張國文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張國文的職稱是監察人, 持有股份數是25000, 公司名稱是華大股份有限公司, 統一編號是22897655.
根據名稱 華大 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 華大 ...) | 國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-22 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-26 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-03-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-14 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 開放時間: 週一~週日08:30~16:30 | | 電話: 886-6-5772229 | 地址: 臺南市716南化區玉山里17-1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: 詳見官網或電話洽詢 | | 電話: 886-3-8903000 | 地址: 花蓮縣974壽豐鄉大學路二段一號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: 詳見官網或電話洽詢 | | 電話: 886-3-8903000 | 地址: 花蓮縣974壽豐鄉大學路二段一號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 1 | 歷史沿革: 登錄理由及其法令依據:
1、「月涵堂」係1960年初清華大學為紀念梅貽琦校長,由清華同學會發起興築,為1960年代臺灣經濟快速發展初期,現代建築思潮影響臺灣的重要建築藝術表現。
2、月涵堂與清華大... @ 文資局歷史建築 |
國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣文學館 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-22 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-26 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-03-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-14 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
開放時間: 週一~週日08:30~16:30 | | 電話: 886-6-5772229 | 地址: 臺南市716南化區玉山里17-1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 詳見官網或電話洽詢 | | 電話: 886-3-8903000 | 地址: 花蓮縣974壽豐鄉大學路二段一號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 詳見官網或電話洽詢 | | 電話: 886-3-8903000 | 地址: 花蓮縣974壽豐鄉大學路二段一號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
1 | 歷史沿革: 登錄理由及其法令依據:
1、「月涵堂」係1960年初清華大學為紀念梅貽琦校長,由清華同學會發起興築,為1960年代臺灣經濟快速發展初期,現代建築思潮影響臺灣的重要建築藝術表現。
2、月涵堂與清華大... @ 文資局歷史建築 |
[ 搜尋所有 華大 ... ]
根據姓名 張國文 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張國文 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台全礦產開發股份有限公司 | 統一編號: 05093626 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 乾勝食品企業有限公司 | 統一編號: 27653572 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 年春食品企業有限公司 | 統一編號: 28582040 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鑫櫃裝潢有限公司 | 統一編號: 59159413 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1204900 | 所代表法人: | 台灣塔奇恩科技股份有限公司 | 統一編號: 60278042 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 台智圖書事業有限公司 | 統一編號: 83147135 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 141500 | 所代表法人: | 京園食品企業股份有限公司 | 統一編號: 86738921 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2794 | 所代表法人: | 厚森實業股份有限公司 | 統一編號: 86967944 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台全礦產開發股份有限公司 | 統一編號: 05093626 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 乾勝食品企業有限公司 | 統一編號: 27653572 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 年春食品企業有限公司 | 統一編號: 28582040 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鑫櫃裝潢有限公司 | 統一編號: 59159413 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1204900 | 所代表法人: | 台灣塔奇恩科技股份有限公司 | 統一編號: 60278042 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 台智圖書事業有限公司 | 統一編號: 83147135 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 141500 | 所代表法人: | 京園食品企業股份有限公司 | 統一編號: 86738921 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2794 | 所代表法人: | 厚森實業股份有限公司 | 統一編號: 86967944 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張國文 ... ]
名稱 華大 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 華大)
三商家購股份有限公司萬華大理分公司 登記地址: 臺北市萬華區大理街181號1樓 | 負責人: 邱光隆 | 統編: 24463640 | 核准設立 |
華大投資有限公司 登記地址: 高雄市三民區大昌一路106巷1之2號7樓 | 負責人: 黃國華 | 統編: 83246233 | 核准設立 |
華大生技股份有限公司 登記地址: 新竹市北區金華里光華東街22巷5號5樓 | 負責人: 謝淑卿 | 統編: 45124771 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-09) |
中華大舞場 登記地址: 臺中市中區中華里中華路一段121號地下二樓之1 | 負責人: 廖顯訓 | 統編: 74890561 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120863481) |
悅華大酒店股份有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區九龍里悅華路100號 | 負責人: 張茂松 | 統編: 89690181 | 核准設立 |
華大廣告宏業有限公司 登記地址: 高雄市三民區大昌一路106巷1之2號7樓 | 負責人: 黃國華 | 統編: 27710742 | 核准設立 |
豪華大戲院股份有限公司 登記地址: 臺北市萬華區武昌街2段89號 | 負責人: 蔡榮華 | 統編: 03539102 | 核准設立 |
寶華大投資有限公司 登記地址: 臺中市西區大忠里大忠南街50號4樓之2 | 負責人: 先德芳 | 統編: 54596962 | 核准設立 |
[ 查詢所有 華大 ... ]
姓名 張國文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張國文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台智圖書事業有限公司 新北市新店區寶橋路235巷6弄2號7樓 | 張國文 | 83147135 | 核准設立 |
緯峯企業社 桃園市大園區溪海里溪海路105巷53號5樓 | 張國文 | 31402182 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059005829) |
國隆香舖行 高雄市三民區港新里建國1路553號 | 張國文 | 78689686 | 核准設立 - 獨資 |
港佬小廚館 新北市林口區文化二路2段169號 | 張國文 | 87480218 | 核准設立 - 獨資 |
寶亮貿易有限公司 臺中市大雅區民生路一段91號1樓 | 張國文 | 54228411 | 解散 (核准解散日期: 2015-02-12) |
鑫櫃裝潢有限公司 高雄市鳳山區仁愛路17巷25號1樓 | 張國文 | 59159413 | 核准設立 |
達正清潔企業社 新北市永和區永和路2段147號4樓之1 | 張國文 | 26630854 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088129741) |
勝益企業社 彰化縣秀水鄉馬興村彰馬街38巷20號 | 張國文 | 87206710 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100822017) |
台智圖書事業有限公司 登記地址: 新北市新店區寶橋路235巷6弄2號7樓 | 負責人: 張國文 | 統編: 83147135 | 核准設立 |
緯峯企業社 登記地址: 桃園市大園區溪海里溪海路105巷53號5樓 | 負責人: 張國文 | 統編: 31402182 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1059005829) |
國隆香舖行 登記地址: 高雄市三民區港新里建國1路553號 | 負責人: 張國文 | 統編: 78689686 | 核准設立 - 獨資 |
港佬小廚館 登記地址: 新北市林口區文化二路2段169號 | 負責人: 張國文 | 統編: 87480218 | 核准設立 - 獨資 |
寶亮貿易有限公司 登記地址: 臺中市大雅區民生路一段91號1樓 | 負責人: 張國文 | 統編: 54228411 | 解散 (核准解散日期: 2015-02-12) |
鑫櫃裝潢有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區仁愛路17巷25號1樓 | 負責人: 張國文 | 統編: 59159413 | 核准設立 |
達正清潔企業社 登記地址: 新北市永和區永和路2段147號4樓之1 | 負責人: 張國文 | 統編: 26630854 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088129741) |
勝益企業社 登記地址: 彰化縣秀水鄉馬興村彰馬街38巷20號 | 負責人: 張國文 | 統編: 87206710 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100822017) |
[ 查詢所有 張國文 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
|