陳朝松
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳朝松的職稱是監察人, 持有股份數是500, 公司名稱是勻威國際股份有限公司, 統一編號是22887544.
董監事資料集 資料集的 陳朝松 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳朝松 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 勻威國際股份有限公司 | 統一編號: 22887544 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 勻威國際股份有限公司 | 統一編號: 22887544 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 勻威國際股份有限公司 | 統一編號: 22887544 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 勻威國際股份有限公司 | 統一編號: 22887544 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 勻威國際股份有限公司 | 統一編號: 22887544 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 勻威國際股份有限公司 | 統一編號: 22887544 |
[ 搜尋所有相關: 陳朝松 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22887544 | 電話號碼: 02-27169807 | 臺北市中山區復興北路172號9樓之1 |
統一編號: 22887544 | 電話號碼: 02-27169807 | 臺北市中山區復興北路172號9樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 陳朝松 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 勻威國際 資料。
[ 搜尋所有 勻威國際 ... ]
根據姓名 陳朝松 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳朝松 ...) | 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 28637761 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區三龍里三俊街六五巷二九號四、五樓 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市樹林區三龍里三俊街六五巷二九號四、五樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928-639848 | 機構負責人姓名: 陳朝松 | 機構代碼: BF1700018 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣員山鄉湖東村茄苳路68-2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928-639848 | 機構負責人姓名: 陳朝松 | 機構代碼: BF1700018 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣員山鄉湖東村茄苳路68-2號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928-639848 | 機構負責人姓名: 陳朝松 | 機構代碼: BF1700018 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣員山鄉湖東村茄苳路68-2號 @ 長照B據點 |
| 作者: 陳朝松 作者 (19630610) | 類型: 單篇文章 | 版本: | 出版項: 臺北市 : 幼獅文化事業股份有限公司, 1989-01 | ISBN: @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/03/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0928-639848 | 機構負責人姓名: 陳朝松 | 機構代碼: BF1700018 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣員山鄉湖東村茄苳路68-2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/03/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0928-639848 | 機構負責人姓名: 陳朝松 | 機構代碼: BF1700018 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣員山鄉湖東村茄苳路68-2號 @ 長照C據點 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 28637761 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區三龍里三俊街六五巷二九號四、五樓 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市樹林區三龍里三俊街六五巷二九號四、五樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928-639848 | 機構負責人姓名: 陳朝松 | 機構代碼: BF1700018 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣員山鄉湖東村茄苳路68-2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928-639848 | 機構負責人姓名: 陳朝松 | 機構代碼: BF1700018 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣員山鄉湖東村茄苳路68-2號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0928-639848 | 機構負責人姓名: 陳朝松 | 機構代碼: BF1700018 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣員山鄉湖東村茄苳路68-2號 @ 長照B據點 |
作者: 陳朝松 作者 (19630610) | 類型: 單篇文章 | 版本: | 出版項: 臺北市 : 幼獅文化事業股份有限公司, 1989-01 | ISBN: @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/03/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0928-639848 | 機構負責人姓名: 陳朝松 | 機構代碼: BF1700018 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣員山鄉湖東村茄苳路68-2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/03/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0928-639848 | 機構負責人姓名: 陳朝松 | 機構代碼: BF1700018 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣員山鄉湖東村茄苳路68-2號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 陳朝松 ... ]
名稱 勻威國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 勻威國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
勻威國際股份有限公司 臺北市中山區復興北路172號9樓之1 | 陳文 | 22887544 | 核准設立 |
勻威國際股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路172號9樓之1 | 負責人: 陳文 | 統編: 22887544 | 核准設立 |
姓名 陳朝松 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳朝松)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
朝福機車行 新北市三峽區中山路149號 | 陳朝松 | 08570334 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068110842) |
新松固土木包工業 新北市新莊區萬安街157巷14號2樓之1 | 陳朝松 | 01990368 | 歇業 - 獨資 |
弘煜企業社 臺北市南港區舊庄街1段84號1樓 | 陳朝松 | 05430514 | 歇業 - 獨資 |
中鶯實業社 桃園縣桃園市長安里慈文路295號1樓 | 陳朝松 | 08403104 | 歇業 - 獨資 |
郁桂烘焙坊 彰化縣彰化市和調里實踐路76巷5-7號 | 陳朝松 | 10959352 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090820053) |
最佳投資顧問有限公司 桃園市中壢區中建里延平路500號12樓之1 | 陳朝松 | 42577413 | 核准設立 |
最佳商務股份有限公司 桃園市中壢區中建里延平路500號12樓之1 | 陳朝松 | 50960073 | 核准設立 |
唐宏企業社 南投縣埔里鎮東門里忠孝一路四號一樓 | 陳朝松 | 78112902 | 歇業 - 獨資 |
朝福機車行 登記地址: 新北市三峽區中山路149號 | 負責人: 陳朝松 | 統編: 08570334 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068110842) |
新松固土木包工業 登記地址: 新北市新莊區萬安街157巷14號2樓之1 | 負責人: 陳朝松 | 統編: 01990368 | 歇業 - 獨資 |
弘煜企業社 登記地址: 臺北市南港區舊庄街1段84號1樓 | 負責人: 陳朝松 | 統編: 05430514 | 歇業 - 獨資 |
中鶯實業社 登記地址: 桃園縣桃園市長安里慈文路295號1樓 | 負責人: 陳朝松 | 統編: 08403104 | 歇業 - 獨資 |
郁桂烘焙坊 登記地址: 彰化縣彰化市和調里實踐路76巷5-7號 | 負責人: 陳朝松 | 統編: 10959352 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090820053) |
最佳投資顧問有限公司 登記地址: 桃園市中壢區中建里延平路500號12樓之1 | 負責人: 陳朝松 | 統編: 42577413 | 核准設立 |
最佳商務股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區中建里延平路500號12樓之1 | 負責人: 陳朝松 | 統編: 50960073 | 核准設立 |
唐宏企業社 登記地址: 南投縣埔里鎮東門里忠孝一路四號一樓 | 負責人: 陳朝松 | 統編: 78112902 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳朝松 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 10510392 | 所代表法人: 民眾新聞股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|