林淑滿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林淑滿的職稱是董事, 持有股份數是255, 公司名稱是成功機械股份有限公司, 統一編號是22919588.
董監事資料集 資料集的 林淑滿 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林淑滿 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 成功機械股份有限公司 | 統一編號: 22919588 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1740 | 所代表法人: | 成功機械股份有限公司 | 統一編號: 22919588 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 405 | 所代表法人: | 成功機械股份有限公司 | 統一編號: 22919588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 成功機械股份有限公司 | 統一編號: 22919588 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1740 | 所代表法人: | 成功機械股份有限公司 | 統一編號: 22919588 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 405 | 所代表法人: | 成功機械股份有限公司 | 統一編號: 22919588 |
[ 搜尋所有相關: 林淑滿 @ 董監事資料集 ]
| 主要產品: 291金屬加工用機械設備、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 22919588 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市鶯歌區二橋里中正三路一五六巷三七號 |
主要產品: 291金屬加工用機械設備、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 22919588 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市鶯歌區二橋里中正三路一五六巷三七號 |
[ 搜尋所有相關: 林淑滿 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 成功機械 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 成功機械 ...) | 產品中類: 29機械設備製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市鶯歌區二橋里中正三路一五六巷三七號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 291金屬加工用機械設備
293通用機械設備
251金屬刀具、手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 統一編號: 20245502 | 機關所在縣市: 臺南市 | 最近異動日期: 1101213 | 原因說明文字: 變更負責人(含IDN) @ 非營利事業機關團體資料集 |
| 連絡電話: 06-2367008 | | 裕文路116號 @ 教育基金會資訊 |
產品中類: 29機械設備製造業
25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市鶯歌區二橋里中正三路一五六巷三七號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 291金屬加工用機械設備
293通用機械設備
251金屬刀具、手工具及模具 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
統一編號: 20245502 | 機關所在縣市: 臺南市 | 最近異動日期: 1101213 | 原因說明文字: 變更負責人(含IDN) @ 非營利事業機關團體資料集 |
連絡電話: 06-2367008 | | 裕文路116號 @ 教育基金會資訊 |
[ 搜尋所有 成功機械 ... ]
根據姓名 林淑滿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林淑滿 ...) | (中華民國)嚴美瑛、羅佩琦、林莉雲、林淑滿、黃惠伶、吳景洋、王美方、張秀蓮 | 活動起始日期: 2024/01/02 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)嚴美瑛、羅佩琦、林莉雲、林淑滿、黃惠伶、吳景洋、王美方、張秀蓮 | 活動起始日期: 2024/01/02 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/07/19 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0912-689735 | 機構負責人姓名: 林淑滿 | 機構代碼: 2X1100023 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣四湖鄉海清路16號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/07/19 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0912-689735 | 機構負責人姓名: 林淑滿 | 機構代碼: 2X1100023 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣四湖鄉海清路16號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/07/19 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0912-689735 | 機構負責人姓名: 林淑滿 | 機構代碼: 2X1100023 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣四湖鄉海清路16號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/07/19 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0912-689735 | 機構負責人姓名: 林淑滿 | 機構代碼: 2X1100023 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣四湖鄉海清路16號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20190719 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0912-689735 | 機構負責人姓名: 林淑滿 | 機構代碼: 2X1100023 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣四湖鄉崙北村海清路16號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 0912689735 | 機構負責人姓名: 林淑滿 | 機構代碼: 2X1100023 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣四湖鄉崙北村海清路16號 @ 長照ABC據點 |
