林坤輝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林坤輝的職稱是監察人, 持有股份數是1600, 公司名稱是裕苔工業股份有限公司, 統一編號是22933126.
無其他 裕苔工業 資料。
[ 搜尋所有 裕苔工業 ... ]
根據姓名 林坤輝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林坤輝 ...) | 電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: N098000116 | 到期日期: 1030616 | 取消日期: 0 | 統一編號: 84965885 | 地址: 經國路二段523號 @ 電信工程業業者名單 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)285-0279 | 機構負責人姓名: 林坤輝 | 機構代碼: 1N1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區建國三路133號5樓之2 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)285-0279 | 機構負責人姓名: 林坤輝 | 機構代碼: 1N1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區建國三路133號5樓之2 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)285-0279 | 機構負責人姓名: 林坤輝 | 機構代碼: 1N1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區建國三路133號5樓之2 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)285-0279 | 機構負責人姓名: 林坤輝 | 機構代碼: 1N1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區建國三路133號5樓之2(109年9月14日擴充至之4、5) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)285-0279 | 機構負責人姓名: 林坤輝 | 機構代碼: 1N1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區建國三路133號5樓之2 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)285-0279 | 機構負責人姓名: 林坤輝 | 機構代碼: 1N1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區建國三路133號5樓之2 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)285-0279 | 機構負責人姓名: 林坤輝 | 機構代碼: 1N1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區建國三路133號5樓之2(109年9月14日擴充至之4、5) @ 長照ABC據點 |
電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: N098000116 | 到期日期: 1030616 | 取消日期: 0 | 統一編號: 84965885 | 地址: 經國路二段523號 @ 電信工程業業者名單 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)285-0279 | 機構負責人姓名: 林坤輝 | 機構代碼: 1N1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區建國三路133號5樓之2 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)285-0279 | 機構負責人姓名: 林坤輝 | 機構代碼: 1N1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區建國三路133號5樓之2 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/07/22 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)285-0279 | 機構負責人姓名: 林坤輝 | 機構代碼: 1N1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區建國三路133號5樓之2 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)285-0279 | 機構負責人姓名: 林坤輝 | 機構代碼: 1N1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區建國三路133號5樓之2(109年9月14日擴充至之4、5) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)285-0279 | 機構負責人姓名: 林坤輝 | 機構代碼: 1N1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區建國三路133號5樓之2 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/05 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)285-0279 | 機構負責人姓名: 林坤輝 | 機構代碼: 1N1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區建國三路133號5樓之2 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: (07)285-0279 | 機構負責人姓名: 林坤輝 | 機構代碼: 1N1500007 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市三民區建國三路133號5樓之2(109年9月14日擴充至之4、5) @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林坤輝 ... ]
名稱 裕苔工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 裕苔工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
裕苔工業股份有限公司 南投縣竹山鎮中和里前山路九八號 | | 22933126 | 解散 (089年04月11日 經89中字 第089407887號) |
裕苔工業股份有限公司 登記地址: 南投縣竹山鎮中和里前山路九八號 | 統編: 22933126 | 解散 (089年04月11日 經89中字 第089407887號) |
姓名 林坤輝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林坤輝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
林坤輝自營計程車 臺北市南港區合順街8巷5弄37號4樓 | 林坤輝 | 01659489 | 核准設立 - 獨資 |
阿輝檳榔 臺南市玉井區竹圍里29之2號 | 林坤輝 | 67913096 | 歇業 - 獨資 |
生揚實業社 雲林縣斗六市林頭里福德街四三之一號五樓 | 林坤輝 | 76746633 | 歇業 - 獨資 |
高眾商行 雲林縣斗南鎮明昌里建國三路五0三號一樓 | 林坤輝 | 19349825 | 歇業 - 獨資 |
巨門服飾店 臺中市中區繼光里繼光街115號一樓 | 林坤輝 | 00030145 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
大統米行 臺北市北投區東華街1段400巷17號 | 林坤輝 | 01379136 | 核准設立 - 獨資 |
三禾企業社 彰化縣和美鎮詔安里彰和路2段臨326號 | 林坤輝 | 08337549 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
巨門服飾店 彰化縣彰化市光華里中華路一四八號 | 林 坤 輝 | 08355715 | 歇業 - 獨資 |
林坤輝自營計程車 登記地址: 臺北市南港區合順街8巷5弄37號4樓 | 負責人: 林坤輝 | 統編: 01659489 | 核准設立 - 獨資 |
阿輝檳榔 登記地址: 臺南市玉井區竹圍里29之2號 | 負責人: 林坤輝 | 統編: 67913096 | 歇業 - 獨資 |
生揚實業社 登記地址: 雲林縣斗六市林頭里福德街四三之一號五樓 | 負責人: 林坤輝 | 統編: 76746633 | 歇業 - 獨資 |
高眾商行 登記地址: 雲林縣斗南鎮明昌里建國三路五0三號一樓 | 負責人: 林坤輝 | 統編: 19349825 | 歇業 - 獨資 |
巨門服飾店 登記地址: 臺中市中區繼光里繼光街115號一樓 | 負責人: 林坤輝 | 統編: 00030145 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
大統米行 登記地址: 臺北市北投區東華街1段400巷17號 | 負責人: 林坤輝 | 統編: 01379136 | 核准設立 - 獨資 |
三禾企業社 登記地址: 彰化縣和美鎮詔安里彰和路2段臨326號 | 負責人: 林坤輝 | 統編: 08337549 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
巨門服飾店 登記地址: 彰化縣彰化市光華里中華路一四八號 | 負責人: 林 坤 輝 | 統編: 08355715 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林坤輝 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 永和報關有限公司 | 統一編號: 00070981 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
|