曾建智
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾建智的職稱是董事, 持有股份數是1200000, 公司名稱是增富企業有限公司, 統一編號是22911024.
無其他 增富企業 資料。
[ 搜尋所有 增富企業 ... ]
根據姓名 曾建智 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 曾建智 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/10/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0920266471 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/09/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0920266471 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20201012 | 特約迄日: 20220228 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220630 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220731 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/10/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0920266471 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/09/11 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0920266471 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20201012 | 特約迄日: 20220228 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220630 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220731 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 8463925 | 機構負責人姓名: 曾建智 | 機構代碼: 1R1800003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 花蓮縣吉安鄉北昌村28鄰建國路一段158號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 曾建智 ... ]
增富企業有限公司 | 地址: 南投縣埔里鎮中山路四段81號 | 電話: 049-291-4170 |
名稱 增富企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 增富企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
增富企業有限公司 南投縣埔里鎮中山路四段81號 | 曾建智 | 22911024 | 核准設立 |
增富企業有限公司 登記地址: 南投縣埔里鎮中山路四段81號 | 負責人: 曾建智 | 統編: 22911024 | 核准設立 |
姓名 曾建智 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 曾建智)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
百世益綠建築開發有限公司 基隆市七堵區福六街51-1號 | 曾建智 | 42757652 | 廢止 (106年08月29日 經授中字 第10632033330號) |
品觀建設有限公司 高雄市苓雅區建國路109號7樓之4 | 曾建智 | 24506802 | 核准設立 |
運遠企業社 彰化縣社頭鄉崙雅村民生路438號1樓 | 曾建智 | 47554972 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110818596) |
宇發建設有限公司 高雄市鼓山區美術東四路375號23樓 | 曾建智 | 59181490 | 解散 (核准解散日期: 2019-02-14) |
藝峰室內裝修 新北市淡水區沙崙路9號3樓 | 曾建智 | 82297120 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118170690) |
高鈺精密機械有限公司 臺南市東區崇文里崇德二十四街66號 | 曾建智 | 27797070 | 核准設立 |
高鈺企業社 臺南市南區大忠里國民路270巷22弄49號1樓(僅供辦公室使用) | 曾建智 | 15716691 | 歇業 - 獨資 |
天生贏家流行鞋行 南投縣埔里鎮東門里南昌街92號 | 曾建智 | 18141517 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040000510) |
百世益綠建築開發有限公司 登記地址: 基隆市七堵區福六街51-1號 | 負責人: 曾建智 | 統編: 42757652 | 廢止 (106年08月29日 經授中字 第10632033330號) |
品觀建設有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區建國路109號7樓之4 | 負責人: 曾建智 | 統編: 24506802 | 核准設立 |
運遠企業社 登記地址: 彰化縣社頭鄉崙雅村民生路438號1樓 | 負責人: 曾建智 | 統編: 47554972 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110818596) |
宇發建設有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區美術東四路375號23樓 | 負責人: 曾建智 | 統編: 59181490 | 解散 (核准解散日期: 2019-02-14) |
藝峰室內裝修 登記地址: 新北市淡水區沙崙路9號3樓 | 負責人: 曾建智 | 統編: 82297120 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118170690) |
高鈺精密機械有限公司 登記地址: 臺南市東區崇文里崇德二十四街66號 | 負責人: 曾建智 | 統編: 27797070 | 核准設立 |
高鈺企業社 登記地址: 臺南市南區大忠里國民路270巷22弄49號1樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 曾建智 | 統編: 15716691 | 歇業 - 獨資 |
天生贏家流行鞋行 登記地址: 南投縣埔里鎮東門里南昌街92號 | 負責人: 曾建智 | 統編: 18141517 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040000510) |
[ 查詢所有 曾建智 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 順豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00657836 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9500000 | 所代表法人: | 正通興業有限公司 | 統一編號: 00658167 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 667 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
|