702-5629 |
川泰行 | 地址: 台中市大甲區中山路一段1010號之1 | 電話: 04-2687-3951 |
川泰企業社 | 地址: 台北市中山區合江街67號之12 | 電話: 02-2503-3066 |
川泰油壓興業有限公司 | 地址: 台南市永康區鹽洲二街188號 | 電話: 06-254-4977 |
川泰工業有限公司 | 地址: 新北市新莊區中正路582號之1、1樓 | 電話: 02-2901-7846 |
永川泰企業有限公司 | 地址: 新北市新莊區中正路742巷11號5樓 | 電話: 02-2902-3213 |
名稱 川泰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 川泰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
川泰環能有限公司 新北市五股區成泰路1段7巷9弄11之1號 | 林郁信 | 54732024 | 核准設立 |
川泰號虱目魚丸店 臺南市中西區法華里大同路1段222號1樓 | 蔡昆泰 | 40722284 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030653804) |
川泰欣有限公司 桃園市中壢區林森里執信一街173之46號六樓 | 劉湘婷 | 00208342 | 核准設立 |
永川泰企業有限公司 桃園市龜山區龍壽里萬壽路1段551巷3號3樓 | 張秋香 | 12818484 | 核准設立 |
川泰工業有限公司 新北市新莊區中正路582號 | 張越寬 | 12829623 | 核准設立 |
川泰營造有限公司 臺中市后里區舊社里舊社路126之1號 | 陳曉萍 | 16717888 | 核准設立 |
川泰水電工程行 雲林縣麥寮鄉興華村興華9之10號 | 張兆欣 | 17461006 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030038170) |
川泰水電材料行 新北市新莊區福壽街202巷24號 | 張芳娥 | 19523422 | 核准設立 - 獨資 |
川泰環能有限公司 登記地址: 新北市五股區成泰路1段7巷9弄11之1號 | 負責人: 林郁信 | 統編: 54732024 | 核准設立 |
川泰號虱目魚丸店 登記地址: 臺南市中西區法華里大同路1段222號1樓 | 負責人: 蔡昆泰 | 統編: 40722284 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030653804) |
川泰欣有限公司 登記地址: 桃園市中壢區林森里執信一街173之46號六樓 | 負責人: 劉湘婷 | 統編: 00208342 | 核准設立 |
永川泰企業有限公司 登記地址: 桃園市龜山區龍壽里萬壽路1段551巷3號3樓 | 負責人: 張秋香 | 統編: 12818484 | 核准設立 |
川泰工業有限公司 登記地址: 新北市新莊區中正路582號 | 負責人: 張越寬 | 統編: 12829623 | 核准設立 |
川泰營造有限公司 登記地址: 臺中市后里區舊社里舊社路126之1號 | 負責人: 陳曉萍 | 統編: 16717888 | 核准設立 |
川泰水電工程行 登記地址: 雲林縣麥寮鄉興華村興華9之10號 | 負責人: 張兆欣 | 統編: 17461006 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030038170) |
川泰水電材料行 登記地址: 新北市新莊區福壽街202巷24號 | 負責人: 張芳娥 | 統編: 19523422 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 川泰 ... ]
姓名 林伯章 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 林伯章)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
天寶塑膠工廠股份有限公司 彰化縣員林市三多里中山路2段400號1樓 | 林伯章 | 59463202 | 核准設立 |
林原隆塑膠加工廠 新北市新店區?瀃虜穮惇q142-2號 | 林伯章 | 38401130 | 核准設立 - 獨資 |
川泰行 臺北市中山區民族東路654號1樓 | 林伯章 | 12428937 | 歇業 - 獨資 |
川泰股份有限公司 嘉義縣水上鄉塗溝村頂塗溝31號 | 林伯章 | 22881366 | 核准設立 |
天寶塑膠工廠股份有限公司 登記地址: 彰化縣員林市三多里中山路2段400號1樓 | 負責人: 林伯章 | 統編: 59463202 | 核准設立 |
林原隆塑膠加工廠 登記地址: 新北市新店區?瀃虜穮惇q142-2號 | 負責人: 林伯章 | 統編: 38401130 | 核准設立 - 獨資 |
川泰行 登記地址: 臺北市中山區民族東路654號1樓 | 負責人: 林伯章 | 統編: 12428937 | 歇業 - 獨資 |
川泰股份有限公司 登記地址: 嘉義縣水上鄉塗溝村頂塗溝31號 | 負責人: 林伯章 | 統編: 22881366 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
|