(中華民國)嚴美瑛、羅佩琦、林莉雲、林淑滿、黃惠伶、吳景洋、王美方、張秀蓮 | 活動起始日期: 2024/01/02 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)嚴美瑛、羅佩琦、林莉雲、林淑滿、黃惠伶、吳景洋、王美方、張秀蓮 | 活動起始日期: 2024/01/02 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/07/19 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0912-689735 | 機構負責人姓名: 林淑滿 | 機構代碼: 2X1100023 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣四湖鄉海清路16號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/07/19 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0912-689735 | 機構負責人姓名: 林淑滿 | 機構代碼: 2X1100023 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣四湖鄉海清路16號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/07/19 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0912-689735 | 機構負責人姓名: 林淑滿 | 機構代碼: 2X1100023 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣四湖鄉海清路16號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/07/19 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0912-689735 | 機構負責人姓名: 林淑滿 | 機構代碼: 2X1100023 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣四湖鄉海清路16號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20190719 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0912-689735 | 機構負責人姓名: 林淑滿 | 機構代碼: 2X1100023 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣四湖鄉崙北村海清路16號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 0912689735 | 機構負責人姓名: 林淑滿 | 機構代碼: 2X1100023 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣四湖鄉崙北村海清路16號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林淑滿 ... ]
成功機械工程行 | 地址: 台南市善化區溪美里113號之7 | 電話: 06-581-8655 |
成功機械股份有限公司 | 地址: 新北市鶯歌區中正三路156巷37號1樓 | 電話: 02-2678-6236 |
名稱 成功機械 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 成功機械)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
成功機械行 臺北市內湖區成功路2段256號1樓 | 郭英俊 | 08599466 | 核准設立 - 獨資 |
成功機械工程行 臺南市善化區溪美里溪尾113之7號1樓 | 王朝春 | 10412781 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110045477) |
成功機械股份有限公司 新北市鶯歌區中正三路156巷37號 | 李振威 | 22919588 | 核准設立 |
成功機械洗染店 臺東縣成功鎮忠仁里中華路八十號一樓 | 吳秋菊 | 93709520 | 核准設立 - 獨資 |
成功機械修理廠 臺東縣成功鎮忠智里光復路一O六號 | 陳順來 | 93665874 | 歇業 - 獨資 |
成功機械起重工程行 苗栗縣頭份鎮後庄里十五鄰信義路五六五巷五九弄五號 | 何松樹 | 19200154 | 歇業 - 獨資 |
成功機械行 登記地址: 臺北市內湖區成功路2段256號1樓 | 負責人: 郭英俊 | 統編: 08599466 | 核准設立 - 獨資 |
成功機械工程行 登記地址: 臺南市善化區溪美里溪尾113之7號1樓 | 負責人: 王朝春 | 統編: 10412781 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110045477) |
成功機械股份有限公司 登記地址: 新北市鶯歌區中正三路156巷37號 | 負責人: 李振威 | 統編: 22919588 | 核准設立 |
成功機械洗染店 登記地址: 臺東縣成功鎮忠仁里中華路八十號一樓 | 負責人: 吳秋菊 | 統編: 93709520 | 核准設立 - 獨資 |
成功機械修理廠 登記地址: 臺東縣成功鎮忠智里光復路一O六號 | 負責人: 陳順來 | 統編: 93665874 | 歇業 - 獨資 |
成功機械起重工程行 登記地址: 苗栗縣頭份鎮後庄里十五鄰信義路五六五巷五九弄五號 | 負責人: 何松樹 | 統編: 19200154 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 成功機械 ... ]
姓名 林淑滿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林淑滿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
滿滿工作室 臺北市南港區福德街310巷25號2樓 | 林淑滿 | 25536971 | 廢止 (101年05月30日 字第 10037719300 號) - 獨資 |
龍景翔實業股份有限公司 臺中市大雅區員林里大林路246號1樓 | 林淑滿 | 28926967 | 核准設立 |
小林煎餅股份有限公司第一分公司 臺中市大雅區中清路4段316號1樓 | 林淑滿 | 83587816 | 核准設立 |
巧寶實業有限公司 臺北市中山區吉林路144巷26號1樓 | 林淑滿 | 12564756 | 核准設立 |
毫傑工業有限公司 臺中市大雅區員林里大雅路272巷2號1樓 | 林淑滿 | 16245234 | 核准設立 |
宗彥企業社 雲林縣斗六市光興里民生路64號 | 林淑滿 | 25488921 | 核准設立 - 獨資 |
欣亮精品店 臺北市士林區大東路14號 | 林淑滿 | 31872965 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094100242) |
合發管理顧問有限公司 桃園市桃園區三民路三段443號(1樓) | 林淑滿 | 54661668 | 核准設立 |
滿滿工作室 登記地址: 臺北市南港區福德街310巷25號2樓 | 負責人: 林淑滿 | 統編: 25536971 | 廢止 (101年05月30日 字第 10037719300 號) - 獨資 |
龍景翔實業股份有限公司 登記地址: 臺中市大雅區員林里大林路246號1樓 | 負責人: 林淑滿 | 統編: 28926967 | 核准設立 |
小林煎餅股份有限公司第一分公司 登記地址: 臺中市大雅區中清路4段316號1樓 | 負責人: 林淑滿 | 統編: 83587816 | 核准設立 |
巧寶實業有限公司 登記地址: 臺北市中山區吉林路144巷26號1樓 | 負責人: 林淑滿 | 統編: 12564756 | 核准設立 |
毫傑工業有限公司 登記地址: 臺中市大雅區員林里大雅路272巷2號1樓 | 負責人: 林淑滿 | 統編: 16245234 | 核准設立 |
宗彥企業社 登記地址: 雲林縣斗六市光興里民生路64號 | 負責人: 林淑滿 | 統編: 25488921 | 核准設立 - 獨資 |
欣亮精品店 登記地址: 臺北市士林區大東路14號 | 負責人: 林淑滿 | 統編: 31872965 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094100242) |
合發管理顧問有限公司 登記地址: 桃園市桃園區三民路三段443號(1樓) | 負責人: 林淑滿 | 統編: 54661668 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林淑滿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
|