劉士爋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉士爋的職稱是監察人, 持有股份數是100, 公司名稱是當代藝術股份有限公司, 統一編號是22912038.
根據識別碼 22912038 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 22912038 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)22914515(02)22912038#12 | 機構負責人姓名: 余美瑱 | 機構代碼: BE0200007 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市五股區民義里民義路一段161-13號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)22914515(02)22912038#12 | 機構負責人姓名: 余美瑱 | 機構代碼: BE0200007 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市五股區民義里民義路一段161-13號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)22914515(02)22912038#12 | 機構負責人姓名: 余美瑱 | 機構代碼: BE0200007 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市五股區民義里民義路一段161-13號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)22914515(02)22912038#12 | 機構負責人姓名: 余美瑱 | 機構代碼: BE0200007 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市五股區民義里民義路一段161-13號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)22914515(02)22912038#12 | 機構負責人姓名: 余美瑱 | 機構代碼: BE0200007 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市五股區民義里民義路一段161-13號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)22914515(02)22912038#12 | 機構負責人姓名: 余美瑱 | 機構代碼: BE0200007 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市五股區民義里民義路一段161-13號 @ 長照B據點 |
| OID: 2.16.886.103.102230 | 電話: 02-22912038 | 地址: 新北市五股區民義路一段161-13號B1 | DN: o=CCMN台灣關懷協會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)22914515(02)22912038#12 | 機構負責人姓名: 余美瑱 | 機構代碼: BE0200007 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市五股區民義里民義路一段161-13號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)22914515(02)22912038#12 | 機構負責人姓名: 余美瑱 | 機構代碼: BE0200007 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市五股區民義里民義路一段161-13號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: (02)22914515(02)22912038#12 | 機構負責人姓名: 余美瑱 | 機構代碼: BE0200007 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市五股區民義里民義路一段161-13號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)22914515(02)22912038#12 | 機構負責人姓名: 余美瑱 | 機構代碼: BE0200007 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市五股區民義里民義路一段161-13號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)22914515(02)22912038#12 | 機構負責人姓名: 余美瑱 | 機構代碼: BE0200007 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市五股區民義里民義路一段161-13號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (02)22914515(02)22912038#12 | 機構負責人姓名: 余美瑱 | 機構代碼: BE0200007 | 機構種類: BE | 地址全址: 新北市五股區民義里民義路一段161-13號 @ 長照B據點 |
OID: 2.16.886.103.102230 | 電話: 02-22912038 | 地址: 新北市五股區民義路一段161-13號B1 | DN: o=CCMN台灣關懷協會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
[ 搜尋所有 22912038 ... ]
根據名稱 當代藝術 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 當代藝術 ...) | 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (南韓)孫在馨;(南韓)玄中和;(南韓)金基昇;(南韓)柳熙綱;(南韓)宋成鏞;(南韓)李喆卿;(南韓)李基雨;(南韓)金忠顯;(南韓)金膺顯;(南韓)徐喜煥;(南韓)權昌倫;(南韓)朴元圭;(南韓)... | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/10/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (南韓)孫在馨;(南韓)玄中和;(南韓)金基昇;(南韓)柳熙綱;(南韓)宋成鏞;(南韓)李喆卿;(南韓)李基雨;(南韓)金忠顯;(南韓)金膺顯;(南韓)徐喜煥;(南韓)權昌倫;(南韓)朴元圭;(南韓)... | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/10/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)358位臺中市當代藝術家 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)358位臺中市當代藝術家 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立新竹生活美學館 | 活動起始日期: 2024/09/18 | 活動結束日期: 2024/10/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(南韓)孫在馨;(南韓)玄中和;(南韓)金基昇;(南韓)柳熙綱;(南韓)宋成鏞;(南韓)李喆卿;(南韓)李基雨;(南韓)金忠顯;(南韓)金膺顯;(南韓)徐喜煥;(南韓)權昌倫;(南韓)朴元圭;(南韓)... | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/10/21 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(南韓)孫在馨;(南韓)玄中和;(南韓)金基昇;(南韓)柳熙綱;(南韓)宋成鏞;(南韓)李喆卿;(南韓)李基雨;(南韓)金忠顯;(南韓)金膺顯;(南韓)徐喜煥;(南韓)權昌倫;(南韓)朴元圭;(南韓)... | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/10/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)358位臺中市當代藝術家 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)358位臺中市當代藝術家 | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2023/12/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
[ 搜尋所有 當代藝術 ... ]
無其他 劉士爋 資料。
[ 搜尋所有 劉士爋 ... ]
名稱 當代藝術 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 當代藝術)
當代藝術工作室 登記地址: 金門縣金城鎮南門里珠浦南路44巷12弄7號 | 負責人: 劉書瑋 | 統編: 87439078 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120006290) |
佳晴當代藝術有限公司 登記地址: 臺南市安平區慶平路446號1樓 | 負責人: 蕭博中 | 統編: 96758328 | 核准設立 |
布查國際當代藝術空間有限公司 登記地址: 臺北市大安區金華街199巷1弄1號1樓 | 負責人: 梁萱 | 統編: 28488761 | 核准設立 |
谷公館當代藝術有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化南路1段21號4樓之2 | 負責人: 谷浩宇 | 統編: 28864462 | 核准設立 |
藝意當代藝術股份有限公司 登記地址: 新北市永和區永貞路79號 | 負責人: 賴建邦 | 統編: 43941707 | 核准設立 |
卓卉芹國際當代藝術有限公司 登記地址: 臺南市永康區南灣里大灣一街10號 | 負責人: 卓卉芹 | 統編: 93617923 | 核准設立 |
卓卉芹國際當代藝術概念坊 登記地址: 臺南市永康區南灣里大灣一街10號 | 負責人: 卓卉芹 | 統編: 94327704 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
大師當代藝術有限公司 登記地址: 新北市新店區北新路3段82號10樓之1 | 負責人: 於貽勳 | 統編: 28918158 | 核准設立 |
[ 查詢所有 當代藝術 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5900 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2950 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4200 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 正德交通企業有限公司 | 統一編號: 00094702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永興隆實業有限公司 | 統一編號: 00096808 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37800 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54400 | 所代表法人: | 正揚汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00099636 |
